林金淵
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林金淵的職稱是董事長, 持有股份數是0, 公司名稱是宏觀世界股份有限公司, 統一編號是16704671.
董監事資料集 資料集的 林金淵 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 林金淵 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 390000 | 所代表法人: | 宏觀世界股份有限公司 | 統一編號: 16704671 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 330000 | 所代表法人: | 宏觀世界股份有限公司 | 統一編號: 16704671 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: | 宏觀世界股份有限公司 | 統一編號: 16704671 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 390000 | 所代表法人: | 宏觀世界股份有限公司 | 統一編號: 16704671 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 330000 | 所代表法人: | 宏觀世界股份有限公司 | 統一編號: 16704671 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: | 宏觀世界股份有限公司 | 統一編號: 16704671 |
[ 搜尋所有相關: 林金淵 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 16704671 | 電話號碼: 04-22051215 | 臺中市北區忠明路424號9樓之1 |
統一編號: 16704671 | 電話號碼: 04-22051215 | 臺中市北區忠明路424號9樓之1 |
[ 搜尋所有相關: 林金淵 @ 出進口廠商登記資料 ]
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「食品業者登錄資料集」中搜尋所有相關於 林金淵 ...) | 食品業者登錄字號: B-116704671-00000-1 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 16704671 | 台中市北區忠明路424號9樓之1 |
| 食品業者登錄字號: B-116704671-00001-2 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: 16704671 | 台中市北區忠明路424號9樓之4 |
食品業者登錄字號: B-116704671-00000-1 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 16704671 | 台中市北區忠明路424號9樓之1 |
食品業者登錄字號: B-116704671-00001-2 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: 16704671 | 台中市北區忠明路424號9樓之4 |
[ 搜尋所有相關: 林金淵 @ 食品業者登錄資料集 ]
根據名稱 宏觀世界 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 宏觀世界 ...) | (中華民國)長興美術館 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)長興美術館 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)長興美術館 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)長興美術館 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 宏觀世界 ... ]
根據姓名 林金淵 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林金淵 ...) | 產品中類: 25金屬製品製造業
26電子零組件製造業
29機械設備製造業 | 廠址: 新北市樹林區俊英街111巷18號 | 工廠現況: 歇業 | 主要產品: 251金屬刀具、手工具及模具
254金屬加工處理
259其他金屬製品
264光電材料及元件
269其他電子零組件
292其他專用機械設備
293通用機械設備 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
| 級別名稱: 縣(市)定古蹟 | 所屬主管機關: 彰化縣政府 | 指定登錄理由: 神龕上懸有乾隆46年(西元1781年)的「福溢通濟」匾,與光緒7年(西元1881年)的「萬福攸同」匾;中堂兩側的山牆上,各嵌有木質碑記,分別是「大西門重建福德祠碑記」與「大西門重建福德祠捐題芳名碑記」... @ 文資局古蹟 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1020000 | 所代表法人: | 申金原投資股份有限公司 | 統一編號: 82834677 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: 申金原投資股份有限公司 | 指南之星創業投資股份有限公司 | 統一編號: 82883509 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1200000 | 所代表法人: 慶華投資有限公司 | 彩煇科技股份有限公司 | 統一編號: 16089466 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 730000 | 所代表法人: | 進階生物科技股份有限公司 | 統一編號: 23348952 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 天剛資訊股份有限公司 | 統一編號: 23534251 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 康研國際有限公司 | 統一編號: 24379881 @ 董監事資料集 |
產品中類: 25金屬製品製造業
26電子零組件製造業
29機械設備製造業 | 廠址: 新北市樹林區俊英街111巷18號 | 工廠現況: 歇業 | 主要產品: 251金屬刀具、手工具及模具
254金屬加工處理
259其他金屬製品
264光電材料及元件
269其他電子零組件
292其他專用機械設備
293通用機械設備 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
級別名稱: 縣(市)定古蹟 | 所屬主管機關: 彰化縣政府 | 指定登錄理由: 神龕上懸有乾隆46年(西元1781年)的「福溢通濟」匾,與光緒7年(西元1881年)的「萬福攸同」匾;中堂兩側的山牆上,各嵌有木質碑記,分別是「大西門重建福德祠碑記」與「大西門重建福德祠捐題芳名碑記」... @ 文資局古蹟 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1020000 | 所代表法人: | 申金原投資股份有限公司 | 統一編號: 82834677 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: 申金原投資股份有限公司 | 指南之星創業投資股份有限公司 | 統一編號: 82883509 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1200000 | 所代表法人: 慶華投資有限公司 | 彩煇科技股份有限公司 | 統一編號: 16089466 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 730000 | 所代表法人: | 進階生物科技股份有限公司 | 統一編號: 23348952 @ 董監事資料集 |
職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 天剛資訊股份有限公司 | 統一編號: 23534251 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 康研國際有限公司 | 統一編號: 24379881 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 林金淵 ... ]
宏觀世界股份有限公司 | 地址: 台中市北區忠明路424號15樓之1 | 電話: 04-2207-0618 |
名稱 宏觀世界 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 宏觀世界)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
宏觀世界股份有限公司 臺中市北區忠明路424號9樓之1 | 林金淵 | 16704671 | 核准設立 |
宏觀世界股份有限公司 登記地址: 臺中市北區忠明路424號9樓之1 | 負責人: 林金淵 | 統編: 16704671 | 核准設立 |
姓名 林金淵 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 林金淵)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
鉅國有限公司 新北市樹林區俊英街111巷18號 | 林金淵 | 55776580 | 解散 (核准解散日期: 2019-10-23) |
金城國際股份有限公司 臺中市北區忠明路四二四號九樓之二 | 林金淵 | 79957267 | 解散 (核准解散日期: 2020-07-01) |
精恭科技有限公司 新北市樹林區中山路1段113號6樓之1 | 林金淵 | 89585272 | 解散 (核准解散日期: 2024-05-31) |
申金原投資股份有限公司 臺北市中山區明水路600號9樓之5 | 林金淵 | 82834677 | 核准設立 |
明訓 金門縣烈嶼鄉西口村雙口5之1號(限建築物第一層使用) | 林金淵 | 77348612 | 歇業 - 獨資 |
本興 金門縣烈嶼鄉西口村雙口2號(限建築物第一層使用) | 林金淵 | 77348633 | 歇業 - 獨資 |
福特 金門縣烈嶼鄉西口村雙口1號(限建築物第壹層使用) | 林金淵 | 92972889 | 歇業 - 獨資 |
鉅國有限公司 登記地址: 新北市樹林區俊英街111巷18號 | 負責人: 林金淵 | 統編: 55776580 | 解散 (核准解散日期: 2019-10-23) |
金城國際股份有限公司 登記地址: 臺中市北區忠明路四二四號九樓之二 | 負責人: 林金淵 | 統編: 79957267 | 解散 (核准解散日期: 2020-07-01) |
精恭科技有限公司 登記地址: 新北市樹林區中山路1段113號6樓之1 | 負責人: 林金淵 | 統編: 89585272 | 解散 (核准解散日期: 2024-05-31) |
申金原投資股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區明水路600號9樓之5 | 負責人: 林金淵 | 統編: 82834677 | 核准設立 |
明訓 登記地址: 金門縣烈嶼鄉西口村雙口5之1號(限建築物第一層使用) | 負責人: 林金淵 | 統編: 77348612 | 歇業 - 獨資 |
本興 登記地址: 金門縣烈嶼鄉西口村雙口2號(限建築物第一層使用) | 負責人: 林金淵 | 統編: 77348633 | 歇業 - 獨資 |
福特 登記地址: 金門縣烈嶼鄉西口村雙口1號(限建築物第壹層使用) | 負責人: 林金淵 | 統編: 92972889 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 林金淵 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 興和船務代理有限公司 | 統一編號: 00451362 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 綠野農牧股份有限公司 | 統一編號: 00451449 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1200000 | 所代表法人: | 龍宇企業有限公司 | 統一編號: 00451525 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1075 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯大報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00459907 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2250000 | 所代表法人: | 聯成燊記船務代理有限公司 | 統一編號: 00460334 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5300 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 興和船務代理有限公司 | 統一編號: 00451362 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 綠野農牧股份有限公司 | 統一編號: 00451449 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1200000 | 所代表法人: | 龍宇企業有限公司 | 統一編號: 00451525 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1075 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯大報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00459907 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2250000 | 所代表法人: | 聯成燊記船務代理有限公司 | 統一編號: 00460334 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5300 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
|