楊秀玲
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名楊秀玲的職稱是董事長, 持有股份數是41000, 公司名稱是本和股份有限公司, 統一編號是16401369.
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 214000 | 所代表法人: | 本和股份有限公司 | 統一編號: 16401369 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 214000 | 所代表法人: | 本和股份有限公司 | 統一編號: 16401369 |
[ 搜尋所有相關: 楊秀玲 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 本和 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 本和 ...) | (日本)佐藤生 | 活動起始日期: 2024/08/25 | 活動結束日期: 2024/08/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 級別名稱: 一般古物 | 所屬主管機關: 嘉義縣政府 | 指定/登錄理由: (一)為日治時期,日本對臺灣民間信仰統治的歷史見證。
(二)木匣精緻作工,呈現百年前日本漆器的工藝水準。
(三)昭和3年(1928),臺灣僅20間廟宇獲贈日本天皇壽牌,奉天宮壽牌基組保存尚稱完整,具稀... | 保存現狀: 有損傷但狀況穩定 @ 文資局古物 |
| 新聞發布單位: 行政院環境保護署氣候變遷辦公室 | 新聞發布日期: 2022-04-05 16:55:00 | 新聞編號: 20220405165614 | 刪除註記: 0 @ 環境新聞 |
| 級別名稱: 一般古物 | 所屬主管機關: 臺北市政府 | 指定/登錄理由: 1. 呈現19世紀至20世紀前期日本和服飾女神貌,及日本工藝之明治人物特色。
2. 象牙及木刻結合,並用蒔繪漆藝特色表現衣物裝飾,雕工茜色成就不低,生動具藝術造詣,藝術水準及價值高。 | 保存現狀: 保存良好 @ 文資局古物 |
| | 活動起始日期: 2024/05/07 | 活動結束日期: 2024/08/13 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/05/07 | 活動結束日期: 2024/08/13 @ 文化部研習課程 |
| 執行單位: 車輛中心 | 產出年度: 102 | 產出單位: | 計畫名稱: 電動車輛系統模組與關鍵技術開發計畫 | 領域: | 技術規格: 車載機模組: 傳輸介面:CAN、RS-232或RS-485。 運行資料後台 資料庫:Microsoft SQL Server 程式語言:Visual C# | 潛力預估: 隨著環保意識高漲,電動車漸漸成為趨勢,且電動車技術門檻較燃油車低,許多公司紛紛投入電動車的研究,但部分公司由於資金和技術無法進行全面的市場調查和驗證,透過電動車運行資料分析技術可取得對車廠、車隊和使用... @ 經濟部產業技術司可移轉技術資料集 |
| 電話: 0423150001 | 縣市: 臺中市 西區 | 博館路234號 | 營業時間: 周一至周四 13:00~19:00 周五13:00~21:00 周六10:00~21:00 ... @ 實體書店 |
(日本)佐藤生 | 活動起始日期: 2024/08/25 | 活動結束日期: 2024/08/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
級別名稱: 一般古物 | 所屬主管機關: 嘉義縣政府 | 指定/登錄理由: (一)為日治時期,日本對臺灣民間信仰統治的歷史見證。
(二)木匣精緻作工,呈現百年前日本漆器的工藝水準。
(三)昭和3年(1928),臺灣僅20間廟宇獲贈日本天皇壽牌,奉天宮壽牌基組保存尚稱完整,具稀... | 保存現狀: 有損傷但狀況穩定 @ 文資局古物 |
新聞發布單位: 行政院環境保護署氣候變遷辦公室 | 新聞發布日期: 2022-04-05 16:55:00 | 新聞編號: 20220405165614 | 刪除註記: 0 @ 環境新聞 |
級別名稱: 一般古物 | 所屬主管機關: 臺北市政府 | 指定/登錄理由: 1. 呈現19世紀至20世紀前期日本和服飾女神貌,及日本工藝之明治人物特色。
2. 象牙及木刻結合,並用蒔繪漆藝特色表現衣物裝飾,雕工茜色成就不低,生動具藝術造詣,藝術水準及價值高。 | 保存現狀: 保存良好 @ 文資局古物 |
| 活動起始日期: 2024/05/07 | 活動結束日期: 2024/08/13 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/05/07 | 活動結束日期: 2024/08/13 @ 文化部研習課程 |
執行單位: 車輛中心 | 產出年度: 102 | 產出單位: | 計畫名稱: 電動車輛系統模組與關鍵技術開發計畫 | 領域: | 技術規格: 車載機模組: 傳輸介面:CAN、RS-232或RS-485。 運行資料後台 資料庫:Microsoft SQL Server 程式語言:Visual C# | 潛力預估: 隨著環保意識高漲,電動車漸漸成為趨勢,且電動車技術門檻較燃油車低,許多公司紛紛投入電動車的研究,但部分公司由於資金和技術無法進行全面的市場調查和驗證,透過電動車運行資料分析技術可取得對車廠、車隊和使用... @ 經濟部產業技術司可移轉技術資料集 |
電話: 0423150001 | 縣市: 臺中市 西區 | 博館路234號 | 營業時間: 周一至周四 13:00~19:00 周五13:00~21:00 周六10:00~21:00 ... @ 實體書店 |
[ 搜尋所有 本和 ... ]
根據姓名 楊秀玲 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 楊秀玲 ...) | 事務所名稱: 楊秀玲記帳及報稅代理人事務所 | 執行業務區域: 臺北市,高雄市,新北市,桃園市 | 事務所地址: 新北市新莊區豐年街45號一樓 | 登錄字號: 北區國稅登字第98F0389號 @ 財政部北區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
| OID: 2.16.886.110.90026.101111 | 電話: 02-22010891 | 地址: 新北市新莊區豐年街45號1樓 | DN: o=楊秀玲記帳及報稅代理人事務所,l=新北市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| 事務所名稱: 永治記帳及報稅代理人事務所 | 執業地址: 高雄市新興區七賢一路33號1樓 | 登錄字號: 財高國稅登字第980671號 @ 財政部高雄國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
| 團體會址: 臺中市清水區西寧路115號 | 成立日期: 0951014 | 理事長: 楊秀玲 @ 全國性人民團體名冊 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 台灣凱絲股份有限公司 | 統一編號: 23801593 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 三宥國際貿易有限公司 | 統一編號: 24616863 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1030000 | 所代表法人: | 佶特國際股份有限公司 | 統一編號: 27602510 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13900000 | 所代表法人: | 適合建設有限公司 | 統一編號: 53377497 @ 董監事資料集 |
事務所名稱: 楊秀玲記帳及報稅代理人事務所 | 執行業務區域: 臺北市,高雄市,新北市,桃園市 | 事務所地址: 新北市新莊區豐年街45號一樓 | 登錄字號: 北區國稅登字第98F0389號 @ 財政部北區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
OID: 2.16.886.110.90026.101111 | 電話: 02-22010891 | 地址: 新北市新莊區豐年街45號1樓 | DN: o=楊秀玲記帳及報稅代理人事務所,l=新北市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
事務所名稱: 永治記帳及報稅代理人事務所 | 執業地址: 高雄市新興區七賢一路33號1樓 | 登錄字號: 財高國稅登字第980671號 @ 財政部高雄國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
團體會址: 臺中市清水區西寧路115號 | 成立日期: 0951014 | 理事長: 楊秀玲 @ 全國性人民團體名冊 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 台灣凱絲股份有限公司 | 統一編號: 23801593 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 三宥國際貿易有限公司 | 統一編號: 24616863 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1030000 | 所代表法人: | 佶特國際股份有限公司 | 統一編號: 27602510 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13900000 | 所代表法人: | 適合建設有限公司 | 統一編號: 53377497 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 楊秀玲 ... ]
名稱 本和 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 本和)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
日本和牛王有限公司 臺北市大同區延平北路1段104號5樓 | 松本 崇 | 83285755 | 核准設立 |
本和股份有限公司 臺中市豐原區豐原里隆豐街66巷12號 | 楊秀玲 | 16401369 | 核准設立 |
老町徠日本和食 高雄市左營區文學路181號 | 劉豐彰 | 26479506 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11260912800) |
本和境食堂 高雄市鼓山區文忠路106號1樓 | 黃德妹 | 47668308 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11161300600) |
阿信日本和牛專賣 臺南市歸仁區新厝里中正南路1段453巷52弄66號1樓 | 陳伊純 | 47962111 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070031878) |
久本和有限公司 高雄市左營區翠華路591號 | 吳書成 | 54613364 | 核准設立 |
柏本和記投資股份有限公司 新北市新莊區中正路68號9樓 | 洪晴軒 | 66603018 | 核准設立 |
本和事業有限公司 臺北市中山區南京東路2段137號14樓 | 黃聖評 | 90016215 | 核准設立 |
日本和牛王有限公司 登記地址: 臺北市大同區延平北路1段104號5樓 | 負責人: 松本 崇 | 統編: 83285755 | 核准設立 |
本和股份有限公司 登記地址: 臺中市豐原區豐原里隆豐街66巷12號 | 負責人: 楊秀玲 | 統編: 16401369 | 核准設立 |
老町徠日本和食 登記地址: 高雄市左營區文學路181號 | 負責人: 劉豐彰 | 統編: 26479506 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11260912800) |
本和境食堂 登記地址: 高雄市鼓山區文忠路106號1樓 | 負責人: 黃德妹 | 統編: 47668308 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11161300600) |
阿信日本和牛專賣 登記地址: 臺南市歸仁區新厝里中正南路1段453巷52弄66號1樓 | 負責人: 陳伊純 | 統編: 47962111 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070031878) |
久本和有限公司 登記地址: 高雄市左營區翠華路591號 | 負責人: 吳書成 | 統編: 54613364 | 核准設立 |
柏本和記投資股份有限公司 登記地址: 新北市新莊區中正路68號9樓 | 負責人: 洪晴軒 | 統編: 66603018 | 核准設立 |
本和事業有限公司 登記地址: 臺北市中山區南京東路2段137號14樓 | 負責人: 黃聖評 | 統編: 90016215 | 核准設立 |
[ 查詢所有 本和 ... ]
姓名 楊秀玲 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 楊秀玲)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
小玲安仔蔬果行 高雄市岡山區民享路59巷8號1樓 | 楊秀玲 | 92178756 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11260366800) |
莯秀妍企業社 桃園市龜山區文青里文青路219號(2樓) | 楊秀玲 | 92610710 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1129013228) |
名樣美容保養用品社 桃園縣楊梅市梅溪里中山北路2段90號1樓 | 楊秀玲 | 95900895 | 歇業 - 獨資 |
品德文具店 臺南市安南區新順里安和路3段83號1樓 | 楊秀玲 | 06529129 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100048872) |
雄富工程行 高雄市苓雅區人和里中山2路461號3樓之11 | 楊秀玲 | 06684769 | 核准停業 - 獨資 |
蛋糕叔叔實業社 臺南市永康區洲里鹽行路250號1樓 | 楊秀玲 | 09589249 | 歇業 - 獨資 |
御髮髮藝設計 臺南市北區成德里和緯路2段225號1樓 | 楊秀玲 | 10183963 | 核准設立 - 合夥 |
斑馬髮廊 臺南市東區新東里裕農路27之3號1樓 | 楊秀玲 | 10872996 | 核准設立 - 獨資 |
小玲安仔蔬果行 登記地址: 高雄市岡山區民享路59巷8號1樓 | 負責人: 楊秀玲 | 統編: 92178756 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11260366800) |
莯秀妍企業社 登記地址: 桃園市龜山區文青里文青路219號(2樓) | 負責人: 楊秀玲 | 統編: 92610710 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1129013228) |
名樣美容保養用品社 登記地址: 桃園縣楊梅市梅溪里中山北路2段90號1樓 | 負責人: 楊秀玲 | 統編: 95900895 | 歇業 - 獨資 |
品德文具店 登記地址: 臺南市安南區新順里安和路3段83號1樓 | 負責人: 楊秀玲 | 統編: 06529129 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100048872) |
雄富工程行 登記地址: 高雄市苓雅區人和里中山2路461號3樓之11 | 負責人: 楊秀玲 | 統編: 06684769 | 核准停業 - 獨資 |
蛋糕叔叔實業社 登記地址: 臺南市永康區洲里鹽行路250號1樓 | 負責人: 楊秀玲 | 統編: 09589249 | 歇業 - 獨資 |
御髮髮藝設計 登記地址: 臺南市北區成德里和緯路2段225號1樓 | 負責人: 楊秀玲 | 統編: 10183963 | 核准設立 - 合夥 |
斑馬髮廊 登記地址: 臺南市東區新東里裕農路27之3號1樓 | 負責人: 楊秀玲 | 統編: 10872996 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 楊秀玲 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 東興漁業股份有限公司 | 統一編號: 00692968 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 協昌水電有限公司 | 統一編號: 00693349 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 世海報關有限公司 | 統一編號: 00693410 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 中僑汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00693734 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1240 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1370 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新和興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694038 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 18824 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9412 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7060 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4704 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 東興漁業股份有限公司 | 統一編號: 00692968 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 協昌水電有限公司 | 統一編號: 00693349 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 世海報關有限公司 | 統一編號: 00693410 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 中僑汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00693734 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1240 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1370 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新和興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694038 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 18824 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9412 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7060 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4704 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
|