張錦坤
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名張錦坤的職稱是監察人, 持有股份數是80000, 公司名稱是上誠投資股份有限公司, 統一編號是16713073.
無其他 上誠投資 資料。
[ 搜尋所有 上誠投資 ... ]
根據姓名 張錦坤 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 張錦坤 ...) | 無提供 | 苗栗縣 | 場域: 其他 | 36062苗栗市福麗里福麗98號 @ 文化部公共藝術 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 037-237626 | 機構負責人姓名: 張錦坤 | 機構代碼: BF0700009 | 機構種類: BF | 地址全址: 苗栗縣公館鄉福德村6鄰61號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 037-237626 | 機構負責人姓名: 張錦坤 | 機構代碼: BF0700009 | 機構種類: BF | 地址全址: 苗栗縣公館鄉福德村6鄰61號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 037-237626 | 機構負責人姓名: 張錦坤 | 機構代碼: BF0700009 | 機構種類: BF | 地址全址: 苗栗縣公館鄉福德村6鄰61號 @ 長照B據點 |
| 公司名稱: 富星遊覽汽車股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/5 | 酒駕紀錄: 1 | 發照日期: 20240104 @ 遊覽車駕駛資料 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 037-237626 | 機構負責人姓名: 張錦坤 | 機構代碼: BF0700009 | 機構種類: BF | 地址全址: 苗栗縣公館鄉福德村6鄰61號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20200101 | 特約迄日: 20201231 | 機構電話: 037-237626 | 機構負責人姓名: 張錦坤 | 機構代碼: BF0700009 | 機構種類: BF | 地址全址: 苗栗縣公館鄉福德村6鄰61號 @ 長照ABC據點 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 順山投資股份有限公司 | 統一編號: 16712912 @ 董監事資料集 |
無提供 | 苗栗縣 | 場域: 其他 | 36062苗栗市福麗里福麗98號 @ 文化部公共藝術 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 037-237626 | 機構負責人姓名: 張錦坤 | 機構代碼: BF0700009 | 機構種類: BF | 地址全址: 苗栗縣公館鄉福德村6鄰61號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 037-237626 | 機構負責人姓名: 張錦坤 | 機構代碼: BF0700009 | 機構種類: BF | 地址全址: 苗栗縣公館鄉福德村6鄰61號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 037-237626 | 機構負責人姓名: 張錦坤 | 機構代碼: BF0700009 | 機構種類: BF | 地址全址: 苗栗縣公館鄉福德村6鄰61號 @ 長照B據點 |
公司名稱: 富星遊覽汽車股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/5 | 酒駕紀錄: 1 | 發照日期: 20240104 @ 遊覽車駕駛資料 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 037-237626 | 機構負責人姓名: 張錦坤 | 機構代碼: BF0700009 | 機構種類: BF | 地址全址: 苗栗縣公館鄉福德村6鄰61號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20200101 | 特約迄日: 20201231 | 機構電話: 037-237626 | 機構負責人姓名: 張錦坤 | 機構代碼: BF0700009 | 機構種類: BF | 地址全址: 苗栗縣公館鄉福德村6鄰61號 @ 長照ABC據點 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 順山投資股份有限公司 | 統一編號: 16712912 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 張錦坤 ... ]
名稱 上誠投資 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 上誠投資)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
上誠投資股份有限公司 雲林縣斗六市中堅東路一○號一樓 | | 16713073 | 解散 (098年12月23日 經授中字 第0983519893號) |
上誠投資股份有限公司 登記地址: 雲林縣斗六市中堅東路一○號一樓 | 統編: 16713073 | 解散 (098年12月23日 經授中字 第0983519893號) |
姓名 張錦坤 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 張錦坤)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
錦坤魚行 宜蘭縣員山鄉深溝村洲子路四之八號(限使用第一層) | 張錦坤 | 19564794 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080901904) |
福田堂香舖 新北市板橋區民族路287巷12號 | 張錦坤 | 34187399 | 核准設立 - 獨資 |
正達輪胎行 新北市永和區中山路1段193號 | 張錦坤 | 34394670 | 核准設立 - 獨資 |
和展工程行 彰化縣田中鎮北路里大社路1段12號1樓(限辦公室使用) | 張錦坤 | 45673889 | 核准設立 - 獨資 |
紅唇冷飲店 宜蘭縣羅東鎮信義里中正北路25號1樓 | 張錦坤 | 66252603 | 核准設立 - 獨資 |
華群鋁門窗行 高雄市三民區灣華里建工街250巷87弄2號 | 張錦坤 | 75968832 | 核准設立 - 獨資 |
龍軒樓理髮廳 宜蘭縣羅東鎮漢民里民權路二0五號 | 張錦坤 | 78236376 | 撤銷 - 獨資 |
協弘木材行 花蓮縣玉里鎮中山路六一號 | 張錦坤 | 94682507 | 核准設立 - 獨資 |
錦坤魚行 登記地址: 宜蘭縣員山鄉深溝村洲子路四之八號(限使用第一層) | 負責人: 張錦坤 | 統編: 19564794 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080901904) |
福田堂香舖 登記地址: 新北市板橋區民族路287巷12號 | 負責人: 張錦坤 | 統編: 34187399 | 核准設立 - 獨資 |
正達輪胎行 登記地址: 新北市永和區中山路1段193號 | 負責人: 張錦坤 | 統編: 34394670 | 核准設立 - 獨資 |
和展工程行 登記地址: 彰化縣田中鎮北路里大社路1段12號1樓(限辦公室使用) | 負責人: 張錦坤 | 統編: 45673889 | 核准設立 - 獨資 |
紅唇冷飲店 登記地址: 宜蘭縣羅東鎮信義里中正北路25號1樓 | 負責人: 張錦坤 | 統編: 66252603 | 核准設立 - 獨資 |
華群鋁門窗行 登記地址: 高雄市三民區灣華里建工街250巷87弄2號 | 負責人: 張錦坤 | 統編: 75968832 | 核准設立 - 獨資 |
龍軒樓理髮廳 登記地址: 宜蘭縣羅東鎮漢民里民權路二0五號 | 負責人: 張錦坤 | 統編: 78236376 | 撤銷 - 獨資 |
協弘木材行 登記地址: 花蓮縣玉里鎮中山路六一號 | 負責人: 張錦坤 | 統編: 94682507 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 張錦坤 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 625000 | 所代表法人: | 友信報關有限公司 | 統一編號: 00661873 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10300 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 國欣煤氣有限公司 | 統一編號: 00662280 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 120 | 所代表法人: | 隆欣汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00662394 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 春安企業有限公司 | 統一編號: 00662465 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全盛報關股份有限公司 | 統一編號: 00662578 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全盛報關股份有限公司 | 統一編號: 00662578 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1800000 | 所代表法人: | 川菱電機有限公司 | 統一編號: 00663366 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 老合嶸企業有限公司 | 統一編號: 00663719 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 625000 | 所代表法人: | 友信報關有限公司 | 統一編號: 00661873 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10300 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 國欣煤氣有限公司 | 統一編號: 00662280 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 120 | 所代表法人: | 隆欣汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00662394 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 春安企業有限公司 | 統一編號: 00662465 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全盛報關股份有限公司 | 統一編號: 00662578 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全盛報關股份有限公司 | 統一編號: 00662578 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1800000 | 所代表法人: | 川菱電機有限公司 | 統一編號: 00663366 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 老合嶸企業有限公司 | 統一編號: 00663719 |
|