林秀英
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林秀英的職稱是監察人, 持有股份數是3853138, 公司名稱是上陽投資股份有限公司, 統一編號是16291406.
董監事資料集 資料集的 林秀英 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 林秀英 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 上陽投資股份有限公司 | 統一編號: 16291406 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4773718 | 所代表法人: | 上陽投資股份有限公司 | 統一編號: 16291406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1935979 | 所代表法人: | 上陽投資股份有限公司 | 統一編號: 16291406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 上陽投資股份有限公司 | 統一編號: 16291406 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4773718 | 所代表法人: | 上陽投資股份有限公司 | 統一編號: 16291406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1935979 | 所代表法人: | 上陽投資股份有限公司 | 統一編號: 16291406 |
[ 搜尋所有相關: 林秀英 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 上陽投資 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 上陽投資 ...) | 公司名稱: 昇陽 | 公司代號: 3266 | 出表日期: 1130915 @ 上市公司持股逾 10% 大股東名單 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: 上陽投資股份有限公司 | 華陽國際物流股份有限公司 | 統一編號: 35834669 @ 董監事資料集 |
公司名稱: 昇陽 | 公司代號: 3266 | 出表日期: 1130915 @ 上市公司持股逾 10% 大股東名單 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: 上陽投資股份有限公司 | 華陽國際物流股份有限公司 | 統一編號: 35834669 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 上陽投資 ... ]
根據姓名 林秀英 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林秀英 ...) | (中華民國)此活動無實體展演者;(中華民國)許承傑 Joseph Chen-Chieh HSU | 活動起始日期: 2024/06/15 | 活動結束日期: 2024/06/15 | 折扣資訊: 優惠票150元、愛心票75 元:65歲以上人士(憑相關證件)、身心障礙人士與陪同者限一名(憑相關證件)享愛心票優惠 @ 電影 |
| (中華民國)此活動無實體展演者;(中華民國)許承傑 Joseph Chen-Chieh HSU | 活動起始日期: 2024/06/15 | 活動結束日期: 2024/06/15 | 折扣資訊: 優惠票150元、愛心票75 元:65歲以上人士(憑相關證件)、身心障礙人士與陪同者限一名(憑相關證件)享愛心票優惠 @ 藝文活動-所有類別 |
| 作者: 林秀英, 謝俊明, 蔡信東, 鐘敏翠, 鍾秀鳳企劃撰文 | 出版機構: 屏縣府 | 版次: 第一版 | 預訂出版日: 111/05 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 128 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-7117-22-4 (平裝, 128面, 27公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 電話: 0932780004 | 驗證狀態: 通過 | 產品品項: 梨果 | 證書效期: 2026/02/25 | 高雄市那瑪夏區達卡努瓦里3鄰秀嶺巷188-3號 @ 臺灣有機農業資訊 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 英愷股份有限公司 | 統一編號: 93767788 @ 董監事資料集 |
| 特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2018/06/07 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-28810272 | 機構負責人姓名: 林秀英 | 機構代碼: 2S0100004 | 機構種類: 2 | 地址全址: 臺北市士林區前港里後港街189號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2018/06/07 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-28810272 | 機構負責人姓名: 林秀英 | 機構代碼: 2S0100004 | 機構種類: 2 | 地址全址: 臺北市士林區前港里後港街189號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 20210628 | 特約迄日: 20251231 | 機構電話: 0958555832 | 機構負責人姓名: 林秀英 | 機構代碼: 1X1100011 | 機構種類: 1 | 地址全址: 雲林縣莿桐鄉莿桐村中山路137號2樓 @ 長照ABC據點 |
(中華民國)此活動無實體展演者;(中華民國)許承傑 Joseph Chen-Chieh HSU | 活動起始日期: 2024/06/15 | 活動結束日期: 2024/06/15 | 折扣資訊: 優惠票150元、愛心票75 元:65歲以上人士(憑相關證件)、身心障礙人士與陪同者限一名(憑相關證件)享愛心票優惠 @ 電影 |
(中華民國)此活動無實體展演者;(中華民國)許承傑 Joseph Chen-Chieh HSU | 活動起始日期: 2024/06/15 | 活動結束日期: 2024/06/15 | 折扣資訊: 優惠票150元、愛心票75 元:65歲以上人士(憑相關證件)、身心障礙人士與陪同者限一名(憑相關證件)享愛心票優惠 @ 藝文活動-所有類別 |
作者: 林秀英, 謝俊明, 蔡信東, 鐘敏翠, 鍾秀鳳企劃撰文 | 出版機構: 屏縣府 | 版次: 第一版 | 預訂出版日: 111/05 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 128 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-7117-22-4 (平裝, 128面, 27公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
電話: 0932780004 | 驗證狀態: 通過 | 產品品項: 梨果 | 證書效期: 2026/02/25 | 高雄市那瑪夏區達卡努瓦里3鄰秀嶺巷188-3號 @ 臺灣有機農業資訊 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 英愷股份有限公司 | 統一編號: 93767788 @ 董監事資料集 |
特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2018/06/07 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-28810272 | 機構負責人姓名: 林秀英 | 機構代碼: 2S0100004 | 機構種類: 2 | 地址全址: 臺北市士林區前港里後港街189號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2018/06/07 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-28810272 | 機構負責人姓名: 林秀英 | 機構代碼: 2S0100004 | 機構種類: 2 | 地址全址: 臺北市士林區前港里後港街189號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 20210628 | 特約迄日: 20251231 | 機構電話: 0958555832 | 機構負責人姓名: 林秀英 | 機構代碼: 1X1100011 | 機構種類: 1 | 地址全址: 雲林縣莿桐鄉莿桐村中山路137號2樓 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 林秀英 ... ]
名稱 上陽投資 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 上陽投資)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
上陽投資股份有限公司 臺北市大安區忠孝東路4段289號11樓 | 麥寬成 | 16291406 | 核准設立 |
上陽投資股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區忠孝東路4段289號11樓 | 負責人: 麥寬成 | 統編: 16291406 | 核准設立 |
姓名 林秀英 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林秀英)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
秀英自助洗衣 臺南市鹽水區岸內里蔦松路70號1樓 | 楊林秀英 | 62993198 | 核准設立 - 獨資 |
金香食品行 南投縣草屯鎮碧峰里碧峰路438巷150號﹝建物為農舍起造人為林秀英﹞ | 林秀英 | 06090823 | 核准設立 - 獨資 |
迦勒油封有限公司 臺中市東區東英里東英十街76號 | 林秀英 | 23187196 | 核准設立 |
秀英服裝號 桃園縣龜山鄉大同村大同路142巷3號 | 劉林秀英 | 43883642 | 歇業 - 獨資 |
秀英商店 苗栗縣泰安鄉中興村五鄰司馬限一號 | 林秀英 | 49762315 | 撤銷 - 獨資 |
秀英小吃店 基隆市仁愛區自來街二二號 | 陳林秀英 | 81811373 | 歇業 - 獨資 |
世昌鐵工廠 彰化縣秀水鄉福安村秀福路29號 | 林秀英 | 59269278 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080820051) |
和英實業有限公司 臺北市大同區延平北路4段53號︹之3︺ | 林秀英 | 04319295 | 核准設立 |
秀英自助洗衣 登記地址: 臺南市鹽水區岸內里蔦松路70號1樓 | 負責人: 楊林秀英 | 統編: 62993198 | 核准設立 - 獨資 |
金香食品行 登記地址: 南投縣草屯鎮碧峰里碧峰路438巷150號﹝建物為農舍起造人為林秀英﹞ | 負責人: 林秀英 | 統編: 06090823 | 核准設立 - 獨資 |
迦勒油封有限公司 登記地址: 臺中市東區東英里東英十街76號 | 負責人: 林秀英 | 統編: 23187196 | 核准設立 |
秀英服裝號 登記地址: 桃園縣龜山鄉大同村大同路142巷3號 | 負責人: 劉林秀英 | 統編: 43883642 | 歇業 - 獨資 |
秀英商店 登記地址: 苗栗縣泰安鄉中興村五鄰司馬限一號 | 負責人: 林秀英 | 統編: 49762315 | 撤銷 - 獨資 |
秀英小吃店 登記地址: 基隆市仁愛區自來街二二號 | 負責人: 陳林秀英 | 統編: 81811373 | 歇業 - 獨資 |
世昌鐵工廠 登記地址: 彰化縣秀水鄉福安村秀福路29號 | 負責人: 林秀英 | 統編: 59269278 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080820051) |
和英實業有限公司 登記地址: 臺北市大同區延平北路4段53號︹之3︺ | 負責人: 林秀英 | 統編: 04319295 | 核准設立 |
[ 查詢所有 林秀英 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 15000000 | 所代表法人: | 震台工程有限公司 | 統一編號: 00696015 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鴻揚建設股份有限公司 | 統一編號: 00696182 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: | 信孚報關有限公司 | 統一編號: 00696726 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 鐿光交通企業有限公司 | 統一編號: 00696818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 合利交通企業有限公司 | 統一編號: 00696824 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25862500 | 所代表法人: | 大才營造有限公司 | 統一編號: 00697035 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3200 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3025 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 15000000 | 所代表法人: | 震台工程有限公司 | 統一編號: 00696015 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鴻揚建設股份有限公司 | 統一編號: 00696182 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: | 信孚報關有限公司 | 統一編號: 00696726 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 鐿光交通企業有限公司 | 統一編號: 00696818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 合利交通企業有限公司 | 統一編號: 00696824 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25862500 | 所代表法人: | 大才營造有限公司 | 統一編號: 00697035 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3200 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3025 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
|