何靜宜
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名何靜宜的職稱是董事, 持有股份數是0, 公司名稱是圃藤企業股份有限公司, 統一編號是16360803.
董監事資料集 資料集的 何靜宜 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 何靜宜 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 圃藤企業股份有限公司 | 統一編號: 16360803 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 圃藤企業股份有限公司 | 統一編號: 16360803 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 圃藤企業股份有限公司 | 統一編號: 16360803 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 圃藤企業股份有限公司 | 統一編號: 16360803 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 圃藤企業股份有限公司 | 統一編號: 16360803 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 圃藤企業股份有限公司 | 統一編號: 16360803 |
[ 搜尋所有相關: 何靜宜 @ 董監事資料集 ]
無其他 圃藤企業 資料。
[ 搜尋所有 圃藤企業 ... ]
根據姓名 何靜宜 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 何靜宜 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2670 | 所代表法人: | 聖宜管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 89831990 @ 董監事資料集 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2670 | 所代表法人: | 聖宜管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 89831990 @ 董監事資料集 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
[ 搜尋所有 何靜宜 ... ]
圃藤企業股份有限公司 | 地址: 桃園市桃園區國光街106號1樓 | 電話: 03-334-4717 |
名稱 圃藤企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 圃藤企業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
圃藤企業股份有限公司 桃園市龜山區山福里頂興路120號 | 江忠義 | 16360803 | 核准設立 |
圃藤企業股份有限公司 登記地址: 桃園市龜山區山福里頂興路120號 | 負責人: 江忠義 | 統編: 16360803 | 核准設立 |
姓名 何靜宜 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 何靜宜)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
蘭陽大發寢具 宜蘭縣宜蘭市昇平里舊城南路2號一樓 | 何靜宜 | 34788219 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1060901103) |
宜果國際文化事業有限公司 臺北市文山區景福街56號5樓 | 何靜宜 | 70389757 | 解散 (核准解散日期: 2020-11-03) |
豪情冷飲店 宜蘭縣羅東鎮中山里中山路三段296號二樓 | 何靜宜 | 82352185 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100900014) |
聖宜管理顧問股份有限公司 臺中市北區大湖里柳川東路四段13號4樓之16 | 何靜宜 | 89831990 | 核准設立 |
福德大發寢具 宜蘭縣五結鄉上四村中正路二段153號 | 何靜宜 | 34793445 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030900789) |
普渼登實業股份有限公司 臺北市松山區南京東路5段46號6樓 | 何靜宜 | 12968791 | 核准設立 |
鴻鑫涮涮鍋店 臺北市松山區東寧路11號1樓 | 何靜宜 | 14747943 | 歇業 - 獨資 |
賜來禮儀百貨社 臺中市新社區新社里中和街四段173號 | 何靜宜 | 21862242 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108617796) |
蘭陽大發寢具 登記地址: 宜蘭縣宜蘭市昇平里舊城南路2號一樓 | 負責人: 何靜宜 | 統編: 34788219 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1060901103) |
宜果國際文化事業有限公司 登記地址: 臺北市文山區景福街56號5樓 | 負責人: 何靜宜 | 統編: 70389757 | 解散 (核准解散日期: 2020-11-03) |
豪情冷飲店 登記地址: 宜蘭縣羅東鎮中山里中山路三段296號二樓 | 負責人: 何靜宜 | 統編: 82352185 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100900014) |
聖宜管理顧問股份有限公司 登記地址: 臺中市北區大湖里柳川東路四段13號4樓之16 | 負責人: 何靜宜 | 統編: 89831990 | 核准設立 |
福德大發寢具 登記地址: 宜蘭縣五結鄉上四村中正路二段153號 | 負責人: 何靜宜 | 統編: 34793445 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030900789) |
普渼登實業股份有限公司 登記地址: 臺北市松山區南京東路5段46號6樓 | 負責人: 何靜宜 | 統編: 12968791 | 核准設立 |
鴻鑫涮涮鍋店 登記地址: 臺北市松山區東寧路11號1樓 | 負責人: 何靜宜 | 統編: 14747943 | 歇業 - 獨資 |
賜來禮儀百貨社 登記地址: 臺中市新社區新社里中和街四段173號 | 負責人: 何靜宜 | 統編: 21862242 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108617796) |
[ 查詢所有 何靜宜 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 天九股份有限公司 | 統一編號: 00384723 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 21238 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 14800 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4088 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 38180 | 所代表法人: | 新裕發汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00389608 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 天九股份有限公司 | 統一編號: 00384723 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 21238 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 14800 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4088 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 38180 | 所代表法人: | 新裕發汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00389608 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
|