吳鍊翔
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳鍊翔的職稱是董事, 持有股份數是1000000, 公司名稱是展宇有限公司, 統一編號是16340413.
| 統一編號: 16340413 | 電話號碼: 02-26784333 | 新北市鶯歌區尖山埔路90號 |
統一編號: 16340413 | 電話號碼: 02-26784333 | 新北市鶯歌區尖山埔路90號 |
[ 搜尋所有相關: 吳鍊翔 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 展宇 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 展宇 ...) | (中華民國)新北市立圖書館新莊西盛分館 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館新莊西盛分館 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新北市立圖書館樹林分館 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館樹林分館 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)林宏欽;(中華民國)台南市天文協會講師群 | 活動起始日期: 2024/07/13 | 活動結束日期: 2024/07/13 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)林宏欽;(中華民國)台南市天文協會講師群 | 活動起始日期: 2024/07/13 | 活動結束日期: 2024/07/13 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)陳聰徒;(中華民國)陳聰 | 活動起始日期: 2024/04/13 | 活動結束日期: 2024/06/16 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)陳聰徒;(中華民國)陳聰 | 活動起始日期: 2024/04/13 | 活動結束日期: 2024/06/16 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館新莊西盛分館 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館新莊西盛分館 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館樹林分館 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館樹林分館 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)林宏欽;(中華民國)台南市天文協會講師群 | 活動起始日期: 2024/07/13 | 活動結束日期: 2024/07/13 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)林宏欽;(中華民國)台南市天文協會講師群 | 活動起始日期: 2024/07/13 | 活動結束日期: 2024/07/13 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)陳聰徒;(中華民國)陳聰 | 活動起始日期: 2024/04/13 | 活動結束日期: 2024/06/16 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)陳聰徒;(中華民國)陳聰 | 活動起始日期: 2024/04/13 | 活動結束日期: 2024/06/16 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 展宇 ... ]
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 笙輝電子股份有限公司 | 統一編號: 97398553 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 笙輝電子股份有限公司 | 統一編號: 97398553 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 吳鍊翔 ... ]
展宇商行 | 地址: 桃園市八德區福德一路177巷60弄9號3樓 | 電話: 03-375-3062 |
展宇鋁門窗行 | 地址: 新北市永和區永貞路70巷16號 | 電話: 02-3233-6659 |
展宇室內設計裝潢有限公司 | 地址: 台北市中山區安東街21號之1,3樓 | 電話: 02-2731-0204 |
展宇實業社 | 地址: 新北市中和區國光街215巷8弄17號 | 電話: 02-2958-7121 |
展宇工業股份有限公司 | 地址: 南投縣南投市南崗三路31號 | 電話: 049-225-2411 |
展宇興業股份有限公司 | 地址: 台北市大安區敦化南路一段158號(東1A機房) | 電話: 02-2776-2241 |
展宇興業股份有限公司 | 地址: 新北市汐止區新台五路一段106號B棟21樓 | 電話: 02-2696-8648 |
展宇科技材料股份有限公司 | 地址: 新竹縣湖口鄉光復北路24號 | 電話: 03-597-0516 |
展宇科技材料股份有限公司 | 地址: 新竹縣湖口鄉松江三街48號 | 電話: 03-597-8899 |
展宇金屬工廠有限公司 | 地址: 台中市大里區大衛路51號 | 電話: 04-2406-0032 |
名稱 展宇 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 展宇)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
展宇服飾行 臺中市大里區國光里勝利二路31巷8號1樓 | 汪展宇 | 88688052 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120881837) |
展宇管理顧問股份有限公司 臺北市中山區松江路206號6樓之9 | 王懷毅 | 53706239 | 核准設立 |
展宇資訊有限公司 桃園縣楊梅市三元街175號5樓之4 | 梁正宇 | 28110247 | 核准設立 |
展宇汽車保養廠 桃園市大園區大園里新生北路133號(1樓) | 許沛宇 | 95016755 | 核准設立 - 獨資 |
展宇興業股份有限公司 新北市汐止區新台五路1段106號21樓 | 何展明 | 14093057 | 核准設立 |
展宇企業社 臺中市潭子區聚興里豐興路一段301-1號 | 吳展旗 | 72519088 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
展宇資通有限公司 臺中市西屯區福林里西屯路三段159之16號1樓 | 劉雅芳 | 80130981 | 核准設立 |
展宇企業有限公司 臺南市安南區總頭里長溪路二段570巷23弄25號2樓 | 林志展 | 85050873 | 核准設立 |
展宇服飾行 登記地址: 臺中市大里區國光里勝利二路31巷8號1樓 | 負責人: 汪展宇 | 統編: 88688052 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120881837) |
展宇管理顧問股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區松江路206號6樓之9 | 負責人: 王懷毅 | 統編: 53706239 | 核准設立 |
展宇資訊有限公司 登記地址: 桃園縣楊梅市三元街175號5樓之4 | 負責人: 梁正宇 | 統編: 28110247 | 核准設立 |
展宇汽車保養廠 登記地址: 桃園市大園區大園里新生北路133號(1樓) | 負責人: 許沛宇 | 統編: 95016755 | 核准設立 - 獨資 |
展宇興業股份有限公司 登記地址: 新北市汐止區新台五路1段106號21樓 | 負責人: 何展明 | 統編: 14093057 | 核准設立 |
展宇企業社 登記地址: 臺中市潭子區聚興里豐興路一段301-1號 | 負責人: 吳展旗 | 統編: 72519088 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
展宇資通有限公司 登記地址: 臺中市西屯區福林里西屯路三段159之16號1樓 | 負責人: 劉雅芳 | 統編: 80130981 | 核准設立 |
展宇企業有限公司 登記地址: 臺南市安南區總頭里長溪路二段570巷23弄25號2樓 | 負責人: 林志展 | 統編: 85050873 | 核准設立 |
[ 查詢所有 展宇 ... ]
姓名 吳鍊翔 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 吳鍊翔)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
展宇有限公司 新北市鶯歌區尖山埔路90號 | 吳鍊翔 | 16340413 | 核准設立 |
展宇有限公司 登記地址: 新北市鶯歌區尖山埔路90號 | 負責人: 吳鍊翔 | 統編: 16340413 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 37400 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 志興報關股份有限公司 | 統一編號: 00654697 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 世界通運股份有限公司 | 統一編號: 00654795 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5758068 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 華泰船務代理有限公司 | 統一編號: 00655534 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 華泰船務代理有限公司 | 統一編號: 00655534 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 合利報關有限公司 | 統一編號: 00655746 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 37400 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 志興報關股份有限公司 | 統一編號: 00654697 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 世界通運股份有限公司 | 統一編號: 00654795 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5758068 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 華泰船務代理有限公司 | 統一編號: 00655534 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 華泰船務代理有限公司 | 統一編號: 00655534 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 合利報關有限公司 | 統一編號: 00655746 |
|