廖敏君
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名廖敏君的職稱是董事, 持有股份數是4800000, 公司名稱是東立工業檢驗有限公司, 統一編號是16804074.
無其他 東立工業檢驗 資料。
[ 搜尋所有 東立工業檢驗 ... ]
根據姓名 廖敏君 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 廖敏君 ...) | (中華民國)廖敏君;(中華民國)官孟玄;(中華民國)謝佑承 | 活動起始日期: 2024/03/10 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| (中華民國)廖敏君;(中華民國)官孟玄;(中華民國)謝佑承 | 活動起始日期: 2024/03/10 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)廖敏君 | 活動起始日期: 2024/07/11 | 活動結束日期: 2024/09/03 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)廖敏君 | 活動起始日期: 2024/07/11 | 活動結束日期: 2024/09/03 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: 君舟投資股份有限公司 | 全運河國際股份有限公司 | 統一編號: 83175357 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 君舟投資股份有限公司 | 統一編號: 90015399 @ 董監事資料集 |
| 食品業者登錄字號: T-200130944-00000-9 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: | 屏東縣屏東市廣東路798號 @ 食品業者登錄資料集 |
| 食品業者登錄字號: T-200130944-00001-0 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: | 屏東縣屏東市廣東路798號 @ 食品業者登錄資料集 |
(中華民國)廖敏君;(中華民國)官孟玄;(中華民國)謝佑承 | 活動起始日期: 2024/03/10 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
(中華民國)廖敏君;(中華民國)官孟玄;(中華民國)謝佑承 | 活動起始日期: 2024/03/10 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)廖敏君 | 活動起始日期: 2024/07/11 | 活動結束日期: 2024/09/03 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)廖敏君 | 活動起始日期: 2024/07/11 | 活動結束日期: 2024/09/03 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: 君舟投資股份有限公司 | 全運河國際股份有限公司 | 統一編號: 83175357 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 君舟投資股份有限公司 | 統一編號: 90015399 @ 董監事資料集 |
食品業者登錄字號: T-200130944-00000-9 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: | 屏東縣屏東市廣東路798號 @ 食品業者登錄資料集 |
食品業者登錄字號: T-200130944-00001-0 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: | 屏東縣屏東市廣東路798號 @ 食品業者登錄資料集 |
[ 搜尋所有 廖敏君 ... ]
名稱 東立工業檢驗 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 東立工業檢驗)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
東立工業檢驗有限公司 雲林縣虎尾鎮東屯里大屯5-22號四樓 | 廖敏君 | 16804074 | 核准設立 |
東立工業檢驗有限公司 登記地址: 雲林縣虎尾鎮東屯里大屯5-22號四樓 | 負責人: 廖敏君 | 統編: 16804074 | 核准設立 |
姓名 廖敏君 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 廖敏君)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
鴻邑企業有限公司 苗栗縣苗栗市北苗里34鄰中山北路73號1樓 | 廖敏君 | 13006626 | 核准設立 |
七美商行 雲林縣二崙鄉崙西村民生路四二巷三號一樓 | 廖敏君 | 14153532 | 歇業 - 獨資 |
廣達租書坊 臺中市潭子區潭陽里潭興路2段307.309號(限一樓) | 廖敏君 | 17394458 | 歇業 - 獨資 |
康浦企業社 雲林縣斗六市公正里10鄰平等街60號1樓 | 廖敏君 | 25496788 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080097545) |
全家寵物百貨用品店 臺中市大里區仁化里中興路1段416號1樓 | 廖敏君 | 26988369 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070861419) |
康浦淨水企業有限公司 雲林縣斗六市公正里平等街60號1樓 | 廖敏君 | 55910329 | 核准設立 |
富美百貨行 彰化縣芬園鄉社口村芬草路二段三一五號 | 廖敏君 | 58627001 | 歇業 - 獨資 |
鴻邑企業有限公司 登記地址: 苗栗縣苗栗市北苗里34鄰中山北路73號1樓 | 負責人: 廖敏君 | 統編: 13006626 | 核准設立 |
七美商行 登記地址: 雲林縣二崙鄉崙西村民生路四二巷三號一樓 | 負責人: 廖敏君 | 統編: 14153532 | 歇業 - 獨資 |
廣達租書坊 登記地址: 臺中市潭子區潭陽里潭興路2段307.309號(限一樓) | 負責人: 廖敏君 | 統編: 17394458 | 歇業 - 獨資 |
康浦企業社 登記地址: 雲林縣斗六市公正里10鄰平等街60號1樓 | 負責人: 廖敏君 | 統編: 25496788 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080097545) |
全家寵物百貨用品店 登記地址: 臺中市大里區仁化里中興路1段416號1樓 | 負責人: 廖敏君 | 統編: 26988369 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070861419) |
康浦淨水企業有限公司 登記地址: 雲林縣斗六市公正里平等街60號1樓 | 負責人: 廖敏君 | 統編: 55910329 | 核准設立 |
富美百貨行 登記地址: 彰化縣芬園鄉社口村芬草路二段三一五號 | 負責人: 廖敏君 | 統編: 58627001 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 廖敏君 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 先峰國際股份有限公司 | 統一編號: 00509575 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 先峰國際股份有限公司 | 統一編號: 00509575 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 203 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 35 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 99 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全發塑膠工業股份有限公司 | 統一編號: 00607132 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 碧嵐企業有限公司 | 統一編號: 00620120 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 隆源報關企業股份有限公司 | 統一編號: 00650192 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 25200 | 所代表法人: | 宏大理貨實業股份有限公司 | 統一編號: 00650221 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 6400 | 所代表法人: | 宏大理貨實業股份有限公司 | 統一編號: 00650221 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 盛益鑛業股份有限公司 | 統一編號: 00650382 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 34600000 | 所代表法人: | 民昌企業有限公司 | 統一編號: 00650622 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 勝忠船務報關有限公司 | 統一編號: 00651100 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4420000 | 所代表法人: | 建翔船機工業有限公司 | 統一編號: 00651143 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 先峰國際股份有限公司 | 統一編號: 00509575 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 先峰國際股份有限公司 | 統一編號: 00509575 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 203 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 35 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 99 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全發塑膠工業股份有限公司 | 統一編號: 00607132 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 碧嵐企業有限公司 | 統一編號: 00620120 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 隆源報關企業股份有限公司 | 統一編號: 00650192 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 25200 | 所代表法人: | 宏大理貨實業股份有限公司 | 統一編號: 00650221 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 6400 | 所代表法人: | 宏大理貨實業股份有限公司 | 統一編號: 00650221 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 盛益鑛業股份有限公司 | 統一編號: 00650382 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 34600000 | 所代表法人: | 民昌企業有限公司 | 統一編號: 00650622 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 勝忠船務報關有限公司 | 統一編號: 00651100 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4420000 | 所代表法人: | 建翔船機工業有限公司 | 統一編號: 00651143 |
|