鄭智瑜
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名鄭智瑜的職稱是監察人, 持有股份數是2950474, 公司名稱是廣齊股份有限公司, 統一編號是16518121.
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 29526 | 所代表法人: | 廣齊股份有限公司 | 統一編號: 16518121 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 29526 | 所代表法人: | 廣齊股份有限公司 | 統一編號: 16518121 |
[ 搜尋所有相關: 鄭智瑜 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 廣齊 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 廣齊 ...) | 國立臺灣文學館 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/09/08 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 國立臺灣文學館 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/09/08 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 國立臺灣文學館 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/09/08 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 國立臺灣文學館 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/09/08 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 統一編號: 25190962 | 電話號碼: 02-27654988 | 臺北市信義區松信路122號 @ 出進口廠商登記資料 |
| 主要產品: 220塑膠製品、293通用機械設備、251金屬刀具、手工具及模具 | 統一編號: 97038024 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市新店區寶興里中興路二段二一八巷四號三樓 @ 登記工廠名錄 |
| 產品中類: 22塑膠製品製造業
29機械設備製造業
25金屬製品製造業 | 廠址: 新北市新店區寶興里中興路二段二一八巷四號三樓 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 220塑膠製品
293通用機械設備
251金屬刀具、手工具及模具 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
| 統一編號: 90292648 | 電話號碼: 07-6192905 | 高雄市前鎮區文橫三路59號12樓之10 @ 出進口廠商登記資料 |
國立臺灣文學館 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/09/08 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
國立臺灣文學館 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/09/08 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
國立臺灣文學館 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/09/08 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
國立臺灣文學館 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/09/08 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
統一編號: 25190962 | 電話號碼: 02-27654988 | 臺北市信義區松信路122號 @ 出進口廠商登記資料 |
主要產品: 220塑膠製品、293通用機械設備、251金屬刀具、手工具及模具 | 統一編號: 97038024 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市新店區寶興里中興路二段二一八巷四號三樓 @ 登記工廠名錄 |
產品中類: 22塑膠製品製造業
29機械設備製造業
25金屬製品製造業 | 廠址: 新北市新店區寶興里中興路二段二一八巷四號三樓 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 220塑膠製品
293通用機械設備
251金屬刀具、手工具及模具 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
統一編號: 90292648 | 電話號碼: 07-6192905 | 高雄市前鎮區文橫三路59號12樓之10 @ 出進口廠商登記資料 |
[ 搜尋所有 廣齊 ... ]
根據姓名 鄭智瑜 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 鄭智瑜 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60657 | 所代表法人: | 慈德股份有限公司 | 統一編號: 82774988 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 520000 | 所代表法人: | 嘉宥開發股份有限公司 | 統一編號: 97571384 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60657 | 所代表法人: | 慈德股份有限公司 | 統一編號: 82774988 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 520000 | 所代表法人: | 嘉宥開發股份有限公司 | 統一編號: 97571384 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 鄭智瑜 ... ]
廣齊藥局 | 地址: 屏東縣內埔鄉廣濟路231號 | 電話: 08-779-6969 |
廣齊藥局 | 地址: 屏東縣內埔鄉內田村廣濟路231號 | 電話: 08-779-6969 |
廣齊國際實業有限公司 | 地址: 台北市信義區松信路122號1樓 | 電話: 0800-718-999 |
廣齊實業有限公司 | 地址: 新北市新店區中興路二段218巷18號1樓 | 電話: 02-2912-2138 |
名稱 廣齊 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 廣齊)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
萬廣齊股份有限公司 臺中市西區忠明里健行路964巷30號1樓 | 黃國誠 | 90185696 | 解散 (核准解散日期: 2023-05-30) |
廣齊物流有限公司 臺北市中山區民族東路520號 | 連薇粧 | 04339047 | 核准設立 |
廣齊股份有限公司 彰化縣員林市新生路297號1樓 | 唐嘉欣 | 16518121 | 核准設立 |
廣齊國際實業有限公司 臺北市信義區松信路122號 | 游叡柏 | 25190962 | 核准設立 |
廣齊工業有限公司 臺南市新市區大營里豐榮43之32號1樓 | 蕭基福 | 64916296 | 核准設立 |
廣齊資訊科技有限公司 臺中市北屯區廍子里軍福七路49號 | 朱秀美 | 83406694 | 核准設立 |
廣齊投資股份有限公司 新竹市東區高翠路210巷3弄17號 | 鄭世裕 | 83762975 | 核准設立 |
廣齊興業有限公司 高雄市前鎮區文橫三路59號12樓之10 | 張銘中 | 90292648 | 核准設立 |
萬廣齊股份有限公司 登記地址: 臺中市西區忠明里健行路964巷30號1樓 | 負責人: 黃國誠 | 統編: 90185696 | 解散 (核准解散日期: 2023-05-30) |
廣齊物流有限公司 登記地址: 臺北市中山區民族東路520號 | 負責人: 連薇粧 | 統編: 04339047 | 核准設立 |
廣齊股份有限公司 登記地址: 彰化縣員林市新生路297號1樓 | 負責人: 唐嘉欣 | 統編: 16518121 | 核准設立 |
廣齊國際實業有限公司 登記地址: 臺北市信義區松信路122號 | 負責人: 游叡柏 | 統編: 25190962 | 核准設立 |
廣齊工業有限公司 登記地址: 臺南市新市區大營里豐榮43之32號1樓 | 負責人: 蕭基福 | 統編: 64916296 | 核准設立 |
廣齊資訊科技有限公司 登記地址: 臺中市北屯區廍子里軍福七路49號 | 負責人: 朱秀美 | 統編: 83406694 | 核准設立 |
廣齊投資股份有限公司 登記地址: 新竹市東區高翠路210巷3弄17號 | 負責人: 鄭世裕 | 統編: 83762975 | 核准設立 |
廣齊興業有限公司 登記地址: 高雄市前鎮區文橫三路59號12樓之10 | 負責人: 張銘中 | 統編: 90292648 | 核准設立 |
[ 查詢所有 廣齊 ... ]
姓名 鄭智瑜 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 鄭智瑜)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
慈輝投資股份有限公司 彰化縣員林市合作街204號 | 鄭智瑜 | 42974031 | 解散 (核准解散日期: 2021-12-03) |
嘉宥開發股份有限公司 彰化縣員林市南平里新生路297號2樓 | 鄭智瑜 | 97571384 | 核准設立 |
慈輝投資股份有限公司 登記地址: 彰化縣員林市合作街204號 | 負責人: 鄭智瑜 | 統編: 42974031 | 解散 (核准解散日期: 2021-12-03) |
嘉宥開發股份有限公司 登記地址: 彰化縣員林市南平里新生路297號2樓 | 負責人: 鄭智瑜 | 統編: 97571384 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 天九股份有限公司 | 統一編號: 00384723 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 21238 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 14800 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4088 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 38180 | 所代表法人: | 新裕發汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00389608 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 天九股份有限公司 | 統一編號: 00384723 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 21238 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 14800 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4088 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 38180 | 所代表法人: | 新裕發汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00389608 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
|