陳一郎
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳一郎的職稱是監察人, 持有股份數是20000, 公司名稱是辰峰果蔬股份有限公司, 統一編號是16652180.
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 辰峰果蔬股份有限公司 | 統一編號: 16652180 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 辰峰果蔬股份有限公司 | 統一編號: 16652180 |
[ 搜尋所有相關: 陳一郎 @ 董監事資料集 ]
無其他 辰峰果蔬 資料。
[ 搜尋所有 辰峰果蔬 ... ]
根據姓名 陳一郎 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳一郎 ...) | (中華民國)黃昭祥、林榮森、程代勒、陳明德、蕭世瓊、陳一郎、黃宗義、黃智陽、吳啟禎、柯良志 | 活動起始日期: 2024/07/15 | 活動結束日期: 2024/07/26 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)黃昭祥、林榮森、程代勒、陳明德、蕭世瓊、陳一郎、黃宗義、黃智陽、吳啟禎、柯良志 | 活動起始日期: 2024/07/15 | 活動結束日期: 2024/07/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/05/10 | 活動結束日期: 2024/08/16 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/05/10 | 活動結束日期: 2024/08/16 @ 文化部研習課程 |
| | 活動起始日期: 2024/09/06 | 活動結束日期: 2024/12/13 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/09/06 | 活動結束日期: 2024/12/13 @ 文化部研習課程 |
| 作者: 紀佳芬, 陳協慶, 陳一郎, 林志隆, 柳永青著 | 出版機構: 滄海圖書資訊 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 111/09 | 適讀對象: 成人(學術) | 頁數: 520 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-96021-8-6 (平裝, 520面, 26公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 主要產品: 251金屬刀具、手工具及模具、291金屬加工用機械設備、303汽車零件 | 統一編號: 28391632 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市太平區宜欣里富平路38巷8之1號1樓 @ 登記工廠名錄 |
(中華民國)黃昭祥、林榮森、程代勒、陳明德、蕭世瓊、陳一郎、黃宗義、黃智陽、吳啟禎、柯良志 | 活動起始日期: 2024/07/15 | 活動結束日期: 2024/07/26 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)黃昭祥、林榮森、程代勒、陳明德、蕭世瓊、陳一郎、黃宗義、黃智陽、吳啟禎、柯良志 | 活動起始日期: 2024/07/15 | 活動結束日期: 2024/07/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/05/10 | 活動結束日期: 2024/08/16 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/05/10 | 活動結束日期: 2024/08/16 @ 文化部研習課程 |
| 活動起始日期: 2024/09/06 | 活動結束日期: 2024/12/13 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/09/06 | 活動結束日期: 2024/12/13 @ 文化部研習課程 |
作者: 紀佳芬, 陳協慶, 陳一郎, 林志隆, 柳永青著 | 出版機構: 滄海圖書資訊 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 111/09 | 適讀對象: 成人(學術) | 頁數: 520 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-96021-8-6 (平裝, 520面, 26公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
主要產品: 251金屬刀具、手工具及模具、291金屬加工用機械設備、303汽車零件 | 統一編號: 28391632 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市太平區宜欣里富平路38巷8之1號1樓 @ 登記工廠名錄 |
[ 搜尋所有 陳一郎 ... ]
名稱 辰峰果蔬 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 辰峰果蔬)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
辰峰果蔬股份有限公司 臺中市東區十甲里東英八街三二︱一號一樓 | | 16652180 | 解散 (090年03月14日 經90中字 第0903187078號) |
辰峰果蔬股份有限公司 登記地址: 臺中市東區十甲里東英八街三二︱一號一樓 | 統編: 16652180 | 解散 (090年03月14日 經90中字 第0903187078號) |
姓名 陳一郎 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳一郎)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
陳一郎自營計程車 臺北市北投區致遠一路2段57巷16號之1、5樓 | 陳一郎 | 01357105 | 核准設立 - 獨資 |
郎發商號 新北市林口區公有市場獸肉類第31號 | 陳一郎 | 02205113 | 廢止 - 獨資 |
湯老五餐飲店 臺中市后里區厚里里甲后路一段862號1樓 | 陳一郎 | 88630974 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110867978) |
一帆工程行 新北市土城區青雲路?75?0巷3號?0樓 | 陳一郎 | 01907306 | 歇業 - 獨資 |
克拉碼冷飲店 花蓮縣花蓮市國裕里中山路五七○號一樓 | 陳一郎 | 13975308 | 歇業 - 獨資 |
輝龍財務管理企業社 臺中市龍井區竹坑里沙田路4段278巷1弄12號一樓 | 陳一郎 | 18334845 | 核准設立 - 獨資 |
湯啟行銷有限公司 臺北市中山區松江路398號3樓 | 陳一郎 | 53533342 | 解散 (核准解散日期: 2015-01-23) |
宣發工程有限公司 臺北市北投區中央北路4段583巷10弄14號4樓 | 陳一郎 | 53914291 | 核准設立 |
陳一郎自營計程車 登記地址: 臺北市北投區致遠一路2段57巷16號之1、5樓 | 負責人: 陳一郎 | 統編: 01357105 | 核准設立 - 獨資 |
郎發商號 登記地址: 新北市林口區公有市場獸肉類第31號 | 負責人: 陳一郎 | 統編: 02205113 | 廢止 - 獨資 |
湯老五餐飲店 登記地址: 臺中市后里區厚里里甲后路一段862號1樓 | 負責人: 陳一郎 | 統編: 88630974 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110867978) |
一帆工程行 登記地址: 新北市土城區青雲路?75?0巷3號?0樓 | 負責人: 陳一郎 | 統編: 01907306 | 歇業 - 獨資 |
克拉碼冷飲店 登記地址: 花蓮縣花蓮市國裕里中山路五七○號一樓 | 負責人: 陳一郎 | 統編: 13975308 | 歇業 - 獨資 |
輝龍財務管理企業社 登記地址: 臺中市龍井區竹坑里沙田路4段278巷1弄12號一樓 | 負責人: 陳一郎 | 統編: 18334845 | 核准設立 - 獨資 |
湯啟行銷有限公司 登記地址: 臺北市中山區松江路398號3樓 | 負責人: 陳一郎 | 統編: 53533342 | 解散 (核准解散日期: 2015-01-23) |
宣發工程有限公司 登記地址: 臺北市北投區中央北路4段583巷10弄14號4樓 | 負責人: 陳一郎 | 統編: 53914291 | 核准設立 |
[ 查詢所有 陳一郎 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 永吉報關有限公司 | 統一編號: 00070758 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 560000 | 所代表法人: | 永和報關有限公司 | 統一編號: 00070981 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5200 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9300 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 永昌通運股份有限公司 | 統一編號: 00080502 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 16000 | 所代表法人: | 永徠交通股份有限公司 | 統一編號: 00087006 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14000 | 所代表法人: | 永徠交通股份有限公司 | 統一編號: 00087006 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 永吉報關有限公司 | 統一編號: 00070758 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 560000 | 所代表法人: | 永和報關有限公司 | 統一編號: 00070981 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5200 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9300 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 永昌通運股份有限公司 | 統一編號: 00080502 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 16000 | 所代表法人: | 永徠交通股份有限公司 | 統一編號: 00087006 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14000 | 所代表法人: | 永徠交通股份有限公司 | 統一編號: 00087006 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
|