張秀麗
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名張秀麗的職稱是董事, 持有股份數是1000000, 公司名稱是吉麗有限公司, 統一編號是16706067.
根據名稱 吉麗 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 吉麗 ...) | OID: 2.16.886.110.90026.101470 | 電話: 02-22911546 | 地址: 新北市五股區水碓七路28號4樓 | DN: o=吉麗記帳及報稅代理人事務所,l=新北市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| 生產者: 蔡○樺 | 使用狀態: 通過 | 驗證標章: | 聯絡地址: 臺中市東勢區 | 異動日期: 2024/04/09 @ 臺灣農產品生產追溯-生產者資訊 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 吉麗映畫有限公司 | 統一編號: 12757260 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 新吉麗國際有限公司 | 統一編號: 96817641 @ 董監事資料集 |
| 統一編號: 89516206 | 電話號碼: 05-6960480 | 雲林縣二崙鄉復興村復興路26之72號 @ 出進口廠商登記資料 |
| 統一編號: 89516206 | 工廠負責人姓名: 廖英吉 | 工廠地址: 雲林縣二崙鄉復興村復興路26-72號 | 主要產品: 152瓦楞紙板及紙容器 @ 臨時工廠名錄 |
| 主要產品: 152瓦楞紙板及紙容器 | 統一編號: 89516206 | 工廠登記狀態: 生產中 | 雲林縣二崙鄉復興村復興路26-72號 @ 登記工廠名錄 |
| 主要產品: 081肉類加工、082水產加工、083蔬果加工、089其他食品 | 統一編號: 85045577 | 工廠登記狀態: 生產中 | 宜蘭縣頭城鎮拔雅里吉祥路100之2號 @ 登記工廠名錄 |
OID: 2.16.886.110.90026.101470 | 電話: 02-22911546 | 地址: 新北市五股區水碓七路28號4樓 | DN: o=吉麗記帳及報稅代理人事務所,l=新北市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
生產者: 蔡○樺 | 使用狀態: 通過 | 驗證標章: | 聯絡地址: 臺中市東勢區 | 異動日期: 2024/04/09 @ 臺灣農產品生產追溯-生產者資訊 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 吉麗映畫有限公司 | 統一編號: 12757260 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 新吉麗國際有限公司 | 統一編號: 96817641 @ 董監事資料集 |
統一編號: 89516206 | 電話號碼: 05-6960480 | 雲林縣二崙鄉復興村復興路26之72號 @ 出進口廠商登記資料 |
統一編號: 89516206 | 工廠負責人姓名: 廖英吉 | 工廠地址: 雲林縣二崙鄉復興村復興路26-72號 | 主要產品: 152瓦楞紙板及紙容器 @ 臨時工廠名錄 |
主要產品: 152瓦楞紙板及紙容器 | 統一編號: 89516206 | 工廠登記狀態: 生產中 | 雲林縣二崙鄉復興村復興路26-72號 @ 登記工廠名錄 |
主要產品: 081肉類加工、082水產加工、083蔬果加工、089其他食品 | 統一編號: 85045577 | 工廠登記狀態: 生產中 | 宜蘭縣頭城鎮拔雅里吉祥路100之2號 @ 登記工廠名錄 |
[ 搜尋所有 吉麗 ... ]
根據姓名 張秀麗 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 張秀麗 ...) | (中華民國)吳慧玲老師 | 活動起始日期: 2024/05/11 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: 門票:團體預約導覽每人 50 元(附贈點心或飲料),個人參觀導覽費自由樂捐。 @ 展覽資訊 |
| (中華民國)吳慧玲老師 | 活動起始日期: 2024/05/11 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: 門票:團體預約導覽每人 50 元(附贈點心或飲料),個人參觀導覽費自由樂捐。 @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 666 | 所代表法人: | 美麗新建設股份有限公司 | 統一編號: 54792731 @ 董監事資料集 |
| 主要產品: 292其他專用機械設備 | 統一編號: 36275755 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣埔心鄉瓦南村三民路91巷3弄1號 @ 登記工廠名錄 |
| 主要產品: 292其他專用機械設備 | 統一編號: 36275755 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣埔心鄉瓦南村三民路200號 @ 登記工廠名錄 |
| 電話: 0937731473 | 驗證狀態: 結束 | 產品品項: 包葉菜、短期葉菜、根莖菜、花菜、其他 | 證書效期: 2021/08/28 | 彰化縣社頭鄉重生路534巷14號 @ 臺灣有機農業資訊 |
| 負責人姓名: 張秀麗 | 統一編號: 24322298 | 所在地: 臺北市大安區仁愛路4段376號3樓之1 @ 不動產經紀業備查資料 |
| 管理人電話: 05-7841051 | 預計收容村里: 山腳村番薯村 | 適用災害類別: 水災,震災,土石流,海嘯 | 雲林縣水林鄉 | 山腳村 | 山腳村蕃東路1號 @ 避難收容處所點位檔 |
(中華民國)吳慧玲老師 | 活動起始日期: 2024/05/11 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: 門票:團體預約導覽每人 50 元(附贈點心或飲料),個人參觀導覽費自由樂捐。 @ 展覽資訊 |
(中華民國)吳慧玲老師 | 活動起始日期: 2024/05/11 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: 門票:團體預約導覽每人 50 元(附贈點心或飲料),個人參觀導覽費自由樂捐。 @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 666 | 所代表法人: | 美麗新建設股份有限公司 | 統一編號: 54792731 @ 董監事資料集 |
主要產品: 292其他專用機械設備 | 統一編號: 36275755 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣埔心鄉瓦南村三民路91巷3弄1號 @ 登記工廠名錄 |
主要產品: 292其他專用機械設備 | 統一編號: 36275755 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣埔心鄉瓦南村三民路200號 @ 登記工廠名錄 |
電話: 0937731473 | 驗證狀態: 結束 | 產品品項: 包葉菜、短期葉菜、根莖菜、花菜、其他 | 證書效期: 2021/08/28 | 彰化縣社頭鄉重生路534巷14號 @ 臺灣有機農業資訊 |
負責人姓名: 張秀麗 | 統一編號: 24322298 | 所在地: 臺北市大安區仁愛路4段376號3樓之1 @ 不動產經紀業備查資料 |
管理人電話: 05-7841051 | 預計收容村里: 山腳村番薯村 | 適用災害類別: 水災,震災,土石流,海嘯 | 雲林縣水林鄉 | 山腳村 | 山腳村蕃東路1號 @ 避難收容處所點位檔 |
[ 搜尋所有 張秀麗 ... ]
吉麗國際企業有限公司 | 地址: 花蓮縣吉安鄉慶北一街231號 | 電話: 03-851-3410 |
吉麗商行金桔檸檬專賣店 | 地址: 台南市安南區怡安路二段102號(後面第3棟) | 電話: 06-251-6893 |
吉麗多牛奶豆花工坊 | 地址: 台中市大隆路105號 | 電話: 04-2327-5520 |
吉麗百貨行 | 地址: 台南市學甲區中正路213號 | 電話: 06-783-2601 |
吉麗寶女內衣廠 | 地址: 台南市北區南園街49巷31號 | 電話: 06-237-1065 |
吉麗皮鞋 | 地址: 台北市中山區林森北路373號 | 電話: 02-2562-1770 |
吉麗國際企業有限公司 | 地址: 台北市大安區和平東路一段87號之1,12樓 | 電話: 02-3393-6741 |
吉麗國際企業有限公司 | 地址: 新北市新店區溪園路283號12樓 | 電話: 02-8218-0990 |
吉麗珠寶有限公司 | 地址: 新北市淡水區中山路95巷15號 | 電話: 02-2622-7878 |
英吉麗企業有限公司 | 地址: 雲林縣二崙鄉八角亭段470號 | 電話: 05-599-1800 |
名稱 吉麗 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 吉麗)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
吉麗百貨行 臺中市西區吉龍里五權五街61號1樓 | 楊秀琴 | 45309735 | 核准設立 - 獨資 |
吉麗映畫有限公司 新北市新店區安興路109號12樓之3 | 邱麗貞 | 12757260 | 核准設立 |
吉麗有限公司 新北市三重區忠孝路1段21巷5弄15號5樓 | 張秀麗 | 16706067 | 核准設立 |
吉麗國際企業社 高雄市苓雅區中山二路495號9樓 | 鍾麗美 | 18107433 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10860268100) |
吉麗商店 金門縣金寧鄉安美村湖南35號 | 陳麗華 | 31740830 | 核准設立 - 獨資 |
吉麗工程行 臺中市外埔區大東里甲后路五段128巷61號1樓 | 李麗珠 | 82460966 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080865626) |
吉麗事業商行 雲林縣麥寮鄉麥津村中山路606號1樓 | 林麗蓮 | 88478491 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110022058) |
新吉麗國際有限公司 高雄市苓雅區中山二路495號9樓 | 鍾麗美 | 96817641 | 核准設立 |
吉麗百貨行 登記地址: 臺中市西區吉龍里五權五街61號1樓 | 負責人: 楊秀琴 | 統編: 45309735 | 核准設立 - 獨資 |
吉麗映畫有限公司 登記地址: 新北市新店區安興路109號12樓之3 | 負責人: 邱麗貞 | 統編: 12757260 | 核准設立 |
吉麗有限公司 登記地址: 新北市三重區忠孝路1段21巷5弄15號5樓 | 負責人: 張秀麗 | 統編: 16706067 | 核准設立 |
吉麗國際企業社 登記地址: 高雄市苓雅區中山二路495號9樓 | 負責人: 鍾麗美 | 統編: 18107433 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10860268100) |
吉麗商店 登記地址: 金門縣金寧鄉安美村湖南35號 | 負責人: 陳麗華 | 統編: 31740830 | 核准設立 - 獨資 |
吉麗工程行 登記地址: 臺中市外埔區大東里甲后路五段128巷61號1樓 | 負責人: 李麗珠 | 統編: 82460966 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080865626) |
吉麗事業商行 登記地址: 雲林縣麥寮鄉麥津村中山路606號1樓 | 負責人: 林麗蓮 | 統編: 88478491 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110022058) |
新吉麗國際有限公司 登記地址: 高雄市苓雅區中山二路495號9樓 | 負責人: 鍾麗美 | 統編: 96817641 | 核准設立 |
[ 查詢所有 吉麗 ... ]
姓名 張秀麗 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 張秀麗)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
華麗企業社 臺中市南屯區豐樂里永春東一路830號9樓之3 | 張秀麗 | 82470922 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080868458) |
麗銓工程行 桃園市平鎮區義興里延平路二段四一號十樓之二 | 張秀麗 | 34826229 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1079008490) |
張記蛋糕店 高雄市三民區九如二路258號1樓 | 孫張秀麗 | 25974508 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10360641300) |
松枝茶業行 臺北市信義區永吉路196號1樓 | 張秀麗 | 01534123 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1056009766) |
晉福香燭舖 南投縣南投市漳和里彰南路二段二八五號一樓(限一樓僅供辦公室使用現場不得堆棧) | 張秀麗 | 06103524 | 核准設立 - 獨資 |
日月新竹藝 南投縣竹山鎮延平里集山路二段五八二號 | 張秀麗 | 06137427 | 核准設立 - 獨資 |
奇美影視社 臺南市新市區新和里忠孝路219號 | 張秀麗 | 08432142 | 歇業 - 獨資 |
華麗企業社 登記地址: 臺中市南屯區豐樂里永春東一路830號9樓之3 | 負責人: 張秀麗 | 統編: 82470922 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080868458) |
麗銓工程行 登記地址: 桃園市平鎮區義興里延平路二段四一號十樓之二 | 負責人: 張秀麗 | 統編: 34826229 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1079008490) |
張記蛋糕店 登記地址: 高雄市三民區九如二路258號1樓 | 負責人: 孫張秀麗 | 統編: 25974508 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10360641300) |
松枝茶業行 登記地址: 臺北市信義區永吉路196號1樓 | 負責人: 張秀麗 | 統編: 01534123 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1056009766) |
晉福香燭舖 登記地址: 南投縣南投市漳和里彰南路二段二八五號一樓(限一樓僅供辦公室使用現場不得堆棧) | 負責人: 張秀麗 | 統編: 06103524 | 核准設立 - 獨資 |
日月新竹藝 登記地址: 南投縣竹山鎮延平里集山路二段五八二號 | 負責人: 張秀麗 | 統編: 06137427 | 核准設立 - 獨資 |
奇美影視社 登記地址: 臺南市新市區新和里忠孝路219號 | 負責人: 張秀麗 | 統編: 08432142 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 張秀麗 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 1165 | 所代表法人: 正琦投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1747267 | 所代表法人: 新海瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: 欣泉投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: 欣泉投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 常務董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 常務董事 | 持有股份數: 1165 | 所代表法人: 正琦投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1747267 | 所代表法人: 新海瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: 欣泉投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: 欣泉投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
|