林月娥
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林月娥的職稱是監察人, 持有股份數是10000, 公司名稱是翹楚科技股份有限公司, 統一編號是16492178.
無其他 翹楚科技 資料。
[ 搜尋所有 翹楚科技 ... ]
根據姓名 林月娥 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林月娥 ...) | (中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)林素裡;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)孫若薇;(中華民國)熊筱薇;(中華民國)范秀盈;(中華民國)葉惠喜;... | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)林素裡;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)孫若薇;(中華民國)熊筱薇;(中華民國)范秀盈;(中華民國)葉惠喜;... | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)林素裡;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)姚慧琪;(中華民國)孫若薇;(中華民國)熊筱薇;... | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)林素裡;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)姚慧琪;(中華民國)孫若薇;(中華民國)熊筱薇;... | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)黃麗如;(中華民國)姚慧琪;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;... | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)黃麗如;(中華民國)姚慧琪;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;... | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)李素榮;(中華民國)孫路得;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)范秀盈;... | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)李素榮;(中華民國)孫路得;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)范秀盈;... | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)林素裡;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)孫若薇;(中華民國)熊筱薇;(中華民國)范秀盈;(中華民國)葉惠喜;... | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)林素裡;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)孫若薇;(中華民國)熊筱薇;(中華民國)范秀盈;(中華民國)葉惠喜;... | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)林素裡;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)姚慧琪;(中華民國)孫若薇;(中華民國)熊筱薇;... | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)林素裡;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)姚慧琪;(中華民國)孫若薇;(中華民國)熊筱薇;... | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)黃麗如;(中華民國)姚慧琪;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;... | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)黃麗如;(中華民國)姚慧琪;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;... | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)李素榮;(中華民國)孫路得;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)范秀盈;... | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)李素榮;(中華民國)孫路得;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)范秀盈;... | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 林月娥 ... ]
名稱 翹楚科技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 翹楚科技)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
翹楚科技股份有限公司 桃園市大園區�漯L里十鄰四七之十一號一樓 | | 16492178 | 廢止 (091年08月30日 經授中字 第0913475290號) |
翹楚科技股份有限公司 登記地址: 桃園市大園區�漯L里十鄰四七之十一號一樓 | 統編: 16492178 | 廢止 (091年08月30日 經授中字 第0913475290號) |
姓名 林月娥 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林月娥)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
林月娥實業社 高雄市苓雅區自強三路3號26樓之10 | 林月娥 | 36924787 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10361998500) |
月娥豬肉舖 臺北市南港區研究院路2段70巷12號1樓中研市場39號攤 | 王林月娥 | 05407443 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1094113706) |
月娥髮廊 臺南市北區開元里北園街87巷161號1樓 | 陳林月娥 | 56937297 | 歇業 - 獨資 |
福長商號 新北市坪林區坪林街18號 | 林月娥 | 38138808 | 核准設立 - 獨資 |
新壹佰點企業社 桃園市桃園區龍山里龍壽街八一之一號一樓 | 林月娥 | 31445295 | 停業 (停業起迄日期 107年08月01日 至 108年07月31日) - 獨資 |
虹冠企業社 桃園市楊梅區永平里永平路623號1樓 | 李林月娥 | 34837561 | 停業 (停業起迄日期 107年05月17日 至 108年05月16日) - 獨資 |
興材商店 高雄市林園區東林里鳳林路一段一巷7弄28號1樓 | 洪林月娥 | 78386629 | 核准設立 - 獨資 |
翡翠企業社 花蓮縣鳳林鎮林榮里林榮一五四之一號 | 林月娥 | 94762403 | 歇業 - 獨資 |
林月娥實業社 登記地址: 高雄市苓雅區自強三路3號26樓之10 | 負責人: 林月娥 | 統編: 36924787 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10361998500) |
月娥豬肉舖 登記地址: 臺北市南港區研究院路2段70巷12號1樓中研市場39號攤 | 負責人: 王林月娥 | 統編: 05407443 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1094113706) |
月娥髮廊 登記地址: 臺南市北區開元里北園街87巷161號1樓 | 負責人: 陳林月娥 | 統編: 56937297 | 歇業 - 獨資 |
福長商號 登記地址: 新北市坪林區坪林街18號 | 負責人: 林月娥 | 統編: 38138808 | 核准設立 - 獨資 |
新壹佰點企業社 登記地址: 桃園市桃園區龍山里龍壽街八一之一號一樓 | 負責人: 林月娥 | 統編: 31445295 | 停業 (停業起迄日期 107年08月01日 至 108年07月31日) - 獨資 |
虹冠企業社 登記地址: 桃園市楊梅區永平里永平路623號1樓 | 負責人: 李林月娥 | 統編: 34837561 | 停業 (停業起迄日期 107年05月17日 至 108年05月16日) - 獨資 |
興材商店 登記地址: 高雄市林園區東林里鳳林路一段一巷7弄28號1樓 | 負責人: 洪林月娥 | 統編: 78386629 | 核准設立 - 獨資 |
翡翠企業社 登記地址: 花蓮縣鳳林鎮林榮里林榮一五四之一號 | 負責人: 林月娥 | 統編: 94762403 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 林月娥 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 16000 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 嘉仁煤氣有限公司 | 統一編號: 00403496 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 聯成報關股份有限公司 | 統一編號: 00403637 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 僑泰報關有限公司 | 統一編號: 00403741 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 博允貨運股份有限公司 | 統一編號: 00406108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 博允貨運股份有限公司 | 統一編號: 00406108 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 台昇電業有限公司 | 統一編號: 00410308 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 16975 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 11725 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 福明印刷股份有限公司 | 統一編號: 00410601 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 榮記報關有限公司 | 統一編號: 00416801 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 363845 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 247845 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 364990 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 16000 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 嘉仁煤氣有限公司 | 統一編號: 00403496 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 聯成報關股份有限公司 | 統一編號: 00403637 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 僑泰報關有限公司 | 統一編號: 00403741 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 博允貨運股份有限公司 | 統一編號: 00406108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 博允貨運股份有限公司 | 統一編號: 00406108 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 台昇電業有限公司 | 統一編號: 00410308 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 16975 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 11725 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 福明印刷股份有限公司 | 統一編號: 00410601 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 榮記報關有限公司 | 統一編號: 00416801 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 363845 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 247845 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 364990 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
|