劉清輝
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名劉清輝的職稱是董事, 持有股份數是13000000, 公司名稱是日航貨運有限公司, 統一編號是16777077.
無其他 日航貨運 資料。
[ 搜尋所有 日航貨運 ... ]
根據姓名 劉清輝 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 劉清輝 ...) | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0922-709391 | 機構負責人姓名: 劉清輝 | 機構代碼: BF0700063 | 機構種類: BF | 地址全址: 苗栗縣苑裡鎮玉田里4鄰45號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0922-709391 | 機構負責人姓名: 劉清輝 | 機構代碼: BF0700063 | 機構種類: BF | 地址全址: 苗栗縣苑裡鎮玉田里4鄰45號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0922-709391 | 機構負責人姓名: 劉清輝 | 機構代碼: BF0700063 | 機構種類: BF | 地址全址: 苗栗縣苑裡鎮玉田里4鄰45號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0922-709391 | 機構負責人姓名: 劉清輝 | 機構代碼: BF0700063 | 機構種類: BF | 地址全址: 苗栗縣苑裡鎮玉田里4鄰45號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20200101 | 特約迄日: 20201231 | 機構電話: 0922-709391 | 機構負責人姓名: 劉清輝 | 機構代碼: BF0700063 | 機構種類: BF | 地址全址: 苗栗縣苑裡鎮玉田里4鄰45號 @ 長照ABC據點 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4400000 | 所代表法人: | 居林開發國際有限公司 | 統一編號: 24284864 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 999000 | 所代表法人: | 鴻盛機械有限公司 | 統一編號: 27504840 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 澤青設計室內裝修有限公司 | 統一編號: 53601729 @ 董監事資料集 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0922-709391 | 機構負責人姓名: 劉清輝 | 機構代碼: BF0700063 | 機構種類: BF | 地址全址: 苗栗縣苑裡鎮玉田里4鄰45號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0922-709391 | 機構負責人姓名: 劉清輝 | 機構代碼: BF0700063 | 機構種類: BF | 地址全址: 苗栗縣苑裡鎮玉田里4鄰45號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0922-709391 | 機構負責人姓名: 劉清輝 | 機構代碼: BF0700063 | 機構種類: BF | 地址全址: 苗栗縣苑裡鎮玉田里4鄰45號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0922-709391 | 機構負責人姓名: 劉清輝 | 機構代碼: BF0700063 | 機構種類: BF | 地址全址: 苗栗縣苑裡鎮玉田里4鄰45號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20200101 | 特約迄日: 20201231 | 機構電話: 0922-709391 | 機構負責人姓名: 劉清輝 | 機構代碼: BF0700063 | 機構種類: BF | 地址全址: 苗栗縣苑裡鎮玉田里4鄰45號 @ 長照ABC據點 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4400000 | 所代表法人: | 居林開發國際有限公司 | 統一編號: 24284864 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 999000 | 所代表法人: | 鴻盛機械有限公司 | 統一編號: 27504840 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 澤青設計室內裝修有限公司 | 統一編號: 53601729 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 劉清輝 ... ]
名稱 日航貨運 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 日航貨運)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
日航貨運有限公司 臺中市南屯區三厝里向上路三段61之5號1樓 | 劉清輝 | 16777077 | 核准設立 |
日航貨運有限公司 登記地址: 臺中市南屯區三厝里向上路三段61之5號1樓 | 負責人: 劉清輝 | 統編: 16777077 | 核准設立 |
姓名 劉清輝 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 劉清輝)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
大輝五金行 臺南市東區崇誨里林森路2段192巷114號1樓 | 劉清輝 | 69384327 | 歇業 - 獨資 |
基弘企業行 高雄市旗山區旗甲路三段181之6號1樓 | 劉清輝 | 36924978 | 核准設立 - 獨資 |
廣集農藥行 雲林縣莿桐鄉義和村三和路七五號 | 劉清輝 | 06160313 | 歇業 - 獨資 |
居林開發國際有限公司 臺中市大雅區橫山里永和路112之30號 | 劉清輝 | 24284864 | 核准設立 |
沅鉌企業社 臺中市大雅區上楓里鳳鳴路15-1號 | 劉清輝 | 26982359 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1040668197) |
鴻盛機械有限公司 臺南市新市區大營里大營326之26號2樓 | 劉清輝 | 27504840 | 核准設立 |
沅保奶茶店 新北市中和區華新街71號(1樓) | 劉清輝 | 37908624 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1035240881) |
大輝五金行 登記地址: 臺南市東區崇誨里林森路2段192巷114號1樓 | 負責人: 劉清輝 | 統編: 69384327 | 歇業 - 獨資 |
基弘企業行 登記地址: 高雄市旗山區旗甲路三段181之6號1樓 | 負責人: 劉清輝 | 統編: 36924978 | 核准設立 - 獨資 |
廣集農藥行 登記地址: 雲林縣莿桐鄉義和村三和路七五號 | 負責人: 劉清輝 | 統編: 06160313 | 歇業 - 獨資 |
居林開發國際有限公司 登記地址: 臺中市大雅區橫山里永和路112之30號 | 負責人: 劉清輝 | 統編: 24284864 | 核准設立 |
沅鉌企業社 登記地址: 臺中市大雅區上楓里鳳鳴路15-1號 | 負責人: 劉清輝 | 統編: 26982359 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1040668197) |
鴻盛機械有限公司 登記地址: 臺南市新市區大營里大營326之26號2樓 | 負責人: 劉清輝 | 統編: 27504840 | 核准設立 |
沅保奶茶店 登記地址: 新北市中和區華新街71號(1樓) | 負責人: 劉清輝 | 統編: 37908624 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1035240881) |
[ 查詢所有 劉清輝 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 信成和有限公司 | 統一編號: 00358605 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 裕昌有限公司 | 統一編號: 00362208 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 21920 | 所代表法人: | 新峰機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00371109 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 7210 | 所代表法人: | 新峰機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00371109 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 天九股份有限公司 | 統一編號: 00384723 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 21238 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 14800 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 信成和有限公司 | 統一編號: 00358605 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 裕昌有限公司 | 統一編號: 00362208 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 21920 | 所代表法人: | 新峰機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00371109 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 7210 | 所代表法人: | 新峰機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00371109 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 天九股份有限公司 | 統一編號: 00384723 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 21238 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 14800 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
|