吳孟真
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳孟真的職稱是董事, 持有股份數是3500000, 公司名稱是璟碩營造有限公司, 統一編號是16470077.
無其他 璟碩營造 資料。
[ 搜尋所有 璟碩營造 ... ]
根據姓名 吳孟真 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 吳孟真 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 誠真倍富投資有限公司 | 統一編號: 96766592 @ 董監事資料集 |
| 電話: 0952817632 | 驗證狀態: 結束 | 產品品項: 包葉菜、短期葉菜、根莖菜、花菜、果菜、瓜菜、豆菜、大漿果、小漿果、核果、柑桔、其他 | 證書效期: 2021/08/29 | 新北市淡水區新民里新民街222巷16弄10號6樓 @ 臺灣有機農業資訊 |
| 作者: 林小溪, 吳孟真編輯 | 出版機構: 藝非凡美術館 | 版次: 第一版 | 預訂出版日: 112/10 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 272 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-97970-0-4 (線裝, NT$2000, 272面, 24公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| (中華民國)蘇厚文 | 活動起始日期: 2024/06/15 | 活動結束日期: 2024/07/15 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)蘇厚文 | 活動起始日期: 2024/06/15 | 活動結束日期: 2024/07/15 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 昕芯國際有限公司 | 統一編號: 27674892 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 加百列建設有限公司 | 統一編號: 42814210 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7600000 | 所代表法人: | 科美國際有限公司 | 統一編號: 53202933 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 誠真倍富投資有限公司 | 統一編號: 96766592 @ 董監事資料集 |
電話: 0952817632 | 驗證狀態: 結束 | 產品品項: 包葉菜、短期葉菜、根莖菜、花菜、果菜、瓜菜、豆菜、大漿果、小漿果、核果、柑桔、其他 | 證書效期: 2021/08/29 | 新北市淡水區新民里新民街222巷16弄10號6樓 @ 臺灣有機農業資訊 |
作者: 林小溪, 吳孟真編輯 | 出版機構: 藝非凡美術館 | 版次: 第一版 | 預訂出版日: 112/10 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 272 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-97970-0-4 (線裝, NT$2000, 272面, 24公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
(中華民國)蘇厚文 | 活動起始日期: 2024/06/15 | 活動結束日期: 2024/07/15 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)蘇厚文 | 活動起始日期: 2024/06/15 | 活動結束日期: 2024/07/15 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 昕芯國際有限公司 | 統一編號: 27674892 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 加百列建設有限公司 | 統一編號: 42814210 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7600000 | 所代表法人: | 科美國際有限公司 | 統一編號: 53202933 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 吳孟真 ... ]
名稱 璟碩營造 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 璟碩營造)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
璟碩營造有限公司 高雄市三民區卧龍路71號15樓 | 吳孟真 | 16470077 | 核准設立 |
璟碩營造有限公司 登記地址: 高雄市三民區卧龍路71號15樓 | 負責人: 吳孟真 | 統編: 16470077 | 核准設立 |
姓名 吳孟真 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 吳孟真)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
誠真倍富投資有限公司 新北市永和區福和路318號12樓之6 | 吳孟真 | 96766592 | 核准設立 |
統聯實業社 臺南市安南區安順里育安街201號1樓 | 吳孟真 | 10166541 | 核准設立 - 獨資 |
群耀塑膠有限公司 桃園市蘆竹區蘆竹里蘆興街100巷2弄6之1號 | 吳孟真 | 23672401 | 解散 (核准解散日期: 2024-04-02) |
昕芯國際有限公司 新北市汐止區新台五路1段77號10樓之8 | 吳孟真 | 27674892 | 核准設立 |
小時候咖啡坊 臺東縣臺東市光明里連航路五十三號一樓 | 吳孟真 | 37659857 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030237195) |
加百列建設有限公司 高雄市三民區臥龍路71號15樓 | 吳孟真 | 42814210 | 核准設立 |
布穀鳥好生活工作室 彰化縣彰化市新華里彰美路1段110巷7弄1號2樓 | 吳孟真 | 47367133 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1070821802) |
誠真倍富投資有限公司 登記地址: 新北市永和區福和路318號12樓之6 | 負責人: 吳孟真 | 統編: 96766592 | 核准設立 |
統聯實業社 登記地址: 臺南市安南區安順里育安街201號1樓 | 負責人: 吳孟真 | 統編: 10166541 | 核准設立 - 獨資 |
群耀塑膠有限公司 登記地址: 桃園市蘆竹區蘆竹里蘆興街100巷2弄6之1號 | 負責人: 吳孟真 | 統編: 23672401 | 解散 (核准解散日期: 2024-04-02) |
昕芯國際有限公司 登記地址: 新北市汐止區新台五路1段77號10樓之8 | 負責人: 吳孟真 | 統編: 27674892 | 核准設立 |
小時候咖啡坊 登記地址: 臺東縣臺東市光明里連航路五十三號一樓 | 負責人: 吳孟真 | 統編: 37659857 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030237195) |
加百列建設有限公司 登記地址: 高雄市三民區臥龍路71號15樓 | 負責人: 吳孟真 | 統編: 42814210 | 核准設立 |
布穀鳥好生活工作室 登記地址: 彰化縣彰化市新華里彰美路1段110巷7弄1號2樓 | 負責人: 吳孟真 | 統編: 47367133 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1070821802) |
[ 查詢所有 吳孟真 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 1165 | 所代表法人: 正琦投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1747267 | 所代表法人: 新海瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 常務董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 常務董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 常務董事 | 持有股份數: 1165 | 所代表法人: 正琦投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1747267 | 所代表法人: 新海瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
|