鄭麗雪
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名鄭麗雪的職稱是董事, 持有股份數是35000, 公司名稱是陽光綠野有限公司, 統一編號是16627177.
| 統一編號: 16627177 | 電話號碼: 02-27932923 | 臺北市內湖區民權東路6段183號 |
統一編號: 16627177 | 電話號碼: 02-27932923 | 臺北市內湖區民權東路6段183號 |
[ 搜尋所有相關: 鄭麗雪 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 年度: 102 | 餐飲業別: 餐飲 | 等級: 自主管理 | 營業地址: 高雄市楠梓區藍田路288號1樓 @ 餐飲業優良業者名單資料集 |
年度: 102 | 餐飲業別: 餐飲 | 等級: 自主管理 | 營業地址: 高雄市楠梓區藍田路288號1樓 @ 餐飲業優良業者名單資料集 |
[ 搜尋所有 陽光綠野 ... ]
根據姓名 鄭麗雪 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 鄭麗雪 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 金麗安企業有限公司 | 統一編號: 97135671 @ 董監事資料集 |
| 主要產品: 081肉類加工、082水產加工 | 統一編號: 25009627 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市太平區中興里永平路二段378號 @ 登記工廠名錄 |
| 主要產品: 292其他專用機械設備 | 統一編號: 16965577 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市永康區蔦松里正北一路136巷9號 @ 登記工廠名錄 |
| 主要產品: 292其他專用機械設備 | 統一編號: 16965577 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市永康區蔦松里正北三路152、156號 @ 登記工廠名錄 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/03/21 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-7220726 | 機構負責人姓名: 鄭麗雪 | 機構代碼: A11500024 | 機構種類: A1 | 地址全址: 高雄市前鎮區竹中里和平二路203號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/03/21 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-7220726 | 機構負責人姓名: 鄭麗雪 | 機構代碼: A11500024 | 機構種類: A1 | 地址全址: 高雄市前鎮區竹中里和平二路203號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/03/21 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-7220726 | 機構負責人姓名: 鄭麗雪 | 機構代碼: A11500024 | 機構種類: A1 | 地址全址: 高雄市前鎮區竹中里和平二路203號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/03/21 | 特約迄日: 2021/01/31 | 機構電話: 07-7220726 | 機構負責人姓名: 鄭麗雪 | 機構代碼: A11500024 | 機構種類: A1 | 地址全址: 高雄市前鎮區竹中里和平二路203號 @ 長照ABC據點 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 金麗安企業有限公司 | 統一編號: 97135671 @ 董監事資料集 |
主要產品: 081肉類加工、082水產加工 | 統一編號: 25009627 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市太平區中興里永平路二段378號 @ 登記工廠名錄 |
主要產品: 292其他專用機械設備 | 統一編號: 16965577 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市永康區蔦松里正北一路136巷9號 @ 登記工廠名錄 |
主要產品: 292其他專用機械設備 | 統一編號: 16965577 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市永康區蔦松里正北三路152、156號 @ 登記工廠名錄 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/03/21 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-7220726 | 機構負責人姓名: 鄭麗雪 | 機構代碼: A11500024 | 機構種類: A1 | 地址全址: 高雄市前鎮區竹中里和平二路203號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/03/21 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-7220726 | 機構負責人姓名: 鄭麗雪 | 機構代碼: A11500024 | 機構種類: A1 | 地址全址: 高雄市前鎮區竹中里和平二路203號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/03/21 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-7220726 | 機構負責人姓名: 鄭麗雪 | 機構代碼: A11500024 | 機構種類: A1 | 地址全址: 高雄市前鎮區竹中里和平二路203號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/03/21 | 特約迄日: 2021/01/31 | 機構電話: 07-7220726 | 機構負責人姓名: 鄭麗雪 | 機構代碼: A11500024 | 機構種類: A1 | 地址全址: 高雄市前鎮區竹中里和平二路203號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 鄭麗雪 ... ]
陽光綠野餐飲店 | 地址: 台南市安平區平通路2號 | 電話: 06-299-5055 |
陽光綠野 | 地址: 高雄市苓雅區廣州一街145號之5 | 電話: 07-225-9258 |
陽光綠野咖啡小品店 | 地址: 新北市板橋區新興路2號1樓 | 電話: 02-2967-2485 |
陽光綠野咖啡小品店 | 地址: 新北市蘆洲區集賢路229號之1,5樓 | 電話: 02-8281-6579 |
陽光綠野有限公司 | 地址: 台北市內湖區民權東路六段183號1樓 | 電話: 02-2793-2982 |
陽光綠野有限公司 | 地址: 台北市內湖區民權東路六段183號1樓 | 電話: 02-2633-3576 |
名稱 陽光綠野 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 6 筆) (或要:查詢所有 陽光綠野)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
陽光綠野有限公司 臺北市內湖區民權東路6段183號 | 鄭麗雪 | 16627177 | 核准設立 |
陽光綠野餐飲店 臺南市中西區大涼里永華路1段311、313號 | 林恩韶 | 21984603 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1070042347) |
陽光綠野咖啡小品店 新北市板橋區新興路2號(1樓) | 黃書舲 | 08718028 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1055248722) |
陽光綠野國際通商有限公司 臺北市中山區林森北路96號7樓之4 | | 29036689 | 廢止 (文號: 2012-3-30 府產業商字 第10130352500號) |
陽光綠野有限公司 臺北市信義區逸仙路32巷5號1樓 | | 86862815 | 撤銷 (文號: 1994-6-23 建一字 第34309號) |
陽光綠野健康美食館 高雄市苓雅區廣州1街145之5號1樓 | 胡晴渝 | 99706351 | 核准停業 - 合夥 |
陽光綠野有限公司 登記地址: 臺北市內湖區民權東路6段183號 | 負責人: 鄭麗雪 | 統編: 16627177 | 核准設立 |
陽光綠野餐飲店 登記地址: 臺南市中西區大涼里永華路1段311、313號 | 負責人: 林恩韶 | 統編: 21984603 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1070042347) |
陽光綠野咖啡小品店 登記地址: 新北市板橋區新興路2號(1樓) | 負責人: 黃書舲 | 統編: 08718028 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1055248722) |
陽光綠野國際通商有限公司 登記地址: 臺北市中山區林森北路96號7樓之4 | 統編: 29036689 | 廢止 (文號: 2012-3-30 府產業商字 第10130352500號) |
陽光綠野有限公司 登記地址: 臺北市信義區逸仙路32巷5號1樓 | 統編: 86862815 | 撤銷 (文號: 1994-6-23 建一字 第34309號) |
陽光綠野健康美食館 登記地址: 高雄市苓雅區廣州1街145之5號1樓 | 負責人: 胡晴渝 | 統編: 99706351 | 核准停業 - 合夥 |
[ 查詢所有 陽光綠野 ... ]
姓名 鄭麗雪 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 鄭麗雪)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
金麗安企業有限公司 高雄市三民區正忠路329號 | 鄭麗雪 | 97135671 | 核准設立 |
雪莉屋禮品販賣店 新北市三重區正義北路6之5號1樓 | 鄭麗雪 | 99299880 | 核准設立 - 獨資 |
協益行 嘉義縣民雄鄉菁埔村菁埔一四O之六號 | 鄭麗雪 | 06320640 | 核准設立 - 獨資 |
三超人行 臺南市東區崇善里仁和路90之3號1樓 | 鄭麗雪 | 06482026 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
大亞租賃企業社 臺南市北區國姓里小北路62號1樓 | 鄭麗雪 | 14397328 | 歇業 - 獨資 |
日亮交通有限公司 南投縣水里鄉南光村中山路一段98號2樓 | 鄭麗雪 | 16415589 | 核准設立 |
鑫誠益機械有限公司 臺南市永康區蔦松里正北一路136巷9號 | 林鄭麗雪 | 16965577 | 核准設立 |
金麗安企業有限公司 登記地址: 高雄市三民區正忠路329號 | 負責人: 鄭麗雪 | 統編: 97135671 | 核准設立 |
雪莉屋禮品販賣店 登記地址: 新北市三重區正義北路6之5號1樓 | 負責人: 鄭麗雪 | 統編: 99299880 | 核准設立 - 獨資 |
協益行 登記地址: 嘉義縣民雄鄉菁埔村菁埔一四O之六號 | 負責人: 鄭麗雪 | 統編: 06320640 | 核准設立 - 獨資 |
三超人行 登記地址: 臺南市東區崇善里仁和路90之3號1樓 | 負責人: 鄭麗雪 | 統編: 06482026 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
大亞租賃企業社 登記地址: 臺南市北區國姓里小北路62號1樓 | 負責人: 鄭麗雪 | 統編: 14397328 | 歇業 - 獨資 |
日亮交通有限公司 登記地址: 南投縣水里鄉南光村中山路一段98號2樓 | 負責人: 鄭麗雪 | 統編: 16415589 | 核准設立 |
鑫誠益機械有限公司 登記地址: 臺南市永康區蔦松里正北一路136巷9號 | 負責人: 林鄭麗雪 | 統編: 16965577 | 核准設立 |
[ 查詢所有 鄭麗雪 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 上海煤氣有限公司 | 統一編號: 00021407 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 上海福興園菜館股份有限公司 | 統一編號: 00021808 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 大基報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00022905 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 大道汽車股份有限公司 | 統一編號: 00026607 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 大道汽車股份有限公司 | 統一編號: 00026607 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 370370 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 462963 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 648148 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1018519 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 三陽汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00027303 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 大德交通有限公司 | 統一編號: 00031101 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2860 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 上海煤氣有限公司 | 統一編號: 00021407 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 上海福興園菜館股份有限公司 | 統一編號: 00021808 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 大基報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00022905 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 大道汽車股份有限公司 | 統一編號: 00026607 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 大道汽車股份有限公司 | 統一編號: 00026607 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 370370 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 462963 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 648148 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1018519 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 三陽汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00027303 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 大德交通有限公司 | 統一編號: 00031101 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2860 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
|