李翠華
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李翠華的職稱是董事, 持有股份數是90000, 公司名稱是久品工業股份有限公司, 統一編號是16397983.
董監事資料集 資料集的 李翠華 相關資料
(以下顯示 4 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 李翠華 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 久品工業股份有限公司 | 統一編號: 16397983 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 久品工業股份有限公司 | 統一編號: 16397983 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 45000 | 所代表法人: | 久品工業股份有限公司 | 統一編號: 16397983 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 292500 | 所代表法人: | 久品工業股份有限公司 | 統一編號: 16397983 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 久品工業股份有限公司 | 統一編號: 16397983 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 久品工業股份有限公司 | 統一編號: 16397983 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 45000 | 所代表法人: | 久品工業股份有限公司 | 統一編號: 16397983 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 292500 | 所代表法人: | 久品工業股份有限公司 | 統一編號: 16397983 |
[ 搜尋所有相關: 李翠華 @ 董監事資料集 ]
| 臺中市潭子區潭秀里潭富路一段一六一巷一0號 | 符合之產業類別: 25金屬製品製造業,30汽車及其零件製造業,31其他運輸工具及其零件製造業 | 登記編號: 99637813 | 統一編號: 16397983 |
臺中市潭子區潭秀里潭富路一段一六一巷一0號 | 符合之產業類別: 25金屬製品製造業,30汽車及其零件製造業,31其他運輸工具及其零件製造業 | 登記編號: 99637813 | 統一編號: 16397983 |
[ 搜尋所有相關: 李翠華 @ 臺中市工廠廠商名冊 ]
| 主要產品: 251金屬刀具、手工具及模具、303汽車零件、312機車及其零件 | 統一編號: 16397983 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市潭子區潭秀里潭富路一段161巷10號 |
主要產品: 251金屬刀具、手工具及模具、303汽車零件、312機車及其零件 | 統一編號: 16397983 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市潭子區潭秀里潭富路一段161巷10號 |
[ 搜尋所有相關: 李翠華 @ 登記工廠名錄 ]
無其他 久品工業 資料。
[ 搜尋所有 久品工業 ... ]
根據姓名 李翠華 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 李翠華 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 15000000 | 所代表法人: | 有華管理顧問有限公司 | 統一編號: 28701405 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 18000 | 所代表法人: | 華達電器實業廠股份有限公司 | 統一編號: 46438906 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 智華企業管理顧問有限公司 | 統一編號: 80125663 @ 董監事資料集 |
| 主要產品: 241鋼鐵、251金屬刀具、手工具及模具、303汽車零件、312機車及其零件、313自行車及其零件 | 統一編號: 22815850 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市潭子區頭家東里中山路1段480巷13、15、17號 @ 登記工廠名錄 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 938327576 | 機構負責人姓名: 李翠華 | 機構代碼: BF0100061 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市南港區東新街91號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 938327576 | 機構負責人姓名: 李翠華 | 機構代碼: BF0100061 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市南港區東新街91號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 938327576 | 機構負責人姓名: 李翠華 | 機構代碼: BF0100061 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市南港區東新街91號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 938327576 | 機構負責人姓名: 李翠華 | 機構代碼: BF0100061 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市南港區聯成里東新街91號 @ 長照ABC據點 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 15000000 | 所代表法人: | 有華管理顧問有限公司 | 統一編號: 28701405 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 18000 | 所代表法人: | 華達電器實業廠股份有限公司 | 統一編號: 46438906 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 智華企業管理顧問有限公司 | 統一編號: 80125663 @ 董監事資料集 |
主要產品: 241鋼鐵、251金屬刀具、手工具及模具、303汽車零件、312機車及其零件、313自行車及其零件 | 統一編號: 22815850 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市潭子區頭家東里中山路1段480巷13、15、17號 @ 登記工廠名錄 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 938327576 | 機構負責人姓名: 李翠華 | 機構代碼: BF0100061 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市南港區東新街91號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 938327576 | 機構負責人姓名: 李翠華 | 機構代碼: BF0100061 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市南港區東新街91號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 938327576 | 機構負責人姓名: 李翠華 | 機構代碼: BF0100061 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市南港區東新街91號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 938327576 | 機構負責人姓名: 李翠華 | 機構代碼: BF0100061 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市南港區聯成里東新街91號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 李翠華 ... ]
久品工業股份有限公司 | 地址: 台中市潭子區潭富路一段161巷10號 | 電話: 04-2535-1321 |
名稱 久品工業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 久品工業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
久品工業股份有限公司 臺中市潭子區潭秀里潭富路一段161巷10號 | 李澄洲 | 16397983 | 核准設立 |
久品工業股份有限公司 登記地址: 臺中市潭子區潭秀里潭富路一段161巷10號 | 負責人: 李澄洲 | 統編: 16397983 | 核准設立 |
姓名 李翠華 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 李翠華)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
有華管理顧問有限公司 新竹縣竹北市中崙里縣政十街6號2樓之3 | 李翠華 | 28701405 | 核准設立 |
頡鐙鋼鐵企業有限公司 高雄市大寮區山頂里青華街五巷15號1樓 | 李翠華 | 70407312 | 解散 (核准解散日期: 2022-01-19) |
智華企業管理顧問有限公司 新竹縣竹北市斗崙里縣政十街6號2樓之2 | 李翠華 | 80125663 | 核准設立 |
鑫襪子咖啡 新北市三峽區大學路91號 | 李翠華 | 02287352 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1045235410) |
幸福商行 臺北市中正區三元街217號5樓之4 | 李翠華 | 10330888 | 歇業 - 獨資 |
欣晟電器有限公司 臺北市中正區延平南路13號之1 | 李翠華 | 12953973 | 核准設立 |
美樂蒂出版社 臺中市中區成功路177號一樓 | 李翠華 | 18361292 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
烘仙食品行 高雄市三民區本和里大昌1路182號1樓 | 李翠華 | 19557702 | 歇業 - 獨資 |
有華管理顧問有限公司 登記地址: 新竹縣竹北市中崙里縣政十街6號2樓之3 | 負責人: 李翠華 | 統編: 28701405 | 核准設立 |
頡鐙鋼鐵企業有限公司 登記地址: 高雄市大寮區山頂里青華街五巷15號1樓 | 負責人: 李翠華 | 統編: 70407312 | 解散 (核准解散日期: 2022-01-19) |
智華企業管理顧問有限公司 登記地址: 新竹縣竹北市斗崙里縣政十街6號2樓之2 | 負責人: 李翠華 | 統編: 80125663 | 核准設立 |
鑫襪子咖啡 登記地址: 新北市三峽區大學路91號 | 負責人: 李翠華 | 統編: 02287352 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1045235410) |
幸福商行 登記地址: 臺北市中正區三元街217號5樓之4 | 負責人: 李翠華 | 統編: 10330888 | 歇業 - 獨資 |
欣晟電器有限公司 登記地址: 臺北市中正區延平南路13號之1 | 負責人: 李翠華 | 統編: 12953973 | 核准設立 |
美樂蒂出版社 登記地址: 臺中市中區成功路177號一樓 | 負責人: 李翠華 | 統編: 18361292 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
烘仙食品行 登記地址: 高雄市三民區本和里大昌1路182號1樓 | 負責人: 李翠華 | 統編: 19557702 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 李翠華 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 合利交通企業有限公司 | 統一編號: 00696824 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25862500 | 所代表法人: | 大才營造有限公司 | 統一編號: 00697035 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3200 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3025 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 達擴國際有限公司 | 國際百貨股份有限公司 | 統一編號: 00697675 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 宏駿機電工程有限公司 | 統一編號: 00697844 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 福順計程汽車有限公司 | 統一編號: 00698323 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5500000 | 所代表法人: | 正健機械工程有限公司 | 統一編號: 00698914 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2700 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 合利交通企業有限公司 | 統一編號: 00696824 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25862500 | 所代表法人: | 大才營造有限公司 | 統一編號: 00697035 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3200 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3025 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 達擴國際有限公司 | 國際百貨股份有限公司 | 統一編號: 00697675 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 宏駿機電工程有限公司 | 統一編號: 00697844 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 福順計程汽車有限公司 | 統一編號: 00698323 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5500000 | 所代表法人: | 正健機械工程有限公司 | 統一編號: 00698914 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2700 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
|