陳昱行
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳昱行的職稱是董事長, 持有股份數是600000, 公司名稱是龍行文教事業股份有限公司, 統一編號是16371695.
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 龍行文教事業股份有限公司 | 統一編號: 16371695 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 龍行文教事業股份有限公司 | 統一編號: 16371695 |
[ 搜尋所有相關: 陳昱行 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 16371695 | 電話號碼: 03-4593388 | 桃園市平鎮區金陵路7段187巷60弄9號4樓 |
統一編號: 16371695 | 電話號碼: 03-4593388 | 桃園市平鎮區金陵路7段187巷60弄9號4樓 |
[ 搜尋所有相關: 陳昱行 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 龍行文教事業 資料。
[ 搜尋所有 龍行文教事業 ... ]
根據姓名 陳昱行 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 陳昱行 ...) | (中華民國)李俊熠;(中華民國)陳慶銘;(中華民國)陳芝穎;(中華民國)陳昱行 | 活動起始日期: 2024/07/04 | 活動結束日期: 2024/08/01 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)李俊熠;(中華民國)陳慶銘;(中華民國)陳芝穎;(中華民國)陳昱行 | 活動起始日期: 2024/07/04 | 活動結束日期: 2024/08/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 龍行科技股份有限公司 | 統一編號: 80070246 @ 董監事資料集 |
| (中華民國)陳昱行 | 活動起始日期: 2024/06/06 | 活動結束日期: 2024/06/28 | 折扣資訊: 免費入場,自由參觀 @ 展覽資訊 |
| (中華民國)陳昱行 | 活動起始日期: 2024/06/06 | 活動結束日期: 2024/06/28 | 折扣資訊: 免費入場,自由參觀 @ 藝文活動-所有類別 |
| 負責人: 陳昱行 | 設立時間: 0920412 @ 全國性社會團體名冊-按理事長性別 |
(中華民國)李俊熠;(中華民國)陳慶銘;(中華民國)陳芝穎;(中華民國)陳昱行 | 活動起始日期: 2024/07/04 | 活動結束日期: 2024/08/01 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)李俊熠;(中華民國)陳慶銘;(中華民國)陳芝穎;(中華民國)陳昱行 | 活動起始日期: 2024/07/04 | 活動結束日期: 2024/08/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 龍行科技股份有限公司 | 統一編號: 80070246 @ 董監事資料集 |
(中華民國)陳昱行 | 活動起始日期: 2024/06/06 | 活動結束日期: 2024/06/28 | 折扣資訊: 免費入場,自由參觀 @ 展覽資訊 |
(中華民國)陳昱行 | 活動起始日期: 2024/06/06 | 活動結束日期: 2024/06/28 | 折扣資訊: 免費入場,自由參觀 @ 藝文活動-所有類別 |
負責人: 陳昱行 | 設立時間: 0920412 @ 全國性社會團體名冊-按理事長性別 |
[ 搜尋所有 陳昱行 ... ]
名稱 龍行文教事業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 龍行文教事業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
龍行文教事業股份有限公司 桃園市平鎮區金陵路7段187巷60弄9號4樓 | 陳昱行 | 16371695 | 核准設立 |
龍行文教事業股份有限公司 登記地址: 桃園市平鎮區金陵路7段187巷60弄9號4樓 | 負責人: 陳昱行 | 統編: 16371695 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 嘉和交通企業有限公司 | 統一編號: 00660109 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 25650 | 所代表法人: 金和泰實業有限公司 | 基泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00660430 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 25650 | 所代表法人: 金和泰實業有限公司 | 基泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00660430 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 駿風企業有限公司 | 統一編號: 00660446 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 啟電工業股份有限公司 | 統一編號: 00660451 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4100000 | 所代表法人: | 華興報關有限公司 | 統一編號: 00660608 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12000000 | 所代表法人: | 本峰鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00660678 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 文威鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00660749 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 嘉和交通企業有限公司 | 統一編號: 00660109 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 25650 | 所代表法人: 金和泰實業有限公司 | 基泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00660430 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 25650 | 所代表法人: 金和泰實業有限公司 | 基泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00660430 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 駿風企業有限公司 | 統一編號: 00660446 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 啟電工業股份有限公司 | 統一編號: 00660451 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4100000 | 所代表法人: | 華興報關有限公司 | 統一編號: 00660608 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12000000 | 所代表法人: | 本峰鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00660678 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 文威鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00660749 |
|