陳美惠
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳美惠的職稱是董事, 持有股份數是2500000, 公司名稱是碁豐營造有限公司, 統一編號是16430792.
無其他 碁豐營造 資料。
[ 搜尋所有 碁豐營造 ... ]
根據姓名 陳美惠 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳美惠 ...) | 作者: 陳美惠[作] | 出版機構: 陳美惠(臺中市) | 版次: | 預訂出版日: 108/12 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 96 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-957-43-7253-9 (平裝, NT$800, 96面, 25X26公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| (中華民國)陳美惠 | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/09/18 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)陳美惠 | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/09/18 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)陳美惠 | 活動起始日期: 2024/09/03 | 活動結束日期: 2024/09/12 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)陳美惠 | 活動起始日期: 2024/09/03 | 活動結束日期: 2024/09/12 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)張麗珠、陳麗玲、陳美惠、陳桂馨 、陳菀蓁、楊惠瑛、魏劉君、陳玲瓊、賴淑女、劉張秀燕、蔡美月、邱銀珠、陳宛宜、張棠凱、劉順欽 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)張麗珠、陳麗玲、陳美惠、陳桂馨 、陳菀蓁、楊惠瑛、魏劉君、陳玲瓊、賴淑女、劉張秀燕、蔡美月、邱銀珠、陳宛宜、張棠凱、劉順欽 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)林宥辰;(中華民國)張家勳;(中華民國)陳世峰;(中華民國)陳美惠;(中華民國)曾啟雄;(中華民國)童福財;(中華民國)楊淑怡;(中華民國)溫珮妃;(中華民國)廖瑞金;(中華民國)謝坤山;... | 活動起始日期: 2024/08/24 | 活動結束日期: 2024/10/06 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
作者: 陳美惠[作] | 出版機構: 陳美惠(臺中市) | 版次: | 預訂出版日: 108/12 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 96 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-957-43-7253-9 (平裝, NT$800, 96面, 25X26公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
(中華民國)陳美惠 | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/09/18 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)陳美惠 | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/09/18 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)陳美惠 | 活動起始日期: 2024/09/03 | 活動結束日期: 2024/09/12 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)陳美惠 | 活動起始日期: 2024/09/03 | 活動結束日期: 2024/09/12 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)張麗珠、陳麗玲、陳美惠、陳桂馨 、陳菀蓁、楊惠瑛、魏劉君、陳玲瓊、賴淑女、劉張秀燕、蔡美月、邱銀珠、陳宛宜、張棠凱、劉順欽 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)張麗珠、陳麗玲、陳美惠、陳桂馨 、陳菀蓁、楊惠瑛、魏劉君、陳玲瓊、賴淑女、劉張秀燕、蔡美月、邱銀珠、陳宛宜、張棠凱、劉順欽 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)林宥辰;(中華民國)張家勳;(中華民國)陳世峰;(中華民國)陳美惠;(中華民國)曾啟雄;(中華民國)童福財;(中華民國)楊淑怡;(中華民國)溫珮妃;(中華民國)廖瑞金;(中華民國)謝坤山;... | 活動起始日期: 2024/08/24 | 活動結束日期: 2024/10/06 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
[ 搜尋所有 陳美惠 ... ]
名稱 碁豐營造 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 碁豐營造)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
碁豐營造有限公司 臺中市大甲區平安里信義路142號1樓 | 陳美惠 | 16430792 | 核准設立 |
碁豐營造有限公司 登記地址: 臺中市大甲區平安里信義路142號1樓 | 負責人: 陳美惠 | 統編: 16430792 | 核准設立 |
姓名 陳美惠 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳美惠)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
美惠肉行 高雄市小港區小港路232號攤22 | 陳美惠 | 06992745 | 核准設立 - 獨資 |
美惠早餐店 宜蘭縣宜蘭市東門里新民路112號一樓 | 陳美惠 | 31605074 | 核准設立 - 獨資 |
陳美惠髮型設計 彰化縣田中鎮北路里福安路一0七號一樓 | 陳美惠 | 98611336 | 歇業 - 獨資 |
美惠商店 雲林縣虎尾鎮頂溪里崁腳八號 | 陳美惠 | 06220327 | 歇業 - 獨資 |
惠美商店 臺東縣太麻里鄉太麻里金崙村三鄰七十九號 | 陳美惠 | 08101635 | 歇業 - 獨資 |
美惠商店 高雄市左營區埤北里義民巷51號 | 劉陳美惠 | 83108702 | 歇業 - 獨資 |
陳韻美容美髮工作室 花蓮縣花蓮市國聯五路四八號 | 陳美惠 | 08137802 | 歇業 - 獨資 |
松園商號 花蓮縣吉安鄉勝安村慈惠3街113號1樓 | 陳美惠 | 10628733 | 核准設立 - 獨資 |
美惠肉行 登記地址: 高雄市小港區小港路232號攤22 | 負責人: 陳美惠 | 統編: 06992745 | 核准設立 - 獨資 |
美惠早餐店 登記地址: 宜蘭縣宜蘭市東門里新民路112號一樓 | 負責人: 陳美惠 | 統編: 31605074 | 核准設立 - 獨資 |
陳美惠髮型設計 登記地址: 彰化縣田中鎮北路里福安路一0七號一樓 | 負責人: 陳美惠 | 統編: 98611336 | 歇業 - 獨資 |
美惠商店 登記地址: 雲林縣虎尾鎮頂溪里崁腳八號 | 負責人: 陳美惠 | 統編: 06220327 | 歇業 - 獨資 |
惠美商店 登記地址: 臺東縣太麻里鄉太麻里金崙村三鄰七十九號 | 負責人: 陳美惠 | 統編: 08101635 | 歇業 - 獨資 |
美惠商店 登記地址: 高雄市左營區埤北里義民巷51號 | 負責人: 劉陳美惠 | 統編: 83108702 | 歇業 - 獨資 |
陳韻美容美髮工作室 登記地址: 花蓮縣花蓮市國聯五路四八號 | 負責人: 陳美惠 | 統編: 08137802 | 歇業 - 獨資 |
松園商號 登記地址: 花蓮縣吉安鄉勝安村慈惠3街113號1樓 | 負責人: 陳美惠 | 統編: 10628733 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 陳美惠 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 源發實業股份有限公司 | 統一編號: 00689078 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 源發實業股份有限公司 | 統一編號: 00689078 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 曜興營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00689921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4800000 | 所代表法人: | 益光交通企業有限公司 | 統一編號: 00689957 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2720000 | 所代表法人: | 偉達交通有限公司 | 統一編號: 00690259 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 同祥交通有限公司 | 統一編號: 00690363 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 健勤針織股份有限公司 | 統一編號: 00690461 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大耀汽車股份有限公司 | 統一編號: 00690666 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 金山造船股份有限公司 | 統一編號: 00690976 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 泰煜建材股份有限公司 | 統一編號: 00691341 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: | 永基報關行有限公司 | 統一編號: 00691497 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 玉山銀樓有限公司 | 統一編號: 00691546 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 錦家貿易有限公司 | 統一編號: 00691567 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 聯同鐵材有限公司 | 統一編號: 00691784 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5500000 | 所代表法人: | 春陽海事工程有限公司 | 統一編號: 00691905 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 源發實業股份有限公司 | 統一編號: 00689078 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 源發實業股份有限公司 | 統一編號: 00689078 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 曜興營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00689921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4800000 | 所代表法人: | 益光交通企業有限公司 | 統一編號: 00689957 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2720000 | 所代表法人: | 偉達交通有限公司 | 統一編號: 00690259 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 同祥交通有限公司 | 統一編號: 00690363 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 健勤針織股份有限公司 | 統一編號: 00690461 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大耀汽車股份有限公司 | 統一編號: 00690666 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 金山造船股份有限公司 | 統一編號: 00690976 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 泰煜建材股份有限公司 | 統一編號: 00691341 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: | 永基報關行有限公司 | 統一編號: 00691497 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 玉山銀樓有限公司 | 統一編號: 00691546 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 錦家貿易有限公司 | 統一編號: 00691567 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 聯同鐵材有限公司 | 統一編號: 00691784 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5500000 | 所代表法人: | 春陽海事工程有限公司 | 統一編號: 00691905 |
|