趙玉華
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名趙玉華的職稱是董事, 持有股份數是10000000, 公司名稱是薰輝投資興業有限公司, 統一編號是16594210.
根據名稱 薰輝投資興業 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 薰輝投資興業 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 11503464 | 所代表法人: 薰輝投資興業有限公司 | 亞翔工程股份有限公司 | 統一編號: 12204275 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 231000 | 所代表法人: 薰輝投資興業有限公司 | 天機開發科技股份有限公司 | 統一編號: 27364236 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 11503464 | 所代表法人: 薰輝投資興業有限公司 | 亞翔工程股份有限公司 | 統一編號: 12204275 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 231000 | 所代表法人: 薰輝投資興業有限公司 | 天機開發科技股份有限公司 | 統一編號: 27364236 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 薰輝投資興業 ... ]
根據姓名 趙玉華 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 趙玉華 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 700800 | 所代表法人: | 福華金投資股份有限公司 | 統一編號: 82877540 @ 董監事資料集 |
| 特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0905-088455 | 機構負責人姓名: 趙玉華 | 機構代碼: 2X1600019 | 機構種類: 2 | 地址全址: 屏東縣霧臺鄉阿禮村百合路240號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/29 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-3345631 | 機構負責人姓名: 趙玉華 | 機構代碼: A10400091 | 機構種類: A1 | 地址全址: 桃園市桃園區朝陽街二段26、28號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0905-088455 | 機構負責人姓名: 趙玉華 | 機構代碼: 2X1600019 | 機構種類: 2 | 地址全址: 屏東縣霧臺鄉阿禮村百合路240號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/29 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-3345631 | 機構負責人姓名: 趙玉華 | 機構代碼: A10400091 | 機構種類: A1 | 地址全址: 桃園市桃園區朝陽街二段26、28號1樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0905-088455 | 機構負責人姓名: 趙玉華 | 機構代碼: 2X1600019 | 機構種類: 2 | 地址全址: 屏東縣霧臺鄉阿禮村百合路240號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/29 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-3345631 | 機構負責人姓名: 趙玉華 | 機構代碼: A10400091 | 機構種類: A1 | 地址全址: 桃園市桃園區朝陽街二段26、28號1樓 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2021/01/01 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 0905-088455 | 機構負責人姓名: 趙玉華 | 機構代碼: 2X1600019 | 機構種類: 2 | 地址全址: 屏東縣霧臺鄉阿禮村百合路240號 @ 長照ABC據點 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 700800 | 所代表法人: | 福華金投資股份有限公司 | 統一編號: 82877540 @ 董監事資料集 |
特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0905-088455 | 機構負責人姓名: 趙玉華 | 機構代碼: 2X1600019 | 機構種類: 2 | 地址全址: 屏東縣霧臺鄉阿禮村百合路240號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/29 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-3345631 | 機構負責人姓名: 趙玉華 | 機構代碼: A10400091 | 機構種類: A1 | 地址全址: 桃園市桃園區朝陽街二段26、28號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0905-088455 | 機構負責人姓名: 趙玉華 | 機構代碼: 2X1600019 | 機構種類: 2 | 地址全址: 屏東縣霧臺鄉阿禮村百合路240號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/29 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-3345631 | 機構負責人姓名: 趙玉華 | 機構代碼: A10400091 | 機構種類: A1 | 地址全址: 桃園市桃園區朝陽街二段26、28號1樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0905-088455 | 機構負責人姓名: 趙玉華 | 機構代碼: 2X1600019 | 機構種類: 2 | 地址全址: 屏東縣霧臺鄉阿禮村百合路240號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/29 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-3345631 | 機構負責人姓名: 趙玉華 | 機構代碼: A10400091 | 機構種類: A1 | 地址全址: 桃園市桃園區朝陽街二段26、28號1樓 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2021/01/01 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 0905-088455 | 機構負責人姓名: 趙玉華 | 機構代碼: 2X1600019 | 機構種類: 2 | 地址全址: 屏東縣霧臺鄉阿禮村百合路240號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 趙玉華 ... ]
名稱 薰輝投資興業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 薰輝投資興業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
薰輝投資興業有限公司 臺北市內湖區洲子街101號7樓 | 趙玉華 | 16594210 | 核准設立 |
薰輝投資興業有限公司 登記地址: 臺北市內湖區洲子街101號7樓 | 負責人: 趙玉華 | 統編: 16594210 | 核准設立 |
姓名 趙玉華 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 趙玉華)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
徐氏企業社 臺南市南區南都里中華南路2段269號3樓(僅供辦公使用) | 趙玉華 | 56988632 | 歇業 - 獨資 |
寶田行 屏東縣潮州鎮新榮里和平路二九號壹樓 | 趙玉華 | 08078923 | 核准設立 - 獨資 |
麗質再現化粧品行 新北市新莊區4維路97巷20號2樓(現場僅供辦公室使用) | 趙玉華 | 13697781 | 歇業 - 獨資 |
晨昕冷熱豆花冰品店 臺北市中正區信陽街13號1樓 | 趙玉華 | 14339405 | 歇業 - 獨資 |
懷陽投資有限公司 臺北市內湖區洲子街101號7樓 | 趙玉華 | 16594470 | 核准設立 |
蜜蜜安小吃店 高雄市鹽埕區七賢3路39號1樓 | 趙玉華 | 19231678 | 歇業 - 獨資 |
裕祐鋼鐵股份有限公司 高雄市前鎮區珠江街33號 | 趙玉華 | 22842364 | 核准設立 |
徐氏企業社 登記地址: 臺南市南區南都里中華南路2段269號3樓(僅供辦公使用) | 負責人: 趙玉華 | 統編: 56988632 | 歇業 - 獨資 |
寶田行 登記地址: 屏東縣潮州鎮新榮里和平路二九號壹樓 | 負責人: 趙玉華 | 統編: 08078923 | 核准設立 - 獨資 |
麗質再現化粧品行 登記地址: 新北市新莊區4維路97巷20號2樓(現場僅供辦公室使用) | 負責人: 趙玉華 | 統編: 13697781 | 歇業 - 獨資 |
晨昕冷熱豆花冰品店 登記地址: 臺北市中正區信陽街13號1樓 | 負責人: 趙玉華 | 統編: 14339405 | 歇業 - 獨資 |
懷陽投資有限公司 登記地址: 臺北市內湖區洲子街101號7樓 | 負責人: 趙玉華 | 統編: 16594470 | 核准設立 |
蜜蜜安小吃店 登記地址: 高雄市鹽埕區七賢3路39號1樓 | 負責人: 趙玉華 | 統編: 19231678 | 歇業 - 獨資 |
裕祐鋼鐵股份有限公司 登記地址: 高雄市前鎮區珠江街33號 | 負責人: 趙玉華 | 統編: 22842364 | 核准設立 |
[ 查詢所有 趙玉華 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4800 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 350 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 芳益交通股份有限公司 | 統一編號: 00290009 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2328 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 732 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2252 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4800 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 350 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 芳益交通股份有限公司 | 統一編號: 00290009 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2328 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 732 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2252 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
|