蔡秀英
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名蔡秀英的職稱是董事, 持有股份數是500000, 公司名稱是名昱企業有限公司, 統一編號是16505224.
| 主要產品: 220塑膠製品、283電線及配線器材 | 統一編號: 16505224 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市樹林區三龍里三俊街七九號 |
主要產品: 220塑膠製品、283電線及配線器材 | 統一編號: 16505224 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市樹林區三龍里三俊街七九號 |
[ 搜尋所有相關: 蔡秀英 @ 登記工廠名錄 ]
| 產品中類: 22塑膠製品製造業
28電力設備及配備製造業 | 廠址: 新北市樹林區三龍里三俊街七九號 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 220塑膠製品
283電線及配線器材 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
產品中類: 22塑膠製品製造業
28電力設備及配備製造業 | 廠址: 新北市樹林區三龍里三俊街七九號 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 220塑膠製品
283電線及配線器材 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
[ 搜尋所有 名昱企業 ... ]
根據姓名 蔡秀英 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 蔡秀英 ...) | (中華民國)蔡秀英 | 活動起始日期: 2024/04/13 | 活動結束日期: 2024/04/13 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)蔡秀英 | 活動起始日期: 2024/04/13 | 活動結束日期: 2024/04/13 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 事務所名稱: 羅蔡秀英記帳及報稅代理人事務所 | 執業地址: 臺南市安平區14鄰建平五街131巷18弄26號 | 執行業務區域: 臺南市,高雄市,桃園市,嘉義市,嘉義縣,屏東縣 | 登錄字號: 南區國稅登字第98D0042號 @ 財政部南區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
| (中華民國)蔡秀英 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)蔡秀英 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 主要產品: 152瓦楞紙板及紙容器 | 統一編號: 97041908 | 工廠登記狀態: 生產中 | 高雄市鳥松區仁美里美山路19巷11號 @ 登記工廠名錄 |
(中華民國)蔡秀英 | 活動起始日期: 2024/04/13 | 活動結束日期: 2024/04/13 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)蔡秀英 | 活動起始日期: 2024/04/13 | 活動結束日期: 2024/04/13 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
事務所名稱: 羅蔡秀英記帳及報稅代理人事務所 | 執業地址: 臺南市安平區14鄰建平五街131巷18弄26號 | 執行業務區域: 臺南市,高雄市,桃園市,嘉義市,嘉義縣,屏東縣 | 登錄字號: 南區國稅登字第98D0042號 @ 財政部南區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
(中華民國)蔡秀英 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)蔡秀英 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
主要產品: 152瓦楞紙板及紙容器 | 統一編號: 97041908 | 工廠登記狀態: 生產中 | 高雄市鳥松區仁美里美山路19巷11號 @ 登記工廠名錄 |
[ 搜尋所有 蔡秀英 ... ]
名稱 名昱企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 名昱企業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
名昱企業有限公司 新北市樹林區三俊街79號 | 蔡秀英 | 16505224 | 核准設立 |
名昱企業社 臺南市安南區安順里安和路4段36巷200弄51號 | 施皓中 | 37583392 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1050351633) |
名昱企業行 高雄市小港區桂州街40號1樓 | 吳秋英 | 26023210 | 歇業 - 獨資 |
名昱企業有限公司 新北市中和區民樂路二○號一樓 | | 34560608 | 撤銷 (文號: 1996-3-28 建三管字 第085365992號) |
名昱企業有限公司 登記地址: 新北市樹林區三俊街79號 | 負責人: 蔡秀英 | 統編: 16505224 | 核准設立 |
名昱企業社 登記地址: 臺南市安南區安順里安和路4段36巷200弄51號 | 負責人: 施皓中 | 統編: 37583392 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1050351633) |
名昱企業行 登記地址: 高雄市小港區桂州街40號1樓 | 負責人: 吳秋英 | 統編: 26023210 | 歇業 - 獨資 |
名昱企業有限公司 登記地址: 新北市中和區民樂路二○號一樓 | 統編: 34560608 | 撤銷 (文號: 1996-3-28 建三管字 第085365992號) |
姓名 蔡秀英 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 蔡秀英)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
冠英企業社 新北市樹林區俊英街133巷31號 | 蔡秀英 | 98796880 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1098125455) |
滿春園小吃店 新北市三重區秀江街197號(1樓) | 蔡秀英 | 26725612 | 歇業 - 獨資 |
珈益商行 新北市淡水區中正路?78號?0樓 | 陳蔡秀英 | 02260635 | 歇業 - 獨資 |
泰明晒圖行 臺北市中正區八德路1段82巷8號1樓 | 蔡秀英 | 05127409 | 撤銷 - 獨資 |
森田電器商行 臺中市西區公益里華美街230號一樓 | 蔡秀英 | 05561260 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1040678904) |
宋吉米店 高雄市鳳山區興仁里五甲一路224巷58號 | 張蔡秀英 | 07839571 | 歇業 - 獨資 |
隆益企業行 高雄市鳳山區鎮南里五甲一路三商街60號限一樓 | 蔡秀英 | 07852308 | 撤銷 - 獨資 |
瀅盛工藝社 臺南市山上區山上里95之2號 | 蔡秀英 | 08432163 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1050004148) |
冠英企業社 登記地址: 新北市樹林區俊英街133巷31號 | 負責人: 蔡秀英 | 統編: 98796880 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1098125455) |
滿春園小吃店 登記地址: 新北市三重區秀江街197號(1樓) | 負責人: 蔡秀英 | 統編: 26725612 | 歇業 - 獨資 |
珈益商行 登記地址: 新北市淡水區中正路?78號?0樓 | 負責人: 陳蔡秀英 | 統編: 02260635 | 歇業 - 獨資 |
泰明晒圖行 登記地址: 臺北市中正區八德路1段82巷8號1樓 | 負責人: 蔡秀英 | 統編: 05127409 | 撤銷 - 獨資 |
森田電器商行 登記地址: 臺中市西區公益里華美街230號一樓 | 負責人: 蔡秀英 | 統編: 05561260 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1040678904) |
宋吉米店 登記地址: 高雄市鳳山區興仁里五甲一路224巷58號 | 負責人: 張蔡秀英 | 統編: 07839571 | 歇業 - 獨資 |
隆益企業行 登記地址: 高雄市鳳山區鎮南里五甲一路三商街60號限一樓 | 負責人: 蔡秀英 | 統編: 07852308 | 撤銷 - 獨資 |
瀅盛工藝社 登記地址: 臺南市山上區山上里95之2號 | 負責人: 蔡秀英 | 統編: 08432163 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1050004148) |
[ 查詢所有 蔡秀英 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3400 | 所代表法人: | 豐陽交通股份有限公司 | 統一編號: 00667665 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 豐陽交通股份有限公司 | 統一編號: 00667665 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3710 | 所代表法人: | 大禹鋼鐵企業股份有限公司 | 統一編號: 00668073 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 大禹鋼鐵企業股份有限公司 | 統一編號: 00668073 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 八北建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00668475 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 人祥印刷文具股份有限公司 | 統一編號: 00668524 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 人祥印刷文具股份有限公司 | 統一編號: 00668524 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 人祥印刷文具股份有限公司 | 統一編號: 00668524 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 人祥印刷文具股份有限公司 | 統一編號: 00668524 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 乾坤報關包裝有限公司 | 統一編號: 00668778 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1800000 | 所代表法人: | 中央報關行有限公司 | 統一編號: 00669122 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3400 | 所代表法人: | 豐陽交通股份有限公司 | 統一編號: 00667665 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 豐陽交通股份有限公司 | 統一編號: 00667665 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3710 | 所代表法人: | 大禹鋼鐵企業股份有限公司 | 統一編號: 00668073 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 大禹鋼鐵企業股份有限公司 | 統一編號: 00668073 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 八北建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00668475 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 人祥印刷文具股份有限公司 | 統一編號: 00668524 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 人祥印刷文具股份有限公司 | 統一編號: 00668524 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 人祥印刷文具股份有限公司 | 統一編號: 00668524 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 人祥印刷文具股份有限公司 | 統一編號: 00668524 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 乾坤報關包裝有限公司 | 統一編號: 00668778 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1800000 | 所代表法人: | 中央報關行有限公司 | 統一編號: 00669122 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
|