林吉男
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林吉男的職稱是董事, 持有股份數是500000, 公司名稱是成強鋼鐵有限公司, 統一編號是16557278.
無其他 成強鋼鐵 資料。
[ 搜尋所有 成強鋼鐵 ... ]
根據姓名 林吉男 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林吉男 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 900000 | 所代表法人: | 吉祥瑞有限公司 | 統一編號: 94255693 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 梅林股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2018/08/10 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2479925 | 機構負責人姓名: 林吉男 | 機構代碼: 1S1400008 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市南區安中路二段300號3樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2018/08/10 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2479925 | 機構負責人姓名: 林吉男 | 機構代碼: 1S1400008 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市南區安安中路二段300號3樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2018/08/10 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2479925 | 機構負責人姓名: 林吉男 | 機構代碼: 1S1400008 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市南區安安中路二段300號3樓 @ 長照B據點 |
| 聯絡電話: 5712010 | 宗教別: 天主教 | 旗津區 | 主事務所地址: 廟前路103巷39號 | 負責人: 林吉男 | 法院設立日期: 61.6.21 @ 高雄市財團法人教會堂基本資料 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-5742219 | 機構負責人姓名: 林吉男 | 機構代碼: BD1400019 | 機構種類: BD | 地址全址: 臺南市玉井區玉田里中華路200號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-5742219 | 機構負責人姓名: 林吉男 | 機構代碼: BD1400019 | 機構種類: BD | 地址全址: 臺南市玉井區玉田里中華路200號 @ 長照C據點 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 900000 | 所代表法人: | 吉祥瑞有限公司 | 統一編號: 94255693 @ 董監事資料集 |
職稱: 常務董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 梅林股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2018/08/10 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2479925 | 機構負責人姓名: 林吉男 | 機構代碼: 1S1400008 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市南區安中路二段300號3樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2018/08/10 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2479925 | 機構負責人姓名: 林吉男 | 機構代碼: 1S1400008 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市南區安安中路二段300號3樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2018/08/10 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2479925 | 機構負責人姓名: 林吉男 | 機構代碼: 1S1400008 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市南區安安中路二段300號3樓 @ 長照B據點 |
聯絡電話: 5712010 | 宗教別: 天主教 | 旗津區 | 主事務所地址: 廟前路103巷39號 | 負責人: 林吉男 | 法院設立日期: 61.6.21 @ 高雄市財團法人教會堂基本資料 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-5742219 | 機構負責人姓名: 林吉男 | 機構代碼: BD1400019 | 機構種類: BD | 地址全址: 臺南市玉井區玉田里中華路200號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-5742219 | 機構負責人姓名: 林吉男 | 機構代碼: BD1400019 | 機構種類: BD | 地址全址: 臺南市玉井區玉田里中華路200號 @ 長照C據點 |
[ 搜尋所有 林吉男 ... ]
成強鋼鐵有限公司 | 地址: 彰化縣彰化市精華街137號 | 電話: 04-751-3905 |
成強鋼鐵有限公司 | 地址: 彰化縣彰化市水尾一路368號 | 電話: 04-762-5568 |
名稱 成強鋼鐵 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 成強鋼鐵)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
成強鋼鐵有限公司 彰化縣彰化市平和里精華街137號 | 林吉男 | 16557278 | 核准設立 |
成強鋼鐵有限公司 登記地址: 彰化縣彰化市平和里精華街137號 | 負責人: 林吉男 | 統編: 16557278 | 核准設立 |
姓名 林吉男 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 林吉男)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
林吉男自營計程車行 新北市中和區民享街91-5號5樓 | 林吉男 | 02354746 | 核准設立 - 獨資 |
吉順藥局 新北市新店區安康路2段226號 | 林吉男 | 33846866 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1078127804) |
吉祥瑞有限公司 桃園市桃園區龍安里龍安街218之4號 | 林吉男 | 94255693 | 核准設立 |
金吉利鋼鐵材料行 彰化縣彰化市平和里中華西路462巷120號 | 林吉男 | 05954589 | 歇業 - 獨資 |
梅芳商店 雲林縣斗六市梅林里梅林路一三五號 | 林吉男 | 76741790 | 歇業 - 獨資 |
麗新室內裝潢企業行 高雄市楠梓區建昌里右昌街130巷12號1樓 | 林吉男 | 06912638 | 核准設立 - 獨資 |
采縈企業社 彰化縣福興鄉福興村福建路328之1號1樓 | 林吉男 | 45547650 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090815548) |
林吉男自營計程車行 登記地址: 新北市中和區民享街91-5號5樓 | 負責人: 林吉男 | 統編: 02354746 | 核准設立 - 獨資 |
吉順藥局 登記地址: 新北市新店區安康路2段226號 | 負責人: 林吉男 | 統編: 33846866 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1078127804) |
吉祥瑞有限公司 登記地址: 桃園市桃園區龍安里龍安街218之4號 | 負責人: 林吉男 | 統編: 94255693 | 核准設立 |
金吉利鋼鐵材料行 登記地址: 彰化縣彰化市平和里中華西路462巷120號 | 負責人: 林吉男 | 統編: 05954589 | 歇業 - 獨資 |
梅芳商店 登記地址: 雲林縣斗六市梅林里梅林路一三五號 | 負責人: 林吉男 | 統編: 76741790 | 歇業 - 獨資 |
麗新室內裝潢企業行 登記地址: 高雄市楠梓區建昌里右昌街130巷12號1樓 | 負責人: 林吉男 | 統編: 06912638 | 核准設立 - 獨資 |
采縈企業社 登記地址: 彰化縣福興鄉福興村福建路328之1號1樓 | 負責人: 林吉男 | 統編: 45547650 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090815548) |
[ 查詢所有 林吉男 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 永吉報關有限公司 | 統一編號: 00070758 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 560000 | 所代表法人: | 永和報關有限公司 | 統一編號: 00070981 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5200 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9300 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 永昌通運股份有限公司 | 統一編號: 00080502 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 16000 | 所代表法人: | 永徠交通股份有限公司 | 統一編號: 00087006 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14000 | 所代表法人: | 永徠交通股份有限公司 | 統一編號: 00087006 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 永吉報關有限公司 | 統一編號: 00070758 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 560000 | 所代表法人: | 永和報關有限公司 | 統一編號: 00070981 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5200 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9300 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 永昌通運股份有限公司 | 統一編號: 00080502 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 16000 | 所代表法人: | 永徠交通股份有限公司 | 統一編號: 00087006 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14000 | 所代表法人: | 永徠交通股份有限公司 | 統一編號: 00087006 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
|