王鳳珠
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名王鳳珠的職稱是董事, 持有股份數是210000, 公司名稱是玉豐投資股份有限公司, 統一編號是16400523.
董監事資料集 資料集的 王鳳珠 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 王鳳珠 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 690000 | 所代表法人: | 玉豐投資股份有限公司 | 統一編號: 16400523 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 玉豐投資股份有限公司 | 統一編號: 16400523 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 玉豐投資股份有限公司 | 統一編號: 16400523 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 690000 | 所代表法人: | 玉豐投資股份有限公司 | 統一編號: 16400523 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 玉豐投資股份有限公司 | 統一編號: 16400523 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 玉豐投資股份有限公司 | 統一編號: 16400523 |
[ 搜尋所有相關: 王鳳珠 @ 董監事資料集 ]
無其他 玉豐投資 資料。
[ 搜尋所有 玉豐投資 ... ]
根據姓名 王鳳珠 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 王鳳珠 ...) | (中華民國)王鳳珠;(中華民國)趙彩雲;(中華民國)謝其國;(中華民國)范姜淡 | 活動起始日期: 2024/02/20 | 活動結束日期: 2024/06/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)王鳳珠;(中華民國)趙彩雲;(中華民國)謝其國;(中華民國)范姜淡 | 活動起始日期: 2024/02/20 | 活動結束日期: 2024/06/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)王鳳珠 | 活動起始日期: 2024/03/06 | 活動結束日期: 2024/05/22 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)王鳳珠 | 活動起始日期: 2024/03/06 | 活動結束日期: 2024/05/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 律豐科技顧問股份有限公司 | 統一編號: 24405115 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 群億實業有限公司 | 統一編號: 24910612 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 436200 | 所代表法人: | 惠華金屬線股份有限公司 | 統一編號: 34620747 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 亞磯企業有限公司 | 統一編號: 43917707 @ 董監事資料集 |
(中華民國)王鳳珠;(中華民國)趙彩雲;(中華民國)謝其國;(中華民國)范姜淡 | 活動起始日期: 2024/02/20 | 活動結束日期: 2024/06/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)王鳳珠;(中華民國)趙彩雲;(中華民國)謝其國;(中華民國)范姜淡 | 活動起始日期: 2024/02/20 | 活動結束日期: 2024/06/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)王鳳珠 | 活動起始日期: 2024/03/06 | 活動結束日期: 2024/05/22 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)王鳳珠 | 活動起始日期: 2024/03/06 | 活動結束日期: 2024/05/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 律豐科技顧問股份有限公司 | 統一編號: 24405115 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 群億實業有限公司 | 統一編號: 24910612 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 436200 | 所代表法人: | 惠華金屬線股份有限公司 | 統一編號: 34620747 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 亞磯企業有限公司 | 統一編號: 43917707 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 王鳳珠 ... ]
名稱 玉豐投資 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 玉豐投資)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
玉豐投資股份有限公司 臺中市北屯區平和里安順一街58號1樓 | 廖文賓 | 16400523 | 核准設立 |
玉豐投資股份有限公司 登記地址: 臺中市北屯區平和里安順一街58號1樓 | 負責人: 廖文賓 | 統編: 16400523 | 核准設立 |
姓名 王鳳珠 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 王鳳珠)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
永祥商號 嘉義市東區文昌里共和路126號一樓 | 王鳳珠 | 06252571 | 歇業 - 獨資 |
永興行 嘉義縣水上鄉柳林村柳子林三三之二號 | 王鳳珠 | 06296971 | 核准設立 - 獨資 |
荃發企業行 高雄市梓官區赤東里赤崁南路保生三巷36號1樓 | 劉王鳳珠 | 07942364 | 核准設立 - 獨資 |
信和文具店 花蓮縣花蓮市國富十街十號 | 王鳳珠 | 08128254 | 歇業 - 獨資 |
允旺起重工程行 屏東縣萬丹鄉萬惠村西環路422巷16號1樓 | 王鳳珠 | 10417385 | 核准停業 - 獨資 |
春承工業社 彰化縣和美鎮嘉犁里彰和路2段541號 | 李王鳳珠 | 10953879 | 核准設立 - 獨資 |
魚村活漁產供應行 臺北市信義區莊敬路325巷50號1樓 | 王鳳珠 | 13842899 | 歇業 - 獨資 |
永祥淨水器材行 嘉義市西區集英里民族路809號一樓 | 王鳳珠 | 14515471 | 歇業 - 獨資 |
永祥商號 登記地址: 嘉義市東區文昌里共和路126號一樓 | 負責人: 王鳳珠 | 統編: 06252571 | 歇業 - 獨資 |
永興行 登記地址: 嘉義縣水上鄉柳林村柳子林三三之二號 | 負責人: 王鳳珠 | 統編: 06296971 | 核准設立 - 獨資 |
荃發企業行 登記地址: 高雄市梓官區赤東里赤崁南路保生三巷36號1樓 | 負責人: 劉王鳳珠 | 統編: 07942364 | 核准設立 - 獨資 |
信和文具店 登記地址: 花蓮縣花蓮市國富十街十號 | 負責人: 王鳳珠 | 統編: 08128254 | 歇業 - 獨資 |
允旺起重工程行 登記地址: 屏東縣萬丹鄉萬惠村西環路422巷16號1樓 | 負責人: 王鳳珠 | 統編: 10417385 | 核准停業 - 獨資 |
春承工業社 登記地址: 彰化縣和美鎮嘉犁里彰和路2段541號 | 負責人: 李王鳳珠 | 統編: 10953879 | 核准設立 - 獨資 |
魚村活漁產供應行 登記地址: 臺北市信義區莊敬路325巷50號1樓 | 負責人: 王鳳珠 | 統編: 13842899 | 歇業 - 獨資 |
永祥淨水器材行 登記地址: 嘉義市西區集英里民族路809號一樓 | 負責人: 王鳳珠 | 統編: 14515471 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 王鳳珠 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: | 信孚報關有限公司 | 統一編號: 00696726 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 鐿光交通企業有限公司 | 統一編號: 00696818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 合利交通企業有限公司 | 統一編號: 00696824 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25862500 | 所代表法人: | 大才營造有限公司 | 統一編號: 00697035 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3200 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3025 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 達擴國際有限公司 | 國際百貨股份有限公司 | 統一編號: 00697675 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 宏駿機電工程有限公司 | 統一編號: 00697844 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 福順計程汽車有限公司 | 統一編號: 00698323 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5500000 | 所代表法人: | 正健機械工程有限公司 | 統一編號: 00698914 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: | 信孚報關有限公司 | 統一編號: 00696726 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 鐿光交通企業有限公司 | 統一編號: 00696818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 合利交通企業有限公司 | 統一編號: 00696824 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25862500 | 所代表法人: | 大才營造有限公司 | 統一編號: 00697035 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3200 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3025 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 達擴國際有限公司 | 國際百貨股份有限公司 | 統一編號: 00697675 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 宏駿機電工程有限公司 | 統一編號: 00697844 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 福順計程汽車有限公司 | 統一編號: 00698323 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5500000 | 所代表法人: | 正健機械工程有限公司 | 統一編號: 00698914 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
|