王麗華
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名王麗華的職稱是董事長, 持有股份數是20000, 公司名稱是大唐御園景觀股份有限公司, 統一編號是16329971.
董監事資料集 資料集的 王麗華 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 王麗華 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 大唐御園景觀股份有限公司 | 統一編號: 16329971 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 大唐御園景觀股份有限公司 | 統一編號: 16329971 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 大唐御園景觀股份有限公司 | 統一編號: 16329971 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 大唐御園景觀股份有限公司 | 統一編號: 16329971 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 大唐御園景觀股份有限公司 | 統一編號: 16329971 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 大唐御園景觀股份有限公司 | 統一編號: 16329971 |
[ 搜尋所有相關: 王麗華 @ 董監事資料集 ]
無其他 大唐御園景觀 資料。
[ 搜尋所有 大唐御園景觀 ... ]
根據姓名 王麗華 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 王麗華 ...) | (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/03 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/03 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/04/07 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/04/07 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/05/05 | 活動結束日期: 2024/05/26 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/05/05 | 活動結束日期: 2024/05/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/06/02 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/06/02 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/03 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/03 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/04/07 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/04/07 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/05/05 | 活動結束日期: 2024/05/26 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/05/05 | 活動結束日期: 2024/05/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/06/02 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/06/02 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 王麗華 ... ]
名稱 大唐御園景觀 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 大唐御園景觀)
大唐御園景觀股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區臥龍街1號10樓 | 負責人: 王麗華 | 統編: 16329971 | 核准設立 |
姓名 王麗華 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 王麗華)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
王水成風華豆腐有限公司 新北市深坑區北深路2段204號及202巷1號 | 王麗華 | 42706042 | 核准設立 |
王麗紅美容屋 新北市新店區?礊s路1段175之9號 | 施王麗華 | 33820417 | 核准設立 - 獨資 |
麗華肉商 彰化縣大城鄉大城村大城鄉宮前市場4號攤位 | 王麗華 | 59125462 | 核准設立 - 獨資 |
金麗華 金門縣金寧鄉盤山村盤山村下堡76之2號(限建築物第壹層使用) | 王麗華 | 92985809 | 歇業 - 獨資 |
華麗金 金門縣金寧鄉盤山村盤山村下堡145號(限建築物第壹層使用) | 王麗華 | 92985857 | 歇業 - 獨資 |
麗坊精品服飾店 臺北市文山區羅斯福路6段403號1樓 | 王麗華 | 81623816 | 核准設立 - 獨資 |
星澄首飾工作室 苗栗縣苗栗市福麗里民族路159巷7號1樓 | 王麗華 | 87056178 | 核准設立 - 獨資 |
龍華紅茶攤 屏東縣屏東市龍華里龍華路190-1號1樓 | 王麗華 | 81373330 | 核准設立 - 獨資 |
王水成風華豆腐有限公司 登記地址: 新北市深坑區北深路2段204號及202巷1號 | 負責人: 王麗華 | 統編: 42706042 | 核准設立 |
王麗紅美容屋 登記地址: 新北市新店區?礊s路1段175之9號 | 負責人: 施王麗華 | 統編: 33820417 | 核准設立 - 獨資 |
麗華肉商 登記地址: 彰化縣大城鄉大城村大城鄉宮前市場4號攤位 | 負責人: 王麗華 | 統編: 59125462 | 核准設立 - 獨資 |
金麗華 登記地址: 金門縣金寧鄉盤山村盤山村下堡76之2號(限建築物第壹層使用) | 負責人: 王麗華 | 統編: 92985809 | 歇業 - 獨資 |
華麗金 登記地址: 金門縣金寧鄉盤山村盤山村下堡145號(限建築物第壹層使用) | 負責人: 王麗華 | 統編: 92985857 | 歇業 - 獨資 |
麗坊精品服飾店 登記地址: 臺北市文山區羅斯福路6段403號1樓 | 負責人: 王麗華 | 統編: 81623816 | 核准設立 - 獨資 |
星澄首飾工作室 登記地址: 苗栗縣苗栗市福麗里民族路159巷7號1樓 | 負責人: 王麗華 | 統編: 87056178 | 核准設立 - 獨資 |
龍華紅茶攤 登記地址: 屏東縣屏東市龍華里龍華路190-1號1樓 | 負責人: 王麗華 | 統編: 81373330 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 王麗華 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 威源漁業股份有限公司 | 統一編號: 00692067 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 三慶交通企業有限公司 | 統一編號: 00692263 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 東興漁業股份有限公司 | 統一編號: 00692968 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 協昌水電有限公司 | 統一編號: 00693349 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 世海報關有限公司 | 統一編號: 00693410 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 威源漁業股份有限公司 | 統一編號: 00692067 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 三慶交通企業有限公司 | 統一編號: 00692263 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 東興漁業股份有限公司 | 統一編號: 00692968 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 協昌水電有限公司 | 統一編號: 00693349 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 世海報關有限公司 | 統一編號: 00693410 |
|