王麗玲
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名王麗玲的職稱是董事, 持有股份數是3000000, 公司名稱是仲垣企業有限公司, 統一編號是16725402.
| 統一編號: 16725402 | 電話號碼: 02-29283844 | 新北市永和區竹林路39巷32弄10號2樓 |
統一編號: 16725402 | 電話號碼: 02-29283844 | 新北市永和區竹林路39巷32弄10號2樓 |
[ 搜尋所有相關: 王麗玲 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 仲垣企業 資料。
[ 搜尋所有 仲垣企業 ... ]
根據姓名 王麗玲 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 王麗玲 ...) | (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/08/10 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/08/10 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 姓名: 王麗玲 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 02-25774259 | 臺北市松山區八德路3段155巷10號2樓 @ 地政士開業資料 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/04/06 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/08/10 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/08/10 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
姓名: 王麗玲 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 02-25774259 | 臺北市松山區八德路3段155巷10號2樓 @ 地政士開業資料 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/04/06 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
[ 搜尋所有 王麗玲 ... ]
名稱 仲垣企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 仲垣企業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
仲垣企業有限公司 新北市永和區竹林路39巷32弄10號2樓 | 王麗玲 | 16725402 | 核准設立 |
仲垣企業有限公司 登記地址: 新北市永和區竹林路39巷32弄10號2樓 | 負責人: 王麗玲 | 統編: 16725402 | 核准設立 |
姓名 王麗玲 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 王麗玲)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
麗玲不動產仲介有限公司 高雄市鼓山區美明路98號 | 王麗玲 | 53584691 | 解散 (核准解散日期: 2022-11-18) |
王玲美學館 臺南市北區六甲里公園路591之36號1樓 | 王麗玲 | 29402117 | 歇業 - 獨資 |
琦麗美容坊 嘉義市東區長竹里大雅路二段208巷2號六樓一 | 王麗玲 | 18282065 | 核准設立 - 獨資 |
麗好金屬建材有限公司 新北市三重區自強路5段102號12樓 | 王麗玲 | 54154115 | 核准設立 |
麗德企業社 桃園市桃園區西湖里育樂街42號2樓之1 | 王麗玲 | 85264729 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1099006300) |
麗泰彩券行 新北市汐止區大同路2段237號 | 王麗玲 | 92733353 | 核准設立 - 獨資 |
王媽煎粿 臺南市永康區大灣里大灣路370號1樓 | 王麗玲 | 92466172 | 核准設立 - 獨資 |
福玲商行 臺北市大安區新生南路2段8號地下之25 | 王麗玲 | 26347843 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030009681) |
麗玲不動產仲介有限公司 登記地址: 高雄市鼓山區美明路98號 | 負責人: 王麗玲 | 統編: 53584691 | 解散 (核准解散日期: 2022-11-18) |
王玲美學館 登記地址: 臺南市北區六甲里公園路591之36號1樓 | 負責人: 王麗玲 | 統編: 29402117 | 歇業 - 獨資 |
琦麗美容坊 登記地址: 嘉義市東區長竹里大雅路二段208巷2號六樓一 | 負責人: 王麗玲 | 統編: 18282065 | 核准設立 - 獨資 |
麗好金屬建材有限公司 登記地址: 新北市三重區自強路5段102號12樓 | 負責人: 王麗玲 | 統編: 54154115 | 核准設立 |
麗德企業社 登記地址: 桃園市桃園區西湖里育樂街42號2樓之1 | 負責人: 王麗玲 | 統編: 85264729 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1099006300) |
麗泰彩券行 登記地址: 新北市汐止區大同路2段237號 | 負責人: 王麗玲 | 統編: 92733353 | 核准設立 - 獨資 |
王媽煎粿 登記地址: 臺南市永康區大灣里大灣路370號1樓 | 負責人: 王麗玲 | 統編: 92466172 | 核准設立 - 獨資 |
福玲商行 登記地址: 臺北市大安區新生南路2段8號地下之25 | 負責人: 王麗玲 | 統編: 26347843 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030009681) |
[ 查詢所有 王麗玲 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 21920 | 所代表法人: | 新峰機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00371109 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 7210 | 所代表法人: | 新峰機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00371109 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 天九股份有限公司 | 統一編號: 00384723 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 21238 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 14800 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4088 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 21920 | 所代表法人: | 新峰機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00371109 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 7210 | 所代表法人: | 新峰機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00371109 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 天九股份有限公司 | 統一編號: 00384723 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 21238 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 14800 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4088 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
|