陳桂誼
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳桂誼的職稱是董事, 持有股份數是75000, 公司名稱是三番股份有限公司, 統一編號是16281955.
董監事資料集 資料集的 陳桂誼 相關資料
(以下顯示 4 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 陳桂誼 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 三番股份有限公司 | 統一編號: 16281955 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 三番股份有限公司 | 統一編號: 16281955 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 三番股份有限公司 | 統一編號: 16281955 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 三番股份有限公司 | 統一編號: 16281955 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 三番股份有限公司 | 統一編號: 16281955 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 三番股份有限公司 | 統一編號: 16281955 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 三番股份有限公司 | 統一編號: 16281955 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 三番股份有限公司 | 統一編號: 16281955 |
[ 搜尋所有相關: 陳桂誼 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 16281955 | 電話號碼: 02-27513915 | 臺北市大安區光復南路72巷7弄9號1樓 |
統一編號: 16281955 | 電話號碼: 02-27513915 | 臺北市大安區光復南路72巷7弄9號1樓 |
[ 搜尋所有相關: 陳桂誼 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 三番 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 三番 ...) | (日本)瞳座乙女文樂 | 活動起始日期: 2024/05/17 | 活動結束日期: 2024/05/18 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| (日本)瞳座乙女文樂 | 活動起始日期: 2024/05/17 | 活動結束日期: 2024/05/18 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 生產者: 蔡○佑 | 使用狀態: 暫停 | 驗證標章: | 聯絡地址: 雲林縣口湖鄉 | 異動日期: 2024/06/03 @ 臺灣農產品生產追溯-生產者資訊 |
| 發布日期: 2020/6/15 上午 12:00:00 @ 植物疫情預警 |
| 發布日期: 2020/6/15 上午 12:00:00 @ 植物疫情預警 |
| 電話: 886-4-22333823 | 地址: 臺中市404北區雙十路223號之1 | 營業時間: 營業時間17:00~02:00 | 描述: 因為愛海和港口,故取名港町十三番地(本文選自台中港町十三番地官網) @ 餐飲 - 觀光資訊資料庫 |
| 級別名稱: 一般古物 | 所屬主管機關: 雲林縣政府 | 指定/登錄理由: 1、見證日治時代因皇民化運動,順天宮所在土庫街街長篠崎庄長等人,自日本迎回觀音聖像,同時也保存順天宮免於拆廟毀神,也見證民間信仰交流。
2、本件「卅三」番觀音是雲林境內唯二傳世觀音聖像,反映真言宗在皇... | 保存現狀: 文物現況良好 @ 文資局古物 |
| 地址: 南京西路241、243、245、247、 249、251號 | 縣市: 臺北市 | 主類別: 文化資產 | 簡介: (一)依建成地政事務所收錄之土地登記謄本得知,明治43年(1910)即有永樂町二町目五十三番地登記於林祖壽名下辦理第一次保存登記,後於大正11年(1922)4月1日記載建物敷地面積,計:九厘二毛九系。... | 經度座標: 121.510129662378 | 緯度座標: 25.0536914121498 @ 經緯度查詢附近文化設施資料 |
(日本)瞳座乙女文樂 | 活動起始日期: 2024/05/17 | 活動結束日期: 2024/05/18 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
(日本)瞳座乙女文樂 | 活動起始日期: 2024/05/17 | 活動結束日期: 2024/05/18 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
生產者: 蔡○佑 | 使用狀態: 暫停 | 驗證標章: | 聯絡地址: 雲林縣口湖鄉 | 異動日期: 2024/06/03 @ 臺灣農產品生產追溯-生產者資訊 |
發布日期: 2020/6/15 上午 12:00:00 @ 植物疫情預警 |
發布日期: 2020/6/15 上午 12:00:00 @ 植物疫情預警 |
電話: 886-4-22333823 | 地址: 臺中市404北區雙十路223號之1 | 營業時間: 營業時間17:00~02:00 | 描述: 因為愛海和港口,故取名港町十三番地(本文選自台中港町十三番地官網) @ 餐飲 - 觀光資訊資料庫 |
級別名稱: 一般古物 | 所屬主管機關: 雲林縣政府 | 指定/登錄理由: 1、見證日治時代因皇民化運動,順天宮所在土庫街街長篠崎庄長等人,自日本迎回觀音聖像,同時也保存順天宮免於拆廟毀神,也見證民間信仰交流。
2、本件「卅三」番觀音是雲林境內唯二傳世觀音聖像,反映真言宗在皇... | 保存現狀: 文物現況良好 @ 文資局古物 |
地址: 南京西路241、243、245、247、 249、251號 | 縣市: 臺北市 | 主類別: 文化資產 | 簡介: (一)依建成地政事務所收錄之土地登記謄本得知,明治43年(1910)即有永樂町二町目五十三番地登記於林祖壽名下辦理第一次保存登記,後於大正11年(1922)4月1日記載建物敷地面積,計:九厘二毛九系。... | 經度座標: 121.510129662378 | 緯度座標: 25.0536914121498 @ 經緯度查詢附近文化設施資料 |
[ 搜尋所有 三番 ... ]
無其他 陳桂誼 資料。
[ 搜尋所有 陳桂誼 ... ]
三番街童裝 | 地址: 高雄市苓雅區三多三路218號之6 | 電話: 07-333-1269 |
港町十三番地 | 地址: 台中市北區梅川西路三段110號 | 電話: 04-2202-5510 |
港町十三番地 | 地址: 台中市北屯區太原路三段725號之3 | 電話: 04-2437-1616 |
三番利 | 地址: 台北市中正區羅斯福路三段286巷4弄8號 | 電話: 02-2368-5897 |
港町十三番地 | 地址: 台南市大同路一段158號 | 電話: 06-214-6861 |
三番兩次小吃 | 地址: 花蓮縣花蓮市中山路一段386號之6 | 電話: 03-846-3131 |
三番家 | 地址: 嘉義市中山路279號 | 電話: 05-225-0349 |
三番家本店 | 地址: 嘉義市民權路364號 | 電話: 05-227-3818 |
港町十三番地 | 地址: 台中市北區雙十路223號之1 | 電話: 09-2104-3666 |
十三番地 | 地址: 台北市北投區天母西路93號之2 | 電話: 02-2876-8879 |
名稱 三番 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 三番)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
港町十三番地股份有限公司 臺中市北區金華里三民路三段380之2號 | 葉時明 | 45890056 | 核准設立 |
嘟嘟三三番号餐館 桃園市龍潭區龍潭里龍華路33號1樓 | 王大玉 | 17482071 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1119000476) |
三番地小吃店 高雄市三民區大順二路238號 | 李淑桂 | 25931749 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10961978300) |
港町十三番地股份有限公司太原分公司 臺中市北屯區廍子里太原路三段1136號 | 葉時明 | 61507901 | 核准設立 |
三番三益企業社 臺東縣成功鎮忠仁里中華路七十六號 | 潘朝溢 | 81392667 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110157972) |
三番大三元企業社 臺中市北區建興里永興街68號1樓 | 林芳咨 | 94479461 | 核准設立 - 獨資 |
三番家飲食店 嘉義市西區書院里仁愛路484號一樓 | 簡守 | 10451340 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080172621) |
三番兩次小吃 花蓮縣花蓮市國慶里中山路1段386之6號 | 白薇薇 | 15781735 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070103054) |
港町十三番地股份有限公司 登記地址: 臺中市北區金華里三民路三段380之2號 | 負責人: 葉時明 | 統編: 45890056 | 核准設立 |
嘟嘟三三番号餐館 登記地址: 桃園市龍潭區龍潭里龍華路33號1樓 | 負責人: 王大玉 | 統編: 17482071 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1119000476) |
三番地小吃店 登記地址: 高雄市三民區大順二路238號 | 負責人: 李淑桂 | 統編: 25931749 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10961978300) |
港町十三番地股份有限公司太原分公司 登記地址: 臺中市北屯區廍子里太原路三段1136號 | 負責人: 葉時明 | 統編: 61507901 | 核准設立 |
三番三益企業社 登記地址: 臺東縣成功鎮忠仁里中華路七十六號 | 負責人: 潘朝溢 | 統編: 81392667 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110157972) |
三番大三元企業社 登記地址: 臺中市北區建興里永興街68號1樓 | 負責人: 林芳咨 | 統編: 94479461 | 核准設立 - 獨資 |
三番家飲食店 登記地址: 嘉義市西區書院里仁愛路484號一樓 | 負責人: 簡守 | 統編: 10451340 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080172621) |
三番兩次小吃 登記地址: 花蓮縣花蓮市國慶里中山路1段386之6號 | 負責人: 白薇薇 | 統編: 15781735 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070103054) |
[ 查詢所有 三番 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全盛報關股份有限公司 | 統一編號: 00662578 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全盛報關股份有限公司 | 統一編號: 00662578 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1800000 | 所代表法人: | 川菱電機有限公司 | 統一編號: 00663366 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 老合嶸企業有限公司 | 統一編號: 00663719 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
| 職稱: 臨時管理人 | 持有股份數: | 所代表法人: | 鼎泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00664196 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 平安運輸有限公司 | 統一編號: 00664338 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 本大實業股份有限公司 | 統一編號: 00664528 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 亞蕾企業股份有限公司 | 統一編號: 00664554 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全盛報關股份有限公司 | 統一編號: 00662578 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全盛報關股份有限公司 | 統一編號: 00662578 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1800000 | 所代表法人: | 川菱電機有限公司 | 統一編號: 00663366 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 老合嶸企業有限公司 | 統一編號: 00663719 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
職稱: 臨時管理人 | 持有股份數: | 所代表法人: | 鼎泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00664196 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 平安運輸有限公司 | 統一編號: 00664338 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 本大實業股份有限公司 | 統一編號: 00664528 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 亞蕾企業股份有限公司 | 統一編號: 00664554 |
|