洪瑞霞
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名洪瑞霞的職稱是監察人, 持有股份數是1000, 公司名稱是柏彥新科技股份有限公司, 統一編號是16308188.
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 柏彥新科技股份有限公司 | 統一編號: 16308188 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 柏彥新科技股份有限公司 | 統一編號: 16308188 |
[ 搜尋所有相關: 洪瑞霞 @ 董監事資料集 ]
無其他 柏彥新科技 資料。
[ 搜尋所有 柏彥新科技 ... ]
根據姓名 洪瑞霞 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 洪瑞霞 ...) | | 活動起始日期: 2024/01/09 | 活動結束日期: 2024/04/23 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/01/09 | 活動結束日期: 2024/04/23 | 折扣資訊: @ 經緯度查詢附近未過期活動 |
| | 活動起始日期: 2024/01/09 | 活動結束日期: 2024/04/23 @ 文化部研習課程 |
| | 活動起始日期: 2024/05/10 | 活動結束日期: 2024/08/16 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/05/10 | 活動結束日期: 2024/08/16 @ 文化部研習課程 |
| | 活動起始日期: 2024/05/07 | 活動結束日期: 2024/07/23 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/05/07 | 活動結束日期: 2024/07/23 @ 文化部研習課程 |
| | 活動起始日期: 2024/05/10 | 活動結束日期: 2024/08/16 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/01/09 | 活動結束日期: 2024/04/23 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/01/09 | 活動結束日期: 2024/04/23 | 折扣資訊: @ 經緯度查詢附近未過期活動 |
| 活動起始日期: 2024/01/09 | 活動結束日期: 2024/04/23 @ 文化部研習課程 |
| 活動起始日期: 2024/05/10 | 活動結束日期: 2024/08/16 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/05/10 | 活動結束日期: 2024/08/16 @ 文化部研習課程 |
| 活動起始日期: 2024/05/07 | 活動結束日期: 2024/07/23 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/05/07 | 活動結束日期: 2024/07/23 @ 文化部研習課程 |
| 活動起始日期: 2024/05/10 | 活動結束日期: 2024/08/16 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 洪瑞霞 ... ]
名稱 柏彥新科技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 柏彥新科技)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
柏彥新科技股份有限公司 臺北市中山區南京東路1段48號5樓 | | 16308188 | 解散 (087年10月09日 建一字 第87338092號) |
柏彥新科技股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區南京東路1段48號5樓 | 統編: 16308188 | 解散 (087年10月09日 建一字 第87338092號) |
姓名 洪瑞霞 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 洪瑞霞)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
瑞發行 新北市五股區成泰路3段577巷80弄28號5樓 | 洪瑞霞 | 95874094 | 核准設立 - 獨資 |
尖美電話行 高雄市三民區大昌2路159號 | 洪瑞霞 | 06921812 | 核准設立 - 獨資 |
明長商號 臺南市永康區龍潭里龍潭街251號 | 洪瑞霞 | 08465494 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110033917) |
昇億銀樓 臺南市永康區塩洲里中正南路751號1樓 | 洪瑞霞 | 09519526 | 核准設立 - 獨資 |
長盈成商行 臺南市永康區龍潭里龍潭街253號1樓 | 洪瑞霞 | 10836606 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110033915) |
千利蔬果行 臺南市安南區原佃里怡安路2段102號(台南市綜合農產品批發市場蔬菜分貨場第4棟第67號攤位) | 洪瑞霞 | 21655692 | 歇業 - 獨資 |
鈞偉實業股份有限公司 臺中市東區振興路412巷86弄6號 | 洪瑞霞 | 22700267 | 核准設立 |
祥富養生館 臺北市大安區信義路4段267號3樓 | 洪瑞霞 | 31866892 | 核准設立 - 獨資 |
瑞發行 登記地址: 新北市五股區成泰路3段577巷80弄28號5樓 | 負責人: 洪瑞霞 | 統編: 95874094 | 核准設立 - 獨資 |
尖美電話行 登記地址: 高雄市三民區大昌2路159號 | 負責人: 洪瑞霞 | 統編: 06921812 | 核准設立 - 獨資 |
明長商號 登記地址: 臺南市永康區龍潭里龍潭街251號 | 負責人: 洪瑞霞 | 統編: 08465494 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110033917) |
昇億銀樓 登記地址: 臺南市永康區塩洲里中正南路751號1樓 | 負責人: 洪瑞霞 | 統編: 09519526 | 核准設立 - 獨資 |
長盈成商行 登記地址: 臺南市永康區龍潭里龍潭街253號1樓 | 負責人: 洪瑞霞 | 統編: 10836606 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110033915) |
千利蔬果行 登記地址: 臺南市安南區原佃里怡安路2段102號(台南市綜合農產品批發市場蔬菜分貨場第4棟第67號攤位) | 負責人: 洪瑞霞 | 統編: 21655692 | 歇業 - 獨資 |
鈞偉實業股份有限公司 登記地址: 臺中市東區振興路412巷86弄6號 | 負責人: 洪瑞霞 | 統編: 22700267 | 核准設立 |
祥富養生館 登記地址: 臺北市大安區信義路4段267號3樓 | 負責人: 洪瑞霞 | 統編: 31866892 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 洪瑞霞 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4400 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2100 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 226000 | 所代表法人: | 憶泰貿易股份有限公司 | 統一編號: 00652332 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 15810000 | 所代表法人: | 南昌船務代理有限公司 | 統一編號: 00652419 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2866000 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 140000 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 福晟建材工業股份有限公司 | 統一編號: 00653445 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 348349 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 489586 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1004500 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4400 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2100 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 226000 | 所代表法人: | 憶泰貿易股份有限公司 | 統一編號: 00652332 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 15810000 | 所代表法人: | 南昌船務代理有限公司 | 統一編號: 00652419 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2866000 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 140000 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 福晟建材工業股份有限公司 | 統一編號: 00653445 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 348349 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 489586 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1004500 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
|