劉振祥
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名劉振祥的職稱是董事, 持有股份數是1000000, 公司名稱是畢溝通國際有限公司, 統一編號是16790775.
| 處分日期: 20220627 | 處分金額或滯納金: 1818 | 公告日期: 20220810 | 處分字號: 保退一字第11169911065號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
處分日期: 20220627 | 處分金額或滯納金: 1818 | 公告日期: 20220810 | 處分字號: 保退一字第11169911065號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
[ 搜尋所有 畢溝通國際 ... ]
根據姓名 劉振祥 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 劉振祥 ...) | 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/12/06 | 活動結束日期: 2024/12/08 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/12/06 | 活動結束日期: 2024/12/08 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 作者: 范少勳, 劉振祥, 詹逸棠, 李易暹, 易柏翔, 張道慈, 鄭博安, 劉昰鋙, 宋柏緯, 鄭子豪攝影 | 出版機構: 和泰汽車 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 112/12 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 144 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-92391-3-4 (平裝, NT$720, 144面, 26公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 電話: 5855531 | 許可證起始日: 19921114 | 許可證終止日: 19941113 | 負責人姓名: 劉振祥 | 機構地址: 臺 | 終止營業日期: 19940425 @ 跨國人力仲介公司許可名冊 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 豪藝印刷企業有限公司 | 統一編號: 22230245 @ 董監事資料集 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/09/27 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/09/27 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/12/06 | 活動結束日期: 2024/12/08 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/12/06 | 活動結束日期: 2024/12/08 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
作者: 范少勳, 劉振祥, 詹逸棠, 李易暹, 易柏翔, 張道慈, 鄭博安, 劉昰鋙, 宋柏緯, 鄭子豪攝影 | 出版機構: 和泰汽車 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 112/12 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 144 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-92391-3-4 (平裝, NT$720, 144面, 26公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
電話: 5855531 | 許可證起始日: 19921114 | 許可證終止日: 19941113 | 負責人姓名: 劉振祥 | 機構地址: 臺 | 終止營業日期: 19940425 @ 跨國人力仲介公司許可名冊 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 豪藝印刷企業有限公司 | 統一編號: 22230245 @ 董監事資料集 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/09/27 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/09/27 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 劉振祥 ... ]
名稱 畢溝通國際 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 畢溝通國際)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
畢溝通國際有限公司 臺北市松山區南京東路4段164號11樓之2 | 劉振祥 | 16790775 | 核准設立 |
畢溝通國際有限公司 登記地址: 臺北市松山區南京東路4段164號11樓之2 | 負責人: 劉振祥 | 統編: 16790775 | 核准設立 |
姓名 劉振祥 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 劉振祥)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
劉振祥 彰化縣彰化市中山里溫泉路三一之二三號 | 劉振祥 | 59347605 | 歇業 - 獨資 |
振祥商號 花蓮縣鳳林鎮林榮里一三三之一號 | 劉振祥 | 94223969 | 廢止 - 獨資 |
振林號 臺東縣臺東市豐榮里文心路二十六號六樓 | 劉振祥 | 93648952 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1050143530) |
林森鋁材行 臺北市中山區林森北路485巷30號2樓 | 劉振祥 | 12365715 | 歇業 - 獨資 |
御茗茶行 苗栗縣頭屋鄉明德村九鄰明德路四巷一五之七號一樓 | 劉振祥 | 13357517 | 核准設立 - 獨資 |
泰淳商店 彰化縣彰化市卦山里卦山路8之1號第15號賣店 | 劉振祥 | 13945261 | 歇業 - 獨資 |
源瀧商行 南投縣草屯鎮和平里和興一街二五號一樓 | 劉振祥 | 19235554 | 歇業 - 獨資 |
劉振祥 登記地址: 彰化縣彰化市中山里溫泉路三一之二三號 | 負責人: 劉振祥 | 統編: 59347605 | 歇業 - 獨資 |
振祥商號 登記地址: 花蓮縣鳳林鎮林榮里一三三之一號 | 負責人: 劉振祥 | 統編: 94223969 | 廢止 - 獨資 |
振林號 登記地址: 臺東縣臺東市豐榮里文心路二十六號六樓 | 負責人: 劉振祥 | 統編: 93648952 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1050143530) |
林森鋁材行 登記地址: 臺北市中山區林森北路485巷30號2樓 | 負責人: 劉振祥 | 統編: 12365715 | 歇業 - 獨資 |
御茗茶行 登記地址: 苗栗縣頭屋鄉明德村九鄰明德路四巷一五之七號一樓 | 負責人: 劉振祥 | 統編: 13357517 | 核准設立 - 獨資 |
泰淳商店 登記地址: 彰化縣彰化市卦山里卦山路8之1號第15號賣店 | 負責人: 劉振祥 | 統編: 13945261 | 歇業 - 獨資 |
源瀧商行 登記地址: 南投縣草屯鎮和平里和興一街二五號一樓 | 負責人: 劉振祥 | 統編: 19235554 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 劉振祥 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 華經資訊企業股份有限公司 | 統一編號: 12115702 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12000000 | 所代表法人: | 崇安企業有限公司 | 統一編號: 12119165 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4867845 | 所代表法人: | 傑昱企業有限公司 | 統一編號: 12127572 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 高特企業有限公司 | 統一編號: 12134877 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 16000000 | 所代表法人: 金晶國際股份有限公司 | 金晶矽砂股份有限公司 | 統一編號: 12137733 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 16000000 | 所代表法人: 金晶國際股份有限公司 | 金晶矽砂股份有限公司 | 統一編號: 12137733 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 16000000 | 所代表法人: 金晶國際股份有限公司 | 金晶矽砂股份有限公司 | 統一編號: 12137733 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 16000000 | 所代表法人: 金晶國際股份有限公司 | 金晶矽砂股份有限公司 | 統一編號: 12137733 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 525 | 所代表法人: | 全可織造廠股份有限公司 | 統一編號: 12145190 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1225 | 所代表法人: | 全可織造廠股份有限公司 | 統一編號: 12145190 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 五紘貿易股份有限公司 | 統一編號: 12170232 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 五紘貿易股份有限公司 | 統一編號: 12170232 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 五紘貿易股份有限公司 | 統一編號: 12170232 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 惠壯企業有限公司 | 統一編號: 12173337 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3968 | 所代表法人: | 台灣美耐皿工業股份有限公司 | 統一編號: 12174949 |
職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 華經資訊企業股份有限公司 | 統一編號: 12115702 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12000000 | 所代表法人: | 崇安企業有限公司 | 統一編號: 12119165 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4867845 | 所代表法人: | 傑昱企業有限公司 | 統一編號: 12127572 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 高特企業有限公司 | 統一編號: 12134877 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 16000000 | 所代表法人: 金晶國際股份有限公司 | 金晶矽砂股份有限公司 | 統一編號: 12137733 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 16000000 | 所代表法人: 金晶國際股份有限公司 | 金晶矽砂股份有限公司 | 統一編號: 12137733 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 16000000 | 所代表法人: 金晶國際股份有限公司 | 金晶矽砂股份有限公司 | 統一編號: 12137733 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 16000000 | 所代表法人: 金晶國際股份有限公司 | 金晶矽砂股份有限公司 | 統一編號: 12137733 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 525 | 所代表法人: | 全可織造廠股份有限公司 | 統一編號: 12145190 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1225 | 所代表法人: | 全可織造廠股份有限公司 | 統一編號: 12145190 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 五紘貿易股份有限公司 | 統一編號: 12170232 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 五紘貿易股份有限公司 | 統一編號: 12170232 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 五紘貿易股份有限公司 | 統一編號: 12170232 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 惠壯企業有限公司 | 統一編號: 12173337 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3968 | 所代表法人: | 台灣美耐皿工業股份有限公司 | 統一編號: 12174949 |
|