吳志偉
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳志偉的職稱是監察人, 持有股份數是180000, 公司名稱是宇宙通科技股份有限公司, 統一編號是16419369.
無其他 宇宙通科技 資料。
[ 搜尋所有 宇宙通科技 ... ]
根據姓名 吳志偉 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 吳志偉 ...) | 姓名: 吳志偉 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 02 3343 3575 | 臺北市中正區南昌路1段78號8樓 @ 地政士開業資料 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 志晟餐飲事業有限公司 | 統一編號: 24594517 @ 董監事資料集 |
| 核准國家: 中華民國 | 執行單位: 工研院院本部 | 產出年度: 97 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 工研院創新前瞻技術研究計畫 | 專利發明人: 粘金重 吳志偉 高國書 蔡欣昀 李忠恩 | 證書號碼: I298141 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
| 核准國家: 中國大陸 | 執行單位: 工研院院本部 | 產出年度: 97 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 工研院創新前瞻技術研究計畫 | 專利發明人: 粘金重 吳志偉 高國書 蔡欣昀 李忠恩 | 證書號碼: ZL200510103399.7 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
| 特定寵物種類: 貓 | 營業項目: AB | 許可證有效日期: 2025/2/22 上午 12:00:00 | 桃園市龜山區龜山里自強西路84號 @ 合法特定寵物業名單 |
| 主要產品: 253金屬容器 | 統一編號: 12762616 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市桃園區建國里林森路68巷22弄10號(1樓) @ 登記工廠名錄 |
| 公司名稱: 統鑫通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/2 | 酒駕紀錄: 2 | 發照日期: 20230419 @ 遊覽車駕駛資料 |
| (中華民國)趙之綺;(中華民國)林怡斐;(中華民國)韋竹君;(中華民國)吳志偉;(中華民國)沙君成 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
姓名: 吳志偉 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 02 3343 3575 | 臺北市中正區南昌路1段78號8樓 @ 地政士開業資料 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 志晟餐飲事業有限公司 | 統一編號: 24594517 @ 董監事資料集 |
核准國家: 中華民國 | 執行單位: 工研院院本部 | 產出年度: 97 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 工研院創新前瞻技術研究計畫 | 專利發明人: 粘金重 吳志偉 高國書 蔡欣昀 李忠恩 | 證書號碼: I298141 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
核准國家: 中國大陸 | 執行單位: 工研院院本部 | 產出年度: 97 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 工研院創新前瞻技術研究計畫 | 專利發明人: 粘金重 吳志偉 高國書 蔡欣昀 李忠恩 | 證書號碼: ZL200510103399.7 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
特定寵物種類: 貓 | 營業項目: AB | 許可證有效日期: 2025/2/22 上午 12:00:00 | 桃園市龜山區龜山里自強西路84號 @ 合法特定寵物業名單 |
主要產品: 253金屬容器 | 統一編號: 12762616 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市桃園區建國里林森路68巷22弄10號(1樓) @ 登記工廠名錄 |
公司名稱: 統鑫通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/2 | 酒駕紀錄: 2 | 發照日期: 20230419 @ 遊覽車駕駛資料 |
(中華民國)趙之綺;(中華民國)林怡斐;(中華民國)韋竹君;(中華民國)吳志偉;(中華民國)沙君成 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
[ 搜尋所有 吳志偉 ... ]
名稱 宇宙通科技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 宇宙通科技)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
宇宙通科技股份有限公司 桃園市八德區瑞祥里永忠街三巷十號 | | 16419369 | 解散 (088年10月27日 經88中字 第088973602號) |
宇宙通科技股份有限公司 登記地址: 桃園市八德區瑞祥里永忠街三巷十號 | 統編: 16419369 | 解散 (088年10月27日 經88中字 第088973602號) |
姓名 吳志偉 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 吳志偉)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
宏偉工程行 高雄市小港區水秀路109號 | 吳志偉 | 10251027 | 核准設立 - 獨資 |
偉創企業社 連江縣南竿鄉清水村20號 | 吳志偉 | 26700746 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060048764) |
誠偉工程行 基隆市安樂區內寮里武隆街103巷55弄9號 | 吳志偉 | 87537599 | 核准設立 - 獨資 |
偉儒商行 臺南市北區長興里公園南路258號 | 吳志偉 | 89007842 | 核准設立 - 獨資 |
健偉系統工程有限公司 新竹市北區中福路51號3樓 | 吳志偉 | 90872646 | 解散 (核准解散日期: 2024-06-19) |
偉恩企業社 宜蘭縣五結鄉鎮安村舊街二路126巷7號一樓 | 吳志偉 | 91332154 | 核准設立 - 獨資 |
志晟餐飲事業有限公司 臺中市北區錦祥里梅亭東街77號2樓 | 吳志偉 | 24594517 | 核准設立 |
無限志娛樂創意工作室 新北市五股區新五路3段250號8樓 | 吳志偉 | 25664644 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1138156249) |
宏偉工程行 登記地址: 高雄市小港區水秀路109號 | 負責人: 吳志偉 | 統編: 10251027 | 核准設立 - 獨資 |
偉創企業社 登記地址: 連江縣南竿鄉清水村20號 | 負責人: 吳志偉 | 統編: 26700746 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060048764) |
誠偉工程行 登記地址: 基隆市安樂區內寮里武隆街103巷55弄9號 | 負責人: 吳志偉 | 統編: 87537599 | 核准設立 - 獨資 |
偉儒商行 登記地址: 臺南市北區長興里公園南路258號 | 負責人: 吳志偉 | 統編: 89007842 | 核准設立 - 獨資 |
健偉系統工程有限公司 登記地址: 新竹市北區中福路51號3樓 | 負責人: 吳志偉 | 統編: 90872646 | 解散 (核准解散日期: 2024-06-19) |
偉恩企業社 登記地址: 宜蘭縣五結鄉鎮安村舊街二路126巷7號一樓 | 負責人: 吳志偉 | 統編: 91332154 | 核准設立 - 獨資 |
志晟餐飲事業有限公司 登記地址: 臺中市北區錦祥里梅亭東街77號2樓 | 負責人: 吳志偉 | 統編: 24594517 | 核准設立 |
無限志娛樂創意工作室 登記地址: 新北市五股區新五路3段250號8樓 | 負責人: 吳志偉 | 統編: 25664644 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1138156249) |
[ 查詢所有 吳志偉 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00657836 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9500000 | 所代表法人: | 正通興業有限公司 | 統一編號: 00658167 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 667 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 342 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 松昌冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00658223 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 吉豐海運股份有限公司 | 統一編號: 00659270 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00657836 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9500000 | 所代表法人: | 正通興業有限公司 | 統一編號: 00658167 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 667 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 342 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 松昌冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00658223 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 吉豐海運股份有限公司 | 統一編號: 00659270 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
|