梅銀蘭
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名梅銀蘭的職稱是監察人, 持有股份數是100000, 公司名稱是得頂股份有限公司, 統一編號是16619681.
| 公司名稱: 得頂股份有限公司 | 到職日期: 0870810 | 統一編號: 16619681 |
公司名稱: 得頂股份有限公司 | 到職日期: 0870810 | 統一編號: 16619681 |
[ 搜尋所有相關: 梅銀蘭 @ 公司登記經理人資料集 ]
根據名稱 得頂 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 得頂 ...) | 1 | 開放時間: 平日開館時間:10:00~17:00
假日開館時間:09:00~18:00
閉館時間:
中午室內展場休館(12:00 ~ 13:00)、每週一休館
原頂林仔邊警察官吏派出所現場電話:07-642860... | 現狀: 已完成修復,現況良好,開放參觀中。 | 歷史沿革: 原頂林仔邊警察官吏派出所於明治31年(1898)2月間公告成立,並於今日林園區福興街(即清代的頂林仔邊街)購地興建。這是林園地區最早設立的官署,隸屬鳳山辨務署直轄。爾後,公學校、市場、庄役場相繼在派出... @ 文資局歷史建築 |
| (中華民國)台南市府城傳統藝術學會 | 活動起始日期: 2024/06/07 | 活動結束日期: 2024/06/23 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)台南市府城傳統藝術學會 | 活動起始日期: 2024/06/07 | 活動結束日期: 2024/06/23 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/10/19 | 活動結束日期: 2024/11/02 | 折扣資訊: @ 獨立音樂 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/10/19 | 活動結束日期: 2024/11/02 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 生產者: 李○團 | 使用狀態: 通過 | 驗證標章: | 聯絡地址: 雲林縣二崙鄉 | 異動日期: 2024/06/03 @ 臺灣農產品生產追溯-生產者資訊 |
| 查處情形: 未違規結案 | 處分日期: 08 7 2018 12:00AM | 違規廠商名稱或負責人: 非廠商/羅可蕎 | 處分機關: | 違規情節: 無違規 | 刊播日期: 01 9 2018 12:00AM | 刊播媒體: PChome商店街 @ 違規化粧品廣告資料集 |
| 查處情形: 未違規結案 | 處分日期: 08 7 2018 12:00AM | 違規廠商名稱或負責人: 非廠商/羅O蕎 | 處分機關: | 違規情節: 無違規 | 刊播日期: 01 9 2018 12:00AM | 刊播媒體: PChome商店街 @ 違規化粧品廣告資料集 |
1 | 開放時間: 平日開館時間:10:00~17:00
假日開館時間:09:00~18:00
閉館時間:
中午室內展場休館(12:00 ~ 13:00)、每週一休館
原頂林仔邊警察官吏派出所現場電話:07-642860... | 現狀: 已完成修復,現況良好,開放參觀中。 | 歷史沿革: 原頂林仔邊警察官吏派出所於明治31年(1898)2月間公告成立,並於今日林園區福興街(即清代的頂林仔邊街)購地興建。這是林園地區最早設立的官署,隸屬鳳山辨務署直轄。爾後,公學校、市場、庄役場相繼在派出... @ 文資局歷史建築 |
(中華民國)台南市府城傳統藝術學會 | 活動起始日期: 2024/06/07 | 活動結束日期: 2024/06/23 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)台南市府城傳統藝術學會 | 活動起始日期: 2024/06/07 | 活動結束日期: 2024/06/23 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/10/19 | 活動結束日期: 2024/11/02 | 折扣資訊: @ 獨立音樂 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/10/19 | 活動結束日期: 2024/11/02 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
生產者: 李○團 | 使用狀態: 通過 | 驗證標章: | 聯絡地址: 雲林縣二崙鄉 | 異動日期: 2024/06/03 @ 臺灣農產品生產追溯-生產者資訊 |
查處情形: 未違規結案 | 處分日期: 08 7 2018 12:00AM | 違規廠商名稱或負責人: 非廠商/羅可蕎 | 處分機關: | 違規情節: 無違規 | 刊播日期: 01 9 2018 12:00AM | 刊播媒體: PChome商店街 @ 違規化粧品廣告資料集 |
查處情形: 未違規結案 | 處分日期: 08 7 2018 12:00AM | 違規廠商名稱或負責人: 非廠商/羅O蕎 | 處分機關: | 違規情節: 無違規 | 刊播日期: 01 9 2018 12:00AM | 刊播媒體: PChome商店街 @ 違規化粧品廣告資料集 |
[ 搜尋所有 得頂 ... ]
無其他 梅銀蘭 資料。
[ 搜尋所有 梅銀蘭 ... ]
名稱 得頂 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 得頂)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
得頂股份有限公司 臺北市中正區博愛路118號4樓 | | 16619681 | 解散 (091年09月13日 府建商字 第091197186號) |
得頂股份有限公司 登記地址: 臺北市中正區博愛路118號4樓 | 統編: 16619681 | 解散 (091年09月13日 府建商字 第091197186號) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 志興報關股份有限公司 | 統一編號: 00654697 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 世界通運股份有限公司 | 統一編號: 00654795 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5758068 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 華泰船務代理有限公司 | 統一編號: 00655534 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 華泰船務代理有限公司 | 統一編號: 00655534 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 合利報關有限公司 | 統一編號: 00655746 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2775 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1745 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1635 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5165 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 志興報關股份有限公司 | 統一編號: 00654697 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 世界通運股份有限公司 | 統一編號: 00654795 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5758068 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 華泰船務代理有限公司 | 統一編號: 00655534 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 華泰船務代理有限公司 | 統一編號: 00655534 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 合利報關有限公司 | 統一編號: 00655746 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2775 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1745 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1635 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5165 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
|