陳守信
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳守信的職稱是董事, 持有股份數是1000000, 公司名稱是台淵有限公司, 統一編號是16779461.
| 統一編號: 16779461 | 電話號碼: 886-2-2937-6406 | 新北市新店區花園十路1段4之1號2樓 |
統一編號: 16779461 | 電話號碼: 886-2-2937-6406 | 新北市新店區花園十路1段4之1號2樓 |
[ 搜尋所有相關: 陳守信 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 台淵股份有限公司 | 統一編號: 23881723 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 台淵股份有限公司 | 統一編號: 23881723 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 台淵 ... ]
根據姓名 陳守信 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳守信 ...) | 林舜龍、楊仁明、張明風 Shuen-Long lin , Jen-Ming Yang , Ming-Feng Chang | 臺中市 | 場域: 園區 | 臺中市西屯區稅捐稽徵處 @ 文化部公共藝術 |
| 林舜龍、楊仁明、張明風 Shuen-Long lin , Jen-Ming Yang , Ming-Feng Chang | 臺中市 | 場域: 廣場 | 臺中市西屯區稅捐稽徵處 @ 文化部公共藝術 |
| 林舜龍、楊仁明、張明風 Shuen-Long lin , Jen-Ming Yang , Ming-Feng Chang | 臺中市 | 場域: 廣場 | 臺中市西屯區稅捐稽徵處 @ 文化部公共藝術 |
| (中華民國)中華霧峰林家宮保第國藝術中心總會 | 活動起始日期: 2024/03/09 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)中華霧峰林家宮保第國藝術中心總會 | 活動起始日期: 2024/03/09 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 團體會址: 臺中市南屯區大墩6街114巷16號 | 成立日期: 0940115 | 理事長: 陳守信 @ 全國性人民團體名冊 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1884469 | 所代表法人: 茂隆投資有限公司 | 廣隆光電科技股份有限公司 | 統一編號: 23556563 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: | 鉅盛國際工業股份有限公司 | 統一編號: 24226231 @ 董監事資料集 |
林舜龍、楊仁明、張明風 Shuen-Long lin , Jen-Ming Yang , Ming-Feng Chang | 臺中市 | 場域: 園區 | 臺中市西屯區稅捐稽徵處 @ 文化部公共藝術 |
林舜龍、楊仁明、張明風 Shuen-Long lin , Jen-Ming Yang , Ming-Feng Chang | 臺中市 | 場域: 廣場 | 臺中市西屯區稅捐稽徵處 @ 文化部公共藝術 |
林舜龍、楊仁明、張明風 Shuen-Long lin , Jen-Ming Yang , Ming-Feng Chang | 臺中市 | 場域: 廣場 | 臺中市西屯區稅捐稽徵處 @ 文化部公共藝術 |
(中華民國)中華霧峰林家宮保第國藝術中心總會 | 活動起始日期: 2024/03/09 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)中華霧峰林家宮保第國藝術中心總會 | 活動起始日期: 2024/03/09 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
團體會址: 臺中市南屯區大墩6街114巷16號 | 成立日期: 0940115 | 理事長: 陳守信 @ 全國性人民團體名冊 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1884469 | 所代表法人: 茂隆投資有限公司 | 廣隆光電科技股份有限公司 | 統一編號: 23556563 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: | 鉅盛國際工業股份有限公司 | 統一編號: 24226231 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 陳守信 ... ]
名稱 台淵 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 台淵)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
台淵有限公司 新北市新店區花園十路1段4之1號2樓 | 陳守信 | 16779461 | 核准設立 |
台淵實業有限公司 新北市板橋區實踐路一五三之一號二樓 | | 89989231 | 解散 (文號: 1995-8-3 建三癸字 第084411335號) |
台淵企業有限公司 臺北市中正區羅斯福路3段210巷1之6號 | | 04617843 | 廢止 (103年09月29日 府產業商字 第10331025800號) |
台淵股份有限公司 新北市新莊區中原路七五巷二七號五樓 | | 23881723 | 解散 (文號: 1994-9-15 建三甲字 第083437154號) |
台淵有限公司 登記地址: 新北市新店區花園十路1段4之1號2樓 | 負責人: 陳守信 | 統編: 16779461 | 核准設立 |
台淵實業有限公司 登記地址: 新北市板橋區實踐路一五三之一號二樓 | 統編: 89989231 | 解散 (文號: 1995-8-3 建三癸字 第084411335號) |
台淵企業有限公司 登記地址: 臺北市中正區羅斯福路3段210巷1之6號 | 統編: 04617843 | 廢止 (103年09月29日 府產業商字 第10331025800號) |
台淵股份有限公司 登記地址: 新北市新莊區中原路七五巷二七號五樓 | 統編: 23881723 | 解散 (文號: 1994-9-15 建三甲字 第083437154號) |
姓名 陳守信 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 陳守信)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
守信整合行銷企業社 新北市板橋區大觀路3段141號 | 陳守信 | 02451780 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1045233571) |
守信廣告企業社 新北市板橋區大觀路3段141號 | 陳守信 | 09681604 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1045232281) |
匡捷企業社 屏東縣林邊鄉竹林村中興路2之52號 | 陳守信 | 81352525 | 核准設立 - 獨資 |
大洋商行 宜蘭縣羅東鎮集祥里公園路五四號一樓 | 陳守信 | 13667392 | 歇業 - 獨資 |
證泰工具有限公司 臺中市東區德興一街32號2樓 | 陳守信 | 23382825 | 解散 |
永群創業投資股份有限公司 彰化縣彰化市中央里長安街152號1樓 | 陳守信 | 24594333 | 核准設立 |
光藝電廣告行銷有限公司 新北市鶯歌區中正三路鄭厝巷12-5號4樓 | 陳守信 | 24725671 | 核准設立 |
守信整合行銷企業社 登記地址: 新北市板橋區大觀路3段141號 | 負責人: 陳守信 | 統編: 02451780 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1045233571) |
守信廣告企業社 登記地址: 新北市板橋區大觀路3段141號 | 負責人: 陳守信 | 統編: 09681604 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1045232281) |
匡捷企業社 登記地址: 屏東縣林邊鄉竹林村中興路2之52號 | 負責人: 陳守信 | 統編: 81352525 | 核准設立 - 獨資 |
大洋商行 登記地址: 宜蘭縣羅東鎮集祥里公園路五四號一樓 | 負責人: 陳守信 | 統編: 13667392 | 歇業 - 獨資 |
證泰工具有限公司 登記地址: 臺中市東區德興一街32號2樓 | 負責人: 陳守信 | 統編: 23382825 | 解散 |
永群創業投資股份有限公司 登記地址: 彰化縣彰化市中央里長安街152號1樓 | 負責人: 陳守信 | 統編: 24594333 | 核准設立 |
光藝電廣告行銷有限公司 登記地址: 新北市鶯歌區中正三路鄭厝巷12-5號4樓 | 負責人: 陳守信 | 統編: 24725671 | 核准設立 |
[ 查詢所有 陳守信 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 普安貿易有限公司 | 統一編號: 00297208 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2550 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 勝和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00305208 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 85 | 所代表法人: | 順和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00305306 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 義東企業股份有限公司 | 統一編號: 00305404 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 155 | 所代表法人: | 義東企業股份有限公司 | 統一編號: 00305404 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9400 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 普安貿易有限公司 | 統一編號: 00297208 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2550 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 勝和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00305208 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 85 | 所代表法人: | 順和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00305306 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 義東企業股份有限公司 | 統一編號: 00305404 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 155 | 所代表法人: | 義東企業股份有限公司 | 統一編號: 00305404 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9400 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
|