林玉雪
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林玉雪的職稱是董事長, 持有股份數是10000, 公司名稱是富鋒管理顧問股份有限公司, 統一編號是16334812.
董監事資料集 資料集的 林玉雪 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 林玉雪 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 富鋒管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 16334812 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 富鋒管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 16334812 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 富鋒管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 16334812 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 富鋒管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 16334812 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 富鋒管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 16334812 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 富鋒管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 16334812 |
[ 搜尋所有相關: 林玉雪 @ 董監事資料集 ]
無其他 富鋒管理顧問 資料。
[ 搜尋所有 富鋒管理顧問 ... ]
根據姓名 林玉雪 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林玉雪 ...) | (中華民國)林玉雪/江惠如/蘇美朱 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/06/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)林玉雪/江惠如/蘇美朱 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/06/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)林玉雪 | 活動起始日期: 2024/07/02 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)林玉雪 | 活動起始日期: 2024/07/02 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 事務所名稱: 林玉雪記帳及報稅代理人事務所 | 事務所地址: 臺中市太平區中平里12鄰中平九街141巷8號 | 是否具執業資格註記: Y | 執行業務區域: 臺中市 | 登錄字號: 中區國稅登字第980580號 @ 財政部中區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
| OID: 2.16.886.110.90027.101055 | 電話: 04-22787136 | 地址: 臺中市太平區中平里中平九街141巷8號 | DN: o=林玉雪記帳及報稅代理人事務所,l=臺中市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2850000 | 所代表法人: | 玉福泡綿有限公司 | 統一編號: 85824477 @ 董監事資料集 |
| 管理人電話: 03-4280811 | 預計收容村里: 北富里、北貴里、龍恩里 | 適用災害類別: 水災,震災 | 桃園市平鎮區 | 北貴里 | 北貴里大仁街46號 @ 避難收容處所點位檔 |
(中華民國)林玉雪/江惠如/蘇美朱 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/06/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)林玉雪/江惠如/蘇美朱 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/06/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)林玉雪 | 活動起始日期: 2024/07/02 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)林玉雪 | 活動起始日期: 2024/07/02 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
事務所名稱: 林玉雪記帳及報稅代理人事務所 | 事務所地址: 臺中市太平區中平里12鄰中平九街141巷8號 | 是否具執業資格註記: Y | 執行業務區域: 臺中市 | 登錄字號: 中區國稅登字第980580號 @ 財政部中區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
OID: 2.16.886.110.90027.101055 | 電話: 04-22787136 | 地址: 臺中市太平區中平里中平九街141巷8號 | DN: o=林玉雪記帳及報稅代理人事務所,l=臺中市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2850000 | 所代表法人: | 玉福泡綿有限公司 | 統一編號: 85824477 @ 董監事資料集 |
管理人電話: 03-4280811 | 預計收容村里: 北富里、北貴里、龍恩里 | 適用災害類別: 水災,震災 | 桃園市平鎮區 | 北貴里 | 北貴里大仁街46號 @ 避難收容處所點位檔 |
[ 搜尋所有 林玉雪 ... ]
名稱 富鋒管理顧問 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 富鋒管理顧問)
富鋒管理顧問股份有限公司 登記地址: 彰化縣彰化市金馬路3段439號4樓之3 | 負責人: 林玉雪 | 統編: 16334812 | 核准設立 |
姓名 林玉雪 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林玉雪)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
玉雪雜貨店 雲林縣虎尾鎮廉使里廉使路五七之一號 | 林玉雪 | 27111541 | 核准設立 - 獨資 |
玉雪商店 金門縣金沙鎮三山里碧山32號 | 林玉雪 | 31668345 | 核准設立 - 獨資 |
郁雪清潔行 屏東縣潮州鎮永春里永康街254巷3號 | 林玉雪 | 81948173 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10928311000) |
桄琳髮型個人工作室 高雄市楠梓區東寧里玉田街93號1樓 | 林玉雪 | 80863719 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11161007700) |
玉福泡綿有限公司 高雄市鳥松區本舘路90巷1弄8號 | 林玉雪 | 85824477 | 核准設立 |
白雪幸福豆花冰品店 新北市板橋區莊敬路154號 | 林玉雪 | 10586810 | 歇業 - 獨資 |
莉都髮廊 臺北市南港區玉成街176巷18號1樓 | 陳林玉雪 | 01676396 | 歇業 - 獨資 |
玉榮獸肉店 苗栗縣後龍鎮大山里一四鄰秀山街一號 | 林玉雪 | 50539504 | 歇業 - 獨資 |
玉雪雜貨店 登記地址: 雲林縣虎尾鎮廉使里廉使路五七之一號 | 負責人: 林玉雪 | 統編: 27111541 | 核准設立 - 獨資 |
玉雪商店 登記地址: 金門縣金沙鎮三山里碧山32號 | 負責人: 林玉雪 | 統編: 31668345 | 核准設立 - 獨資 |
郁雪清潔行 登記地址: 屏東縣潮州鎮永春里永康街254巷3號 | 負責人: 林玉雪 | 統編: 81948173 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10928311000) |
桄琳髮型個人工作室 登記地址: 高雄市楠梓區東寧里玉田街93號1樓 | 負責人: 林玉雪 | 統編: 80863719 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11161007700) |
玉福泡綿有限公司 登記地址: 高雄市鳥松區本舘路90巷1弄8號 | 負責人: 林玉雪 | 統編: 85824477 | 核准設立 |
白雪幸福豆花冰品店 登記地址: 新北市板橋區莊敬路154號 | 負責人: 林玉雪 | 統編: 10586810 | 歇業 - 獨資 |
莉都髮廊 登記地址: 臺北市南港區玉成街176巷18號1樓 | 負責人: 陳林玉雪 | 統編: 01676396 | 歇業 - 獨資 |
玉榮獸肉店 登記地址: 苗栗縣後龍鎮大山里一四鄰秀山街一號 | 負責人: 林玉雪 | 統編: 50539504 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 林玉雪 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 213 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 191 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3980000 | 所代表法人: | 巴達有限公司 | 統一編號: 00653851 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 656 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5030 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 37400 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 志興報關股份有限公司 | 統一編號: 00654697 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 213 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 191 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3980000 | 所代表法人: | 巴達有限公司 | 統一編號: 00653851 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 656 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5030 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 37400 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 志興報關股份有限公司 | 統一編號: 00654697 |
|