楊雅萍
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名楊雅萍的職稱是董事, 持有股份數是200000, 公司名稱是政豪工程有限公司, 統一編號是16466159.
無其他 政豪工程 資料。
[ 搜尋所有 政豪工程 ... ]
根據姓名 楊雅萍 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 楊雅萍 ...) | 特定寵物種類: 貓 | 營業項目: AB | 許可證有效日期: 2026/2/16 上午 12:00:00 | 彰化縣彰化市彰化縣彰化市阿夷里建國東路157號 @ 合法特定寵物業名單 |
| 特定寵物種類: 狗、貓 | 營業項目: ABC | 許可證有效日期: 2027/5/3 上午 12:00:00 | 彰化縣彰化市西勢里公益街152號 @ 合法特定寵物業名單 |
| 資料集識別碼: 158933 | 詮釋資料更新時間: 1 | 品質檢測: https://ws.csptc.gov.tw/Download.ashx?u=LzAwMS9VcGxvYWQvNy9ja2ZpbGUvMTNmYTA1NzMtYTY3ZC00M2JiLWFiOTEt... | 檔案格式: UTF-8 | 編碼格式: 年度訓練計畫 | 提供機關: 政府資料開放授權條款-第1版 | 服務分類: PDF | 資料集描述: 國家文官學院 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
| 食品業者登錄字號: A-200218720-00000-9 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 77427117 | 台北市士林區士東路100號1樓(第39攤) @ 食品業者登錄資料集 |
| 食品業者登錄字號: A-200218720-00001-0 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: 77427117 | 台北市士林區士東路100號 @ 食品業者登錄資料集 |
| 見書店 | 活動起始日期: 2024/03/23 | 活動結束日期: 2024/03/24 | 折扣資訊: @ 親子活動 |
| 見書店 | 活動起始日期: 2024/03/23 | 活動結束日期: 2024/03/24 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| 見書店 | 活動起始日期: 2024/03/23 | 活動結束日期: 2024/03/24 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
特定寵物種類: 貓 | 營業項目: AB | 許可證有效日期: 2026/2/16 上午 12:00:00 | 彰化縣彰化市彰化縣彰化市阿夷里建國東路157號 @ 合法特定寵物業名單 |
特定寵物種類: 狗、貓 | 營業項目: ABC | 許可證有效日期: 2027/5/3 上午 12:00:00 | 彰化縣彰化市西勢里公益街152號 @ 合法特定寵物業名單 |
資料集識別碼: 158933 | 詮釋資料更新時間: 1 | 品質檢測: https://ws.csptc.gov.tw/Download.ashx?u=LzAwMS9VcGxvYWQvNy9ja2ZpbGUvMTNmYTA1NzMtYTY3ZC00M2JiLWFiOTEt... | 檔案格式: UTF-8 | 編碼格式: 年度訓練計畫 | 提供機關: 政府資料開放授權條款-第1版 | 服務分類: PDF | 資料集描述: 國家文官學院 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
食品業者登錄字號: A-200218720-00000-9 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 77427117 | 台北市士林區士東路100號1樓(第39攤) @ 食品業者登錄資料集 |
食品業者登錄字號: A-200218720-00001-0 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: 77427117 | 台北市士林區士東路100號 @ 食品業者登錄資料集 |
見書店 | 活動起始日期: 2024/03/23 | 活動結束日期: 2024/03/24 | 折扣資訊: @ 親子活動 |
見書店 | 活動起始日期: 2024/03/23 | 活動結束日期: 2024/03/24 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
見書店 | 活動起始日期: 2024/03/23 | 活動結束日期: 2024/03/24 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 楊雅萍 ... ]
名稱 政豪工程 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 政豪工程)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
政豪工程行 新北市土城區金城路3段62號11樓 | 龔政豪 | 85182277 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1088130500) |
政豪工程有限公司 高雄市苓雅區英祥街41號1樓 | 楊雅萍 | 16466159 | 核准設立 |
政豪工程行 雲林縣斗六市江厝里新厝路5之1號1樓 | 黃育惠 | 82494706 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110082899) |
政豪工程行 嘉義縣布袋鎮樹林里下庄仔一三之一號 | 陳文政 | 13616227 | 撤銷 - 獨資 |
政豪工程行 登記地址: 新北市土城區金城路3段62號11樓 | 負責人: 龔政豪 | 統編: 85182277 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1088130500) |
政豪工程有限公司 登記地址: 高雄市苓雅區英祥街41號1樓 | 負責人: 楊雅萍 | 統編: 16466159 | 核准設立 |
政豪工程行 登記地址: 雲林縣斗六市江厝里新厝路5之1號1樓 | 負責人: 黃育惠 | 統編: 82494706 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110082899) |
政豪工程行 登記地址: 嘉義縣布袋鎮樹林里下庄仔一三之一號 | 負責人: 陳文政 | 統編: 13616227 | 撤銷 - 獨資 |
姓名 楊雅萍 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 楊雅萍)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
雅萍 金門縣烈嶼鄉林湖村西宅30號(限建築物第一層使用) | 楊雅萍 | 77347888 | 廢止 - 獨資 |
木易楊豆乳雞 屏東縣三地門鄉口社村信義巷55之1號1樓 | 楊雅萍 | 94306124 | 核准設立 - 獨資 |
耕林工程股份有限公司 新北市板橋區南雅西路2段212號3樓 | 楊雅萍 | 25048728 | 核准設立 |
雅蔓妮多肉植物園 新竹市香山區香山里大庄路45巷52號一樓 | 楊雅萍 | 91632700 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110002056) |
華欣科技有限公司 臺北市信義區基隆路1段155號5樓之8 | 楊雅萍 | 70383965 | 核准設立 |
鑫永企業行 臺南市仁德區仁義里義林五街18之8號1樓 | 楊雅萍 | 09018641 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1061121762) |
呷上漁美食教育企業社 屏東縣枋寮鄉天時村市場街64巷32號2樓 | 楊雅萍 | 10455373 | 廢止 - 獨資 |
雅萍 登記地址: 金門縣烈嶼鄉林湖村西宅30號(限建築物第一層使用) | 負責人: 楊雅萍 | 統編: 77347888 | 廢止 - 獨資 |
木易楊豆乳雞 登記地址: 屏東縣三地門鄉口社村信義巷55之1號1樓 | 負責人: 楊雅萍 | 統編: 94306124 | 核准設立 - 獨資 |
耕林工程股份有限公司 登記地址: 新北市板橋區南雅西路2段212號3樓 | 負責人: 楊雅萍 | 統編: 25048728 | 核准設立 |
雅蔓妮多肉植物園 登記地址: 新竹市香山區香山里大庄路45巷52號一樓 | 負責人: 楊雅萍 | 統編: 91632700 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110002056) |
華欣科技有限公司 登記地址: 臺北市信義區基隆路1段155號5樓之8 | 負責人: 楊雅萍 | 統編: 70383965 | 核准設立 |
鑫永企業行 登記地址: 臺南市仁德區仁義里義林五街18之8號1樓 | 負責人: 楊雅萍 | 統編: 09018641 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1061121762) |
呷上漁美食教育企業社 登記地址: 屏東縣枋寮鄉天時村市場街64巷32號2樓 | 負責人: 楊雅萍 | 統編: 10455373 | 廢止 - 獨資 |
[ 查詢所有 楊雅萍 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1950 | 所代表法人: | 義合船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00349466 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 義合船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00349466 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2200 | 所代表法人: | 義合船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00349466 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 義合船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00349466 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 義發運輸報關有限公司 | 統一編號: 00349888 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 聯洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00350097 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 義美報關股份有限公司 | 統一編號: 00350499 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 義美報關股份有限公司 | 統一編號: 00350499 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 義美報關股份有限公司 | 統一編號: 00350499 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 義美報關股份有限公司 | 統一編號: 00350499 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9000000 | 所代表法人: | 新三洋企業有限公司 | 統一編號: 00350596 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 14250 | 所代表法人: | 映騰通運股份有限公司 | 統一編號: 00355403 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14250 | 所代表法人: | 映騰通運股份有限公司 | 統一編號: 00355403 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 信成和有限公司 | 統一編號: 00358605 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 裕昌有限公司 | 統一編號: 00362208 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1950 | 所代表法人: | 義合船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00349466 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 義合船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00349466 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2200 | 所代表法人: | 義合船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00349466 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 義合船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00349466 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 義發運輸報關有限公司 | 統一編號: 00349888 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 聯洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00350097 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 義美報關股份有限公司 | 統一編號: 00350499 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 義美報關股份有限公司 | 統一編號: 00350499 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 義美報關股份有限公司 | 統一編號: 00350499 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 義美報關股份有限公司 | 統一編號: 00350499 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9000000 | 所代表法人: | 新三洋企業有限公司 | 統一編號: 00350596 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 14250 | 所代表法人: | 映騰通運股份有限公司 | 統一編號: 00355403 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14250 | 所代表法人: | 映騰通運股份有限公司 | 統一編號: 00355403 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 信成和有限公司 | 統一編號: 00358605 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 裕昌有限公司 | 統一編號: 00362208 |
|