黃麗敏
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃麗敏的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是立霖實業股份有限公司, 統一編號是16785870.
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 立霖實業股份有限公司 | 統一編號: 23610644 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 立霖實業股份有限公司 | 統一編號: 23610644 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 立霖實業 ... ]
根據姓名 黃麗敏 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 黃麗敏 ...) | 總機電話: (02)2697-2986 | 公司代號: 2397 | 產業別: 25 | 營利事業統一編號: 30950652 | 住址: 新北市汐止區新台五路一 段97號10樓 | 董事長: 陳其宏 | 成立日期: 19810714 | 出表日期: 1130915 @ 上市公司基本資料 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-7266061 | 機構負責人姓名: 李黃麗敏 | 機構代碼: BF1400042 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市佳里區禮化里376-5號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-7266061 | 機構負責人姓名: 李黃麗敏 | 機構代碼: BF1400042 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市佳里區禮化里376-5號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-7266061 | 機構負責人姓名: 李黃麗敏 | 機構代碼: BF1400042 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市佳里區禮化里376-5號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-7266061 | 機構負責人姓名: 李黃麗敏 | 機構代碼: BF1400042 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市佳里區禮化里376-5號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20211231 | 機構電話: 06-7266061 | 機構負責人姓名: 李黃麗敏 | 機構代碼: BF1400042 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市佳里區禮化里376-5號 @ 長照ABC據點 |
| 主要產品: 285家用電器、293通用機械設備 | 統一編號: 50812973 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市太平區永隆里光興路496巷27號1樓 @ 登記工廠名錄 |
| 產品中類: | 廠址: 新北市中和區永和路一七三號 | 工廠現況: 歇業-遷廠 | 主要產品: @ 新北市工廠登記清冊v2 |
總機電話: (02)2697-2986 | 公司代號: 2397 | 產業別: 25 | 營利事業統一編號: 30950652 | 住址: 新北市汐止區新台五路一 段97號10樓 | 董事長: 陳其宏 | 成立日期: 19810714 | 出表日期: 1130915 @ 上市公司基本資料 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-7266061 | 機構負責人姓名: 李黃麗敏 | 機構代碼: BF1400042 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市佳里區禮化里376-5號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-7266061 | 機構負責人姓名: 李黃麗敏 | 機構代碼: BF1400042 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市佳里區禮化里376-5號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-7266061 | 機構負責人姓名: 李黃麗敏 | 機構代碼: BF1400042 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市佳里區禮化里376-5號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-7266061 | 機構負責人姓名: 李黃麗敏 | 機構代碼: BF1400042 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市佳里區禮化里376-5號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20211231 | 機構電話: 06-7266061 | 機構負責人姓名: 李黃麗敏 | 機構代碼: BF1400042 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市佳里區禮化里376-5號 @ 長照ABC據點 |
主要產品: 285家用電器、293通用機械設備 | 統一編號: 50812973 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市太平區永隆里光興路496巷27號1樓 @ 登記工廠名錄 |
產品中類: | 廠址: 新北市中和區永和路一七三號 | 工廠現況: 歇業-遷廠 | 主要產品: @ 新北市工廠登記清冊v2 |
[ 搜尋所有 黃麗敏 ... ]
名稱 立霖實業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 立霖實業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
立霖實業工程有限公司 高雄市苓雅區武漢街167號 | | 23355307 | 解散 (文號: 2003-9-5 建二公字 第0920587627號) |
立霖實業股份有限公司 臺北市中正區羅斯福路2段56號7樓之1 | 黃玫 | 16785870 | 解散 (核准解散日期: 2015-03-24) |
立霖實業股份有限公司 臺北市資料空白 | | 23610644 | 解散 (文號: 1993-4-13 建一字 第號) |
陳立霖實業有限公司 臺南市永康區復國一路三八九巷四○號 | | 22392141 | 撤銷 (089年01月31日 經89中字 第089659437號) |
立霖實業工程有限公司 登記地址: 高雄市苓雅區武漢街167號 | 統編: 23355307 | 解散 (文號: 2003-9-5 建二公字 第0920587627號) |
立霖實業股份有限公司 登記地址: 臺北市中正區羅斯福路2段56號7樓之1 | 負責人: 黃玫 | 統編: 16785870 | 解散 (核准解散日期: 2015-03-24) |
立霖實業股份有限公司 登記地址: 臺北市資料空白 | 統編: 23610644 | 解散 (文號: 1993-4-13 建一字 第號) |
陳立霖實業有限公司 登記地址: 臺南市永康區復國一路三八九巷四○號 | 統編: 22392141 | 撤銷 (089年01月31日 經89中字 第089659437號) |
姓名 黃麗敏 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 黃麗敏)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
敏兒蝦場商行 臺中市北區新北里一中街150之25號2樓 | 黃麗敏 | 38848358 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1060871793) |
京京商行 高雄市鳳山區光明里民生路125號 | 黃麗敏 | 08519885 | 撤銷 - 獨資 |
凱帝機械五金商行 新北市板橋區永豐街115號1樓 | 黃麗敏 | 08563045 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1068130151) |
得益寶婦嬰用品店 臺南市東區關聖里裕農路866之1號1樓 | 黃麗敏 | 09088982 | 歇業 - 獨資 |
海智企業社 臺南市六甲區龍湖里中正路163巷10弄5號1樓 | 黃麗敏 | 10414373 | 歇業 - 獨資 |
薇格剪燙造型店 臺北市士林區永平街62號1樓 | 黃麗敏 | 13852185 | 核准設立 - 獨資 |
艾咪百貨行 臺南市新營區三仙里民權路39之2號1樓 | 黃麗敏 | 14981074 | 核准設立 - 獨資 |
佳興企業社 臺南市佳里區禮化里佳里興375號 | 李黃麗敏 | 14988647 | 停業 - 獨資 |
敏兒蝦場商行 登記地址: 臺中市北區新北里一中街150之25號2樓 | 負責人: 黃麗敏 | 統編: 38848358 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1060871793) |
京京商行 登記地址: 高雄市鳳山區光明里民生路125號 | 負責人: 黃麗敏 | 統編: 08519885 | 撤銷 - 獨資 |
凱帝機械五金商行 登記地址: 新北市板橋區永豐街115號1樓 | 負責人: 黃麗敏 | 統編: 08563045 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1068130151) |
得益寶婦嬰用品店 登記地址: 臺南市東區關聖里裕農路866之1號1樓 | 負責人: 黃麗敏 | 統編: 09088982 | 歇業 - 獨資 |
海智企業社 登記地址: 臺南市六甲區龍湖里中正路163巷10弄5號1樓 | 負責人: 黃麗敏 | 統編: 10414373 | 歇業 - 獨資 |
薇格剪燙造型店 登記地址: 臺北市士林區永平街62號1樓 | 負責人: 黃麗敏 | 統編: 13852185 | 核准設立 - 獨資 |
艾咪百貨行 登記地址: 臺南市新營區三仙里民權路39之2號1樓 | 負責人: 黃麗敏 | 統編: 14981074 | 核准設立 - 獨資 |
佳興企業社 登記地址: 臺南市佳里區禮化里佳里興375號 | 負責人: 李黃麗敏 | 統編: 14988647 | 停業 - 獨資 |
[ 查詢所有 黃麗敏 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 經緯工程有限公司 | 統一編號: 00682173 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 有台電業工程有限公司 | 統一編號: 00682201 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 90 | 所代表法人: | 順國企業股份有限公司 | 統一編號: 00682363 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 合勤電氣工程股份有限公司 | 統一編號: 00682384 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 合勤電氣工程股份有限公司 | 統一編號: 00682384 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 877500 | 所代表法人: | 瑋達國際股份有限公司 | 統一編號: 00682547 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 472500 | 所代表法人: | 瑋達國際股份有限公司 | 統一編號: 00682547 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 瑞豐行關有限公司 | 統一編號: 00682568 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 利源營造股份有限公司 | 統一編號: 00683406 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 11000 | 所代表法人: | 新光倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00684290 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4800 | 所代表法人: | 新光倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00684290 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 經緯工程有限公司 | 統一編號: 00682173 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 有台電業工程有限公司 | 統一編號: 00682201 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 90 | 所代表法人: | 順國企業股份有限公司 | 統一編號: 00682363 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 合勤電氣工程股份有限公司 | 統一編號: 00682384 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 合勤電氣工程股份有限公司 | 統一編號: 00682384 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 877500 | 所代表法人: | 瑋達國際股份有限公司 | 統一編號: 00682547 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 472500 | 所代表法人: | 瑋達國際股份有限公司 | 統一編號: 00682547 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 瑞豐行關有限公司 | 統一編號: 00682568 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 利源營造股份有限公司 | 統一編號: 00683406 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 11000 | 所代表法人: | 新光倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00684290 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4800 | 所代表法人: | 新光倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00684290 |
|