周瑩
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名周瑩的職稱是董事, 持有股份數是0, 公司名稱是思鋒科技股份有限公司, 統一編號是16443516.
董監事資料集 資料集的 周瑩 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 周瑩 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 494000 | 所代表法人: | 思鋒科技股份有限公司 | 統一編號: 16443516 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 思鋒科技股份有限公司 | 統一編號: 16443516 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 思鋒科技股份有限公司 | 統一編號: 16443516 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 494000 | 所代表法人: | 思鋒科技股份有限公司 | 統一編號: 16443516 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 思鋒科技股份有限公司 | 統一編號: 16443516 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 思鋒科技股份有限公司 | 統一編號: 16443516 |
[ 搜尋所有相關: 周瑩 @ 董監事資料集 ]
| 公司名稱: 思鋒科技股份有限公司 | 到職日期: 1100820 | 統一編號: 16443516 |
公司名稱: 思鋒科技股份有限公司 | 到職日期: 1100820 | 統一編號: 16443516 |
[ 搜尋所有相關: 周瑩 @ 公司登記經理人資料集 ]
| 統一編號: 16443516 | 電話號碼: 02-87971387 | 臺北市內湖區金莊路100號8樓之5 |
統一編號: 16443516 | 電話號碼: 02-87971387 | 臺北市內湖區金莊路100號8樓之5 |
[ 搜尋所有相關: 周瑩 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 思鋒科技 資料。
[ 搜尋所有 思鋒科技 ... ]
根據姓名 周瑩 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 周瑩 ...) | 作者: 黃榮華, 周瑩瑩著 | 出版機構: 崧燁文化 | 版次: 第一版 | 預訂出版日: 111/06 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 246 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-332-395-7 (平裝, NT$320, 246面, 23公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 作者: 黃榮華, 周瑩瑩著 | 出版機構: 崧燁文化 | 版次: 第一版 | 預訂出版日: 111/06 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-332-436-7 (EPUB) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 作者: 周瑩瑩著 | 出版機構: 御璽動向育樂 | 版次: 再版 | 預訂出版日: 2024-04-00 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: | 得獎紀錄: | ISBN: 9786267479537 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 負責人姓名: 周瑩瑩 | 統一編號: 24708027 | 所在地: 新北市中和區員山路423巷12弄9號5樓 @ 不動產經紀業備查資料 |
| 統一編號: 24708027 | 住址: 新北市中和區員山路423巷12弄9號5樓 | 登記日期: 1120621 | 經營租賃住宅代管業務: Y | 經營租賃住宅包租業務: Y | 負責人姓名: 周瑩瑩 @ 租賃住宅服務業登記資料 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 金柏瑄國際企業有限公司 | 統一編號: 24708027 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 370000 | 所代表法人: | 新航精密工業股份有限公司 | 統一編號: 43908876 @ 董監事資料集 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-3311807 | 機構負責人姓名: 周瑩琪 | 機構代碼: BG1400005 | 機構種類: BG | 地址全址: 臺南市東區關聖里裕和路307號 @ 長照ABC據點 |
作者: 黃榮華, 周瑩瑩著 | 出版機構: 崧燁文化 | 版次: 第一版 | 預訂出版日: 111/06 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 246 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-332-395-7 (平裝, NT$320, 246面, 23公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
作者: 黃榮華, 周瑩瑩著 | 出版機構: 崧燁文化 | 版次: 第一版 | 預訂出版日: 111/06 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-332-436-7 (EPUB) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
作者: 周瑩瑩著 | 出版機構: 御璽動向育樂 | 版次: 再版 | 預訂出版日: 2024-04-00 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: | 得獎紀錄: | ISBN: 9786267479537 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
負責人姓名: 周瑩瑩 | 統一編號: 24708027 | 所在地: 新北市中和區員山路423巷12弄9號5樓 @ 不動產經紀業備查資料 |
統一編號: 24708027 | 住址: 新北市中和區員山路423巷12弄9號5樓 | 登記日期: 1120621 | 經營租賃住宅代管業務: Y | 經營租賃住宅包租業務: Y | 負責人姓名: 周瑩瑩 @ 租賃住宅服務業登記資料 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 金柏瑄國際企業有限公司 | 統一編號: 24708027 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 370000 | 所代表法人: | 新航精密工業股份有限公司 | 統一編號: 43908876 @ 董監事資料集 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-3311807 | 機構負責人姓名: 周瑩琪 | 機構代碼: BG1400005 | 機構種類: BG | 地址全址: 臺南市東區關聖里裕和路307號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 周瑩 ... ]
思鋒科技股份有限公司 | 地址: 台北市內湖區洲子街102號8樓之1 | 電話: 02-8797-1387 |
名稱 思鋒科技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 思鋒科技)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
思鋒科技股份有限公司 臺北市內湖區金莊路100號8樓之5 | 陳偉泰 | 16443516 | 核准設立 |
思鋒科技股份有限公司 登記地址: 臺北市內湖區金莊路100號8樓之5 | 負責人: 陳偉泰 | 統編: 16443516 | 核准設立 |
姓名 周瑩 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 周瑩)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
金柏瑄國際企業有限公司 新北市中和區員山路423巷12弄9號5樓 | 周瑩瑩 | 24708027 | 核准設立 |
遊騎兵玩具模型行 臺北市中正區和平西路1段74號1樓 | 周瑩玉 | 01491757 | 歇業 - 獨資 |
憲汛工程有限公司 桃園市龜山區陸光路27號 | 周瑩瑾 | 13009882 | 核准設立 |
大陸商中國東方航空股份有限公司 在臺灣地區公司名稱 臺北市松山區民生東路3段134號5樓 | 周瑩 | 28972574 | 廢止許可 (文號: 2009-8-13 經授商字 第09801184790號) |
大陸商上海航空股份有限公司台灣分公司 臺北市松山區民生東路3段134號5樓 | 周瑩 | 28983827 | 廢止許可已清算完結 (文號: 2011-6-20 北院木民翔100年度司司字 第28號) |
佳龍裝璜行 新北市三重區重安街50號4樓之2 | 周瑩烈 | 30219742 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1088119159) |
村尚有情食品行 嘉義縣竹崎鄉內埔村拔仔林15-21號 | 周瑩瑤 | 37713959 | 停業 (停業起迄日期 104年10月28日 至 105年10月27日) - 獨資 |
文川明清有限公司 嘉義市西區竹村里北港路1335之18號附1一樓 | 周瑩玲 | 42591793 | 核准設立 |
金柏瑄國際企業有限公司 登記地址: 新北市中和區員山路423巷12弄9號5樓 | 負責人: 周瑩瑩 | 統編: 24708027 | 核准設立 |
遊騎兵玩具模型行 登記地址: 臺北市中正區和平西路1段74號1樓 | 負責人: 周瑩玉 | 統編: 01491757 | 歇業 - 獨資 |
憲汛工程有限公司 登記地址: 桃園市龜山區陸光路27號 | 負責人: 周瑩瑾 | 統編: 13009882 | 核准設立 |
大陸商中國東方航空股份有限公司 在臺灣地區公司名稱 登記地址: 臺北市松山區民生東路3段134號5樓 | 負責人: 周瑩 | 統編: 28972574 | 廢止許可 (文號: 2009-8-13 經授商字 第09801184790號) |
大陸商上海航空股份有限公司台灣分公司 登記地址: 臺北市松山區民生東路3段134號5樓 | 負責人: 周瑩 | 統編: 28983827 | 廢止許可已清算完結 (文號: 2011-6-20 北院木民翔100年度司司字 第28號) |
佳龍裝璜行 登記地址: 新北市三重區重安街50號4樓之2 | 負責人: 周瑩烈 | 統編: 30219742 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1088119159) |
村尚有情食品行 登記地址: 嘉義縣竹崎鄉內埔村拔仔林15-21號 | 負責人: 周瑩瑤 | 統編: 37713959 | 停業 (停業起迄日期 104年10月28日 至 105年10月27日) - 獨資 |
文川明清有限公司 登記地址: 嘉義市西區竹村里北港路1335之18號附1一樓 | 負責人: 周瑩玲 | 統編: 42591793 | 核准設立 |
[ 查詢所有 周瑩 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 42000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 42000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 41000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 信隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00225704 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 峰昌貿易有限公司 | 統一編號: 00237856 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 325 | 所代表法人: | 晉昌窯業股份有限公司 | 統一編號: 00238778 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 42000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 42000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 41000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 信隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00225704 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 峰昌貿易有限公司 | 統一編號: 00237856 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 325 | 所代表法人: | 晉昌窯業股份有限公司 | 統一編號: 00238778 |
|