林麗觀
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林麗觀的職稱是董事長, 持有股份數是170000, 公司名稱是愛展股份有限公司, 統一編號是16783612.
董監事資料集 資料集的 林麗觀 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 林麗觀 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 170000 | 所代表法人: | 愛展股份有限公司 | 統一編號: 16783612 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 愛展股份有限公司 | 統一編號: 16783612 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: | 愛展股份有限公司 | 統一編號: 16783612 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 170000 | 所代表法人: | 愛展股份有限公司 | 統一編號: 16783612 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 愛展股份有限公司 | 統一編號: 16783612 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: | 愛展股份有限公司 | 統一編號: 16783612 |
[ 搜尋所有相關: 林麗觀 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 16783612 | 電話號碼: 02-29357122 | 新北市新店區三民路60巷1號4樓 |
統一編號: 16783612 | 電話號碼: 02-29357122 | 新北市新店區三民路60巷1號4樓 |
[ 搜尋所有相關: 林麗觀 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 食品業者登錄字號: F-116783612-00000-7 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 16783612 | 新北市新店區三民路60巷1號4樓 |
食品業者登錄字號: F-116783612-00000-7 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 16783612 | 新北市新店區三民路60巷1號4樓 |
[ 搜尋所有相關: 林麗觀 @ 食品業者登錄資料集 ]
根據名稱 愛展 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 愛展 ...) | 廖飛熊 | 新竹縣 | 場域: 學校 | 31066新竹縣竹東鎮光明路32號 @ 文化部公共藝術 |
| OID: 2.16.886.119.90028.100121 | 電話: 06-2214324 | 地址: 台南市中西區仁愛街42-1號 | DN: o=愛展協會,l=臺南市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| (中華民國)義興閣掌中劇團 | 活動起始日期: 2024/03/30 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| (中華民國)義興閣掌中劇團 | 活動起始日期: 2024/03/30 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)高雄市立圖書館彌陀公園分館 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)高雄市立圖書館彌陀公園分館 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
廖飛熊 | 新竹縣 | 場域: 學校 | 31066新竹縣竹東鎮光明路32號 @ 文化部公共藝術 |
OID: 2.16.886.119.90028.100121 | 電話: 06-2214324 | 地址: 台南市中西區仁愛街42-1號 | DN: o=愛展協會,l=臺南市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
(中華民國)義興閣掌中劇團 | 活動起始日期: 2024/03/30 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
(中華民國)義興閣掌中劇團 | 活動起始日期: 2024/03/30 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)高雄市立圖書館彌陀公園分館 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)高雄市立圖書館彌陀公園分館 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 愛展 ... ]
根據姓名 林麗觀 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 林麗觀 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 330000 | 所代表法人: | 良帝電子企業股份有限公司 | 統一編號: 22158150 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 緯柏科技股份有限公司 | 統一編號: 59418919 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 330000 | 所代表法人: | 良帝電子企業股份有限公司 | 統一編號: 22158150 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 緯柏科技股份有限公司 | 統一編號: 59418919 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 林麗觀 ... ]
本田汽車仁愛展示中心 | 地址: 台北市大安區仁愛路四段66號1樓 | 電話: 02-2701-9559 |
愛展股份有限公司 | 地址: 新北市新店區二十張路61號1樓 | 電話: 02-2218-0123 |
名稱 愛展 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 6 筆) (或要:查詢所有 愛展)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
愛展股份有限公司 新北市新店區三民路60巷1號4樓 | 林麗觀 | 16783612 | 核准設立 |
群海技術開發有限公司台北仁愛展示中心 臺北市大安區義村里仁愛路三段125號1樓 | | 42455306 | |
臺北三愛展業有限公司 臺北市中山區復興北路66號5樓 | | 01187995 | 撤銷 |
愛展檳榔行 新北市板橋區大仁街23號 | 黃文章 | 19429799 | 歇業 - 獨資 |
愛展迅數位影像有限公司 臺北市信義區光復南路547號3樓之4 | | 27525367 | 解散 (文號: 2006-4-7 府建商字 第09575397300號) |
力愛展業股份有限公司 臺中市沙鹿區埔子里屏西路五七號 | | 86641222 | 撤銷 (文號: 2000-5-19 經89中字 第089664005號) |
愛展股份有限公司 登記地址: 新北市新店區三民路60巷1號4樓 | 負責人: 林麗觀 | 統編: 16783612 | 核准設立 |
群海技術開發有限公司台北仁愛展示中心 登記地址: 臺北市大安區義村里仁愛路三段125號1樓 | 統編: 42455306 |
臺北三愛展業有限公司 登記地址: 臺北市中山區復興北路66號5樓 | 統編: 01187995 | 撤銷 |
愛展檳榔行 登記地址: 新北市板橋區大仁街23號 | 負責人: 黃文章 | 統編: 19429799 | 歇業 - 獨資 |
愛展迅數位影像有限公司 登記地址: 臺北市信義區光復南路547號3樓之4 | 統編: 27525367 | 解散 (文號: 2006-4-7 府建商字 第09575397300號) |
力愛展業股份有限公司 登記地址: 臺中市沙鹿區埔子里屏西路五七號 | 統編: 86641222 | 撤銷 (文號: 2000-5-19 經89中字 第089664005號) |
[ 查詢所有 愛展 ... ]
姓名 林麗觀 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林麗觀)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
雅觀髮廊 彰化縣彰化市莿桐里彰水路86號 | 林麗觀 | 77111742 | 歇業 - 獨資 |
大觀商行 南投縣竹山鎮大明路三三八號一樓 | 林麗觀 | 81512038 | 歇業 - 獨資 |
祥大冷凍空調商行 彰化縣二林鎮華崙里二溪路7段451號 | 林麗觀 | 14623350 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100824320) |
羽翔鶴企業社 臺中市大雅區四德里神林南路539巷24號1樓 | 林麗觀 | 15687099 | 歇業 - 獨資 |
祥大電器行 彰化縣二林鎮華崙里二溪路七段四五一號 | 林麗觀 | 98613215 | 歇業 - 獨資 |
竹利茶藝器具行 臺中市北區健行里忠明路516號一樓 | 林麗觀 | 02984667 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
土逗黏土創意坊 新北市新店區順安街32號1樓 | 林麗觀 | 09664400 | 歇業 - 獨資 |
同益實業社 宜蘭縣壯圍鄉新南村新南三路26號 | 林麗觀 | 14907856 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1080902712) |
雅觀髮廊 登記地址: 彰化縣彰化市莿桐里彰水路86號 | 負責人: 林麗觀 | 統編: 77111742 | 歇業 - 獨資 |
大觀商行 登記地址: 南投縣竹山鎮大明路三三八號一樓 | 負責人: 林麗觀 | 統編: 81512038 | 歇業 - 獨資 |
祥大冷凍空調商行 登記地址: 彰化縣二林鎮華崙里二溪路7段451號 | 負責人: 林麗觀 | 統編: 14623350 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100824320) |
羽翔鶴企業社 登記地址: 臺中市大雅區四德里神林南路539巷24號1樓 | 負責人: 林麗觀 | 統編: 15687099 | 歇業 - 獨資 |
祥大電器行 登記地址: 彰化縣二林鎮華崙里二溪路七段四五一號 | 負責人: 林麗觀 | 統編: 98613215 | 歇業 - 獨資 |
竹利茶藝器具行 登記地址: 臺中市北區健行里忠明路516號一樓 | 負責人: 林麗觀 | 統編: 02984667 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
土逗黏土創意坊 登記地址: 新北市新店區順安街32號1樓 | 負責人: 林麗觀 | 統編: 09664400 | 歇業 - 獨資 |
同益實業社 登記地址: 宜蘭縣壯圍鄉新南村新南三路26號 | 負責人: 林麗觀 | 統編: 14907856 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1080902712) |
[ 查詢所有 林麗觀 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 啟睦機械工業有限公司 | 統一編號: 00681370 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 經緯工程有限公司 | 統一編號: 00682173 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 有台電業工程有限公司 | 統一編號: 00682201 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 90 | 所代表法人: | 順國企業股份有限公司 | 統一編號: 00682363 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 合勤電氣工程股份有限公司 | 統一編號: 00682384 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 合勤電氣工程股份有限公司 | 統一編號: 00682384 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 877500 | 所代表法人: | 瑋達國際股份有限公司 | 統一編號: 00682547 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 472500 | 所代表法人: | 瑋達國際股份有限公司 | 統一編號: 00682547 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 瑞豐行關有限公司 | 統一編號: 00682568 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 利源營造股份有限公司 | 統一編號: 00683406 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 11000 | 所代表法人: | 新光倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00684290 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 啟睦機械工業有限公司 | 統一編號: 00681370 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 經緯工程有限公司 | 統一編號: 00682173 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 有台電業工程有限公司 | 統一編號: 00682201 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 90 | 所代表法人: | 順國企業股份有限公司 | 統一編號: 00682363 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 合勤電氣工程股份有限公司 | 統一編號: 00682384 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 合勤電氣工程股份有限公司 | 統一編號: 00682384 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 877500 | 所代表法人: | 瑋達國際股份有限公司 | 統一編號: 00682547 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 472500 | 所代表法人: | 瑋達國際股份有限公司 | 統一編號: 00682547 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 瑞豐行關有限公司 | 統一編號: 00682568 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 利源營造股份有限公司 | 統一編號: 00683406 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 11000 | 所代表法人: | 新光倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00684290 |
|