黃至正
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃至正的職稱是董事長, 持有股份數是595000, 公司名稱是正霖建設股份有限公司, 統一編號是16614166.
董監事資料集 資料集的 黃至正 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 黃至正 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 105000 | 所代表法人: | 正霖建設股份有限公司 | 統一編號: 16614166 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 595000 | 所代表法人: | 正霖建設股份有限公司 | 統一編號: 16614166 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 525000 | 所代表法人: | 正霖建設股份有限公司 | 統一編號: 16614166 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 105000 | 所代表法人: | 正霖建設股份有限公司 | 統一編號: 16614166 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 595000 | 所代表法人: | 正霖建設股份有限公司 | 統一編號: 16614166 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 525000 | 所代表法人: | 正霖建設股份有限公司 | 統一編號: 16614166 |
[ 搜尋所有相關: 黃至正 @ 董監事資料集 ]
無其他 正霖建設 資料。
[ 搜尋所有 正霖建設 ... ]
根據姓名 黃至正 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 黃至正 ...) | (中華民國)黃至正 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)黃至正 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)李屏瑤;(中華民國)劉峻豪;(中華民國)黃至正 | 活動起始日期: 2024/06/16 | 活動結束日期: 2024/06/16 | 折扣資訊: - @ 講座資訊 |
| (中華民國)李屏瑤;(中華民國)劉峻豪;(中華民國)黃至正 | 活動起始日期: 2024/06/16 | 活動結束日期: 2024/06/16 | 折扣資訊: - @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)財團法人毓繡文化基金會 | 活動起始日期: 2024/03/30 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)財團法人毓繡文化基金會 | 活動起始日期: 2024/03/30 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)丁建中等 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/11/17 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)丁建中等 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/11/17 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)黃至正 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)黃至正 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)李屏瑤;(中華民國)劉峻豪;(中華民國)黃至正 | 活動起始日期: 2024/06/16 | 活動結束日期: 2024/06/16 | 折扣資訊: - @ 講座資訊 |
(中華民國)李屏瑤;(中華民國)劉峻豪;(中華民國)黃至正 | 活動起始日期: 2024/06/16 | 活動結束日期: 2024/06/16 | 折扣資訊: - @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)財團法人毓繡文化基金會 | 活動起始日期: 2024/03/30 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)財團法人毓繡文化基金會 | 活動起始日期: 2024/03/30 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)丁建中等 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/11/17 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)丁建中等 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/11/17 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 黃至正 ... ]
名稱 正霖建設 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 正霖建設)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
正霖建設股份有限公司 臺北市北投區明德路100號4樓 | 黃至正 | 16614166 | 核准設立 |
正霖建設股份有限公司 登記地址: 臺北市北投區明德路100號4樓 | 負責人: 黃至正 | 統編: 16614166 | 核准設立 |
姓名 黃至正 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 6 筆) (或要:查詢所有 黃至正)
至力有限公司 登記地址: 臺北市中正區師大路192號1樓 | 負責人: 黃至正 | 統編: 52919889 | 核准設立 |
柏呈工程行 登記地址: 新北市蘆洲區正義里光榮路61巷21號4樓 | 負責人: 黃至正 | 統編: 21546626 | 核准設立 - 獨資 |
寶華商業銀行股份有限公司民權分公司 登記地址: 臺中市西區民權路219號1、2樓 | 負責人: 黃至正 | 統編: 16096044 | 廢止 |
禾家康加州美墨料理有限公司 登記地址: 臺北市士林區天玉街38巷15號1樓 | 負責人: 黃至正 | 統編: 54649665 | 解散 (核准解散日期: 2015-05-07) |
三霖建設股份有限公司 登記地址: 臺北市北投區明德路96號3樓 | 負責人: 黃至正 | 統編: 80549000 | 核准設立 |
柏呈設計工程有限公司 登記地址: 新北市永和區保平路93巷5弄2號2樓 | 負責人: 黃至正 | 統編: 96756623 | 核准設立 |
[ 查詢所有 黃至正 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 37800 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 54400 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 18600 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 吉仁企業股份有限公司 | 統一編號: 00099832 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 28385 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 560 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2200000 | 所代表法人: | 百士交通有限公司 | 統一編號: 00100140 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 660 | 所代表法人: | 有光電器股份有限公司 | 統一編號: 00100372 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 37800 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 54400 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 18600 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 吉仁企業股份有限公司 | 統一編號: 00099832 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 28385 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 560 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2200000 | 所代表法人: | 百士交通有限公司 | 統一編號: 00100140 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 660 | 所代表法人: | 有光電器股份有限公司 | 統一編號: 00100372 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
|