吳麗珠
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳麗珠的職稱是董事, 持有股份數是1700, 公司名稱是久田彩色印刷股份有限公司, 統一編號是16559038.
董監事資料集 資料集的 吳麗珠 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 吳麗珠 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3740 | 所代表法人: | 久田彩色印刷股份有限公司 | 統一編號: 16559038 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1020 | 所代表法人: | 久田彩色印刷股份有限公司 | 統一編號: 16559038 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2652 | 所代表法人: | 久田彩色印刷股份有限公司 | 統一編號: 16559038 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3740 | 所代表法人: | 久田彩色印刷股份有限公司 | 統一編號: 16559038 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1020 | 所代表法人: | 久田彩色印刷股份有限公司 | 統一編號: 16559038 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2652 | 所代表法人: | 久田彩色印刷股份有限公司 | 統一編號: 16559038 |
[ 搜尋所有相關: 吳麗珠 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 16559038 | 電話號碼: 04-7630002 | 彰化縣和美鎮嘉犁里7鄰東原路211巷219弄9號 |
統一編號: 16559038 | 電話號碼: 04-7630002 | 彰化縣和美鎮嘉犁里7鄰東原路211巷219弄9號 |
[ 搜尋所有相關: 吳麗珠 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 久田彩色印刷 資料。
[ 搜尋所有 久田彩色印刷 ... ]
根據姓名 吳麗珠 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 吳麗珠 ...) | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/03/27 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-3318505 | 機構負責人姓名: 賴其頡 | 機構代碼: 1S1500010 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市前鎮區一心一路243號8樓之4 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/03/27 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-3318505 | 機構負責人姓名: 賴其頡 | 機構代碼: 1S1500010 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市前鎮區一心一路243號8樓之4 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/03/27 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-3318505 | 機構負責人姓名: 賴其頡 | 機構代碼: 1S1500010 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市前鎮區一心一路243號8樓之4 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-3318505 | 機構負責人姓名: 賴其頡 | 機構代碼: 1S1500010 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市前鎮區一心一路243號8樓之4 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-3318505 | 機構負責人姓名: 賴其頡 | 機構代碼: 1S1500010 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市前鎮區一心一路243號8樓之4 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-3318505 | 機構負責人姓名: 賴其頡 | 機構代碼: 1S1500010 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市前鎮區一心一路243號8樓之4 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/03/27 | 特約迄日: 2021/03/31 | 機構電話: 07-3318505 | 機構負責人姓名: 賴其頡 | 機構代碼: 1S1500010 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市前鎮區一心一路243號8樓之4 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-3318505 | 機構負責人姓名: 賴其頡 | 機構代碼: 1S1500010 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市前鎮區一心一路243號8樓之4 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/03/27 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-3318505 | 機構負責人姓名: 賴其頡 | 機構代碼: 1S1500010 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市前鎮區一心一路243號8樓之4 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/03/27 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-3318505 | 機構負責人姓名: 賴其頡 | 機構代碼: 1S1500010 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市前鎮區一心一路243號8樓之4 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/03/27 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-3318505 | 機構負責人姓名: 賴其頡 | 機構代碼: 1S1500010 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市前鎮區一心一路243號8樓之4 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-3318505 | 機構負責人姓名: 賴其頡 | 機構代碼: 1S1500010 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市前鎮區一心一路243號8樓之4 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-3318505 | 機構負責人姓名: 賴其頡 | 機構代碼: 1S1500010 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市前鎮區一心一路243號8樓之4 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-3318505 | 機構負責人姓名: 賴其頡 | 機構代碼: 1S1500010 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市前鎮區一心一路243號8樓之4 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/03/27 | 特約迄日: 2021/03/31 | 機構電話: 07-3318505 | 機構負責人姓名: 賴其頡 | 機構代碼: 1S1500010 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市前鎮區一心一路243號8樓之4 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-3318505 | 機構負責人姓名: 賴其頡 | 機構代碼: 1S1500010 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市前鎮區一心一路243號8樓之4 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 吳麗珠 ... ]
名稱 久田彩色印刷 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 久田彩色印刷)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
久田彩色印刷股份有限公司 彰化縣和美鎮嘉犁里7鄰東原路211巷219弄9號 | 施啓松 | 16559038 | 核准設立 |
久田彩色印刷股份有限公司 登記地址: 彰化縣和美鎮嘉犁里7鄰東原路211巷219弄9號 | 負責人: 施啓松 | 統編: 16559038 | 核准設立 |
姓名 吳麗珠 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 吳麗珠)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
吳麗珠髮廊 雲林縣斗六市中和里太平路140號1樓 | 吳麗珠 | 47401343 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1120023993) |
展兆工程行 苗栗縣苗栗市福麗里至公路429巷68號 | 吳麗珠 | 82377762 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1111003017) |
麗遠不動產仲介經紀有限公司 高雄市鹽埕區五福四路128之34號9樓 | 吳麗珠 | 90554240 | 核准設立 |
葵太佶有限公司 基隆市七堵區正光里光明路9號13樓 | 黃吳麗珠 | 27878609 | 核准設立 |
富麗商店 新北市三重區大同南路?003號?0樓 | 吳麗珠 | 02201854 | 核准設立 - 獨資 |
展富工程行 苗栗縣苗栗市福麗里饒平街51巷3號1樓 | 吳麗珠 | 38981165 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1071000506) |
紅姑娘服飾店 臺北市中山區四平街67號1樓 | 吳麗珠 | 01274581 | 撤銷 - 獨資 |
鴻吉企業社 臺北市南港區金龍路7號3樓 | 吳麗珠 | 01657378 | 歇業 - 獨資 |
吳麗珠髮廊 登記地址: 雲林縣斗六市中和里太平路140號1樓 | 負責人: 吳麗珠 | 統編: 47401343 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1120023993) |
展兆工程行 登記地址: 苗栗縣苗栗市福麗里至公路429巷68號 | 負責人: 吳麗珠 | 統編: 82377762 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1111003017) |
麗遠不動產仲介經紀有限公司 登記地址: 高雄市鹽埕區五福四路128之34號9樓 | 負責人: 吳麗珠 | 統編: 90554240 | 核准設立 |
葵太佶有限公司 登記地址: 基隆市七堵區正光里光明路9號13樓 | 負責人: 黃吳麗珠 | 統編: 27878609 | 核准設立 |
富麗商店 登記地址: 新北市三重區大同南路?003號?0樓 | 負責人: 吳麗珠 | 統編: 02201854 | 核准設立 - 獨資 |
展富工程行 登記地址: 苗栗縣苗栗市福麗里饒平街51巷3號1樓 | 負責人: 吳麗珠 | 統編: 38981165 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1071000506) |
紅姑娘服飾店 登記地址: 臺北市中山區四平街67號1樓 | 負責人: 吳麗珠 | 統編: 01274581 | 撤銷 - 獨資 |
鴻吉企業社 登記地址: 臺北市南港區金龍路7號3樓 | 負責人: 吳麗珠 | 統編: 01657378 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 吳麗珠 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1200 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺倫通運股份有限公司 | 統一編號: 00197708 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 154950 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 39300 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 建國報關行股份有限公司 | 統一編號: 00198495 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 建國報關行股份有限公司 | 統一編號: 00198495 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 香島船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00198523 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5300000 | 所代表法人: | 建成裕製機工業有限公司 | 統一編號: 00199038 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1200 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺倫通運股份有限公司 | 統一編號: 00197708 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 154950 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 39300 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 建國報關行股份有限公司 | 統一編號: 00198495 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 建國報關行股份有限公司 | 統一編號: 00198495 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 香島船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00198523 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5300000 | 所代表法人: | 建成裕製機工業有限公司 | 統一編號: 00199038 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
|