林志雄
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林志雄的職稱是董事, 持有股份數是6400000, 公司名稱是松盟營造有限公司, 統一編號是16547224.
無其他 松盟營造 資料。
[ 搜尋所有 松盟營造 ... ]
根據姓名 林志雄 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林志雄 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 志義國際股份有限公司 | 統一編號: 04374873 @ 董監事資料集 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-8761116 | 機構負責人姓名: 林志雄 | 機構代碼: B11800004 | 機構種類: B1 | 地址全址: 花蓮縣鳳林鎮鳳智里公正街8之1號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-8761116 | 機構負責人姓名: 林志雄 | 機構代碼: B21800007 | 機構種類: B2 | 地址全址: 花蓮縣鳳林鎮鳳智里公正街8之1號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-8761116 | 機構負責人姓名: 林志雄 | 機構代碼: B11800004 | 機構種類: B1 | 地址全址: 花蓮縣鳳林鎮鳳智里公正街8之1號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-8761116 | 機構負責人姓名: 林志雄 | 機構代碼: B21800007 | 機構種類: B2 | 地址全址: 花蓮縣鳳林鎮鳳智里公正街8之1號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-8761116 | 機構負責人姓名: 林志雄 | 機構代碼: B11800004 | 機構種類: B1 | 地址全址: 花蓮縣鳳林鎮鳳智里公正街8之1號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-8761116 | 機構負責人姓名: 林志雄 | 機構代碼: B21800007 | 機構種類: B2 | 地址全址: 花蓮縣鳳林鎮鳳智里公正街8之1號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 2019/09/11 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-8761116 | 機構負責人姓名: 林志雄 | 機構代碼: B21800032 | 機構種類: B2 | 地址全址: 花蓮縣鳳林鎮鳳智里公正街8-1號 @ 長照ABC據點 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 志義國際股份有限公司 | 統一編號: 04374873 @ 董監事資料集 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-8761116 | 機構負責人姓名: 林志雄 | 機構代碼: B11800004 | 機構種類: B1 | 地址全址: 花蓮縣鳳林鎮鳳智里公正街8之1號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-8761116 | 機構負責人姓名: 林志雄 | 機構代碼: B21800007 | 機構種類: B2 | 地址全址: 花蓮縣鳳林鎮鳳智里公正街8之1號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-8761116 | 機構負責人姓名: 林志雄 | 機構代碼: B11800004 | 機構種類: B1 | 地址全址: 花蓮縣鳳林鎮鳳智里公正街8之1號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-8761116 | 機構負責人姓名: 林志雄 | 機構代碼: B21800007 | 機構種類: B2 | 地址全址: 花蓮縣鳳林鎮鳳智里公正街8之1號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-8761116 | 機構負責人姓名: 林志雄 | 機構代碼: B11800004 | 機構種類: B1 | 地址全址: 花蓮縣鳳林鎮鳳智里公正街8之1號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-8761116 | 機構負責人姓名: 林志雄 | 機構代碼: B21800007 | 機構種類: B2 | 地址全址: 花蓮縣鳳林鎮鳳智里公正街8之1號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 2019/09/11 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-8761116 | 機構負責人姓名: 林志雄 | 機構代碼: B21800032 | 機構種類: B2 | 地址全址: 花蓮縣鳳林鎮鳳智里公正街8-1號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 林志雄 ... ]
名稱 松盟營造 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 松盟營造)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
松盟營造有限公司 雲林縣麥寮鄉施厝村厝北街135號 | 林志雄 | 16547224 | 核准設立 |
松盟營造有限公司 登記地址: 雲林縣麥寮鄉施厝村厝北街135號 | 負責人: 林志雄 | 統編: 16547224 | 核准設立 |
姓名 林志雄 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林志雄)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
志雄農林展業社 屏東縣春日鄉春日村春日路67號 | 林志雄 | 81352932 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11127846900) |
黑雄企業社 屏東縣春日鄉力里村圓山路35號 | 林志雄 | 10896224 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10612576600) |
志雄魚行 花蓮縣豐濱鄉港口村石梯灣15之1號1樓 | 林志雄 | 31798749 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1040192346) |
志雄企業行 屏東縣里港鄉中和村南進路二五之九號 | 林志雄 | 78802322 | 核准停業 - 獨資 |
志君企業社 高雄市前鎮區一心2路33號3樓之2 | 林志雄 | 93960101 | 核准設立 - 獨資 |
新志威企業社 新北市板橋區8德路2段211巷25號1樓 | 林志雄 | 17052109 | 核准設立 - 獨資 |
玖隆企業商行 高雄市三民區立忠路80號1樓 | 林志雄 | 08884617 | 核准設立 - 獨資 |
昱林國際企業行 高雄市鳳山區瑞竹里瑞興路62號1樓 | 林志雄 | 14461670 | 撤銷 - 合夥 |
志雄農林展業社 登記地址: 屏東縣春日鄉春日村春日路67號 | 負責人: 林志雄 | 統編: 81352932 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11127846900) |
黑雄企業社 登記地址: 屏東縣春日鄉力里村圓山路35號 | 負責人: 林志雄 | 統編: 10896224 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10612576600) |
志雄魚行 登記地址: 花蓮縣豐濱鄉港口村石梯灣15之1號1樓 | 負責人: 林志雄 | 統編: 31798749 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1040192346) |
志雄企業行 登記地址: 屏東縣里港鄉中和村南進路二五之九號 | 負責人: 林志雄 | 統編: 78802322 | 核准停業 - 獨資 |
志君企業社 登記地址: 高雄市前鎮區一心2路33號3樓之2 | 負責人: 林志雄 | 統編: 93960101 | 核准設立 - 獨資 |
新志威企業社 登記地址: 新北市板橋區8德路2段211巷25號1樓 | 負責人: 林志雄 | 統編: 17052109 | 核准設立 - 獨資 |
玖隆企業商行 登記地址: 高雄市三民區立忠路80號1樓 | 負責人: 林志雄 | 統編: 08884617 | 核准設立 - 獨資 |
昱林國際企業行 登記地址: 高雄市鳳山區瑞竹里瑞興路62號1樓 | 負責人: 林志雄 | 統編: 14461670 | 撤銷 - 合夥 |
[ 查詢所有 林志雄 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2860 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 天兵船務報關有限公司 | 統一編號: 00035388 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 太隆工程企業股份有限公司 | 統一編號: 00035660 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7400000 | 所代表法人: | 龍逸交通有限公司 | 統一編號: 00036204 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2860 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 天兵船務報關有限公司 | 統一編號: 00035388 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 太隆工程企業股份有限公司 | 統一編號: 00035660 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7400000 | 所代表法人: | 龍逸交通有限公司 | 統一編號: 00036204 |
|