蔡榮崇
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名蔡榮崇的職稱是董事, 持有股份數是600000, 公司名稱是協瀛興業有限公司, 統一編號是16891674.
無其他 協瀛興業 資料。
[ 搜尋所有 協瀛興業 ... ]
根據姓名 蔡榮崇 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 蔡榮崇 ...) | 主要產品: 115紡織品 | 統一編號: 22501680 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣和美鎮月眉里北辰路158巷5之1號 @ 登記工廠名錄 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-2621125 | 機構負責人姓名: 蔡榮崇 | 機構代碼: BE1400025 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺南市南區喜南里喜樹路181號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-2621125 | 機構負責人姓名: 蔡榮崇 | 機構代碼: BE1400025 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺南市南區喜南里喜樹路181號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-2621125 | 機構負責人姓名: 蔡榮崇 | 機構代碼: BE1400025 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺南市南區喜南里喜樹路181號 @ 長照B據點 |
| 電話: 062622570 | 地址鄉鎮市區: 南區 | 機構狀態: 開業 | 是否為健保特約藥局: Y | 負責人姓名: 蔡榮崇 @ 藥局基本資料 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2621125 | 機構負責人姓名: 蔡榮崇 | 機構代碼: BE1400025 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺南市南區喜南里喜樹路181號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20211231 | 機構電話: 06-2621125 | 機構負責人姓名: 蔡榮崇 | 機構代碼: BE1400025 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺南市南區喜南里喜樹路181號 @ 長照ABC據點 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 7700 | 所代表法人: | 佫鈦股份有限公司 | 統一編號: 22501680 @ 董監事資料集 |
主要產品: 115紡織品 | 統一編號: 22501680 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣和美鎮月眉里北辰路158巷5之1號 @ 登記工廠名錄 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-2621125 | 機構負責人姓名: 蔡榮崇 | 機構代碼: BE1400025 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺南市南區喜南里喜樹路181號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-2621125 | 機構負責人姓名: 蔡榮崇 | 機構代碼: BE1400025 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺南市南區喜南里喜樹路181號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-2621125 | 機構負責人姓名: 蔡榮崇 | 機構代碼: BE1400025 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺南市南區喜南里喜樹路181號 @ 長照B據點 |
電話: 062622570 | 地址鄉鎮市區: 南區 | 機構狀態: 開業 | 是否為健保特約藥局: Y | 負責人姓名: 蔡榮崇 @ 藥局基本資料 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2621125 | 機構負責人姓名: 蔡榮崇 | 機構代碼: BE1400025 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺南市南區喜南里喜樹路181號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20211231 | 機構電話: 06-2621125 | 機構負責人姓名: 蔡榮崇 | 機構代碼: BE1400025 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺南市南區喜南里喜樹路181號 @ 長照ABC據點 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 7700 | 所代表法人: | 佫鈦股份有限公司 | 統一編號: 22501680 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 蔡榮崇 ... ]
名稱 協瀛興業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 協瀛興業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
協瀛興業有限公司 高雄市大樹區九大路372號2樓 | 蔡榮崇 | 16891674 | 核准設立 |
協瀛興業有限公司 登記地址: 高雄市大樹區九大路372號2樓 | 負責人: 蔡榮崇 | 統編: 16891674 | 核准設立 |
姓名 蔡榮崇 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 蔡榮崇)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
佫鈦股份有限公司 彰化縣和美鎮月眉里北辰路165號 | 蔡榮崇 | 22501680 | 核准設立 |
安心藥局 臺南市南區喜東里喜樹路151巷33號 | 蔡榮崇 | 69518515 | 核准設立 - 獨資 |
嘉誼有限公司 臺中市北屯區三光里北屯路315號 | 蔡榮崇 | 89923999 | 核准設立 |
佫鈦股份有限公司 登記地址: 彰化縣和美鎮月眉里北辰路165號 | 負責人: 蔡榮崇 | 統編: 22501680 | 核准設立 |
安心藥局 登記地址: 臺南市南區喜東里喜樹路151巷33號 | 負責人: 蔡榮崇 | 統編: 69518515 | 核准設立 - 獨資 |
嘉誼有限公司 登記地址: 臺中市北屯區三光里北屯路315號 | 負責人: 蔡榮崇 | 統編: 89923999 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 順發貿易股份有限公司 | 統一編號: 00330207 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 信嶸工業有限公司 | 統一編號: 00330305 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 364 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 164 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3020000 | 所代表法人: | 合盛計程車企業有限公司 | 統一編號: 00330500 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1350 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 宥宏交通有限公司 | 統一編號: 00347776 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 裕大電業股份有限公司 | 統一編號: 00348109 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬陽化學有限公司 | 統一編號: 00348488 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1950 | 所代表法人: | 義合船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00349466 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 順發貿易股份有限公司 | 統一編號: 00330207 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 信嶸工業有限公司 | 統一編號: 00330305 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 364 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 164 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3020000 | 所代表法人: | 合盛計程車企業有限公司 | 統一編號: 00330500 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1350 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 宥宏交通有限公司 | 統一編號: 00347776 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 裕大電業股份有限公司 | 統一編號: 00348109 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬陽化學有限公司 | 統一編號: 00348488 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1950 | 所代表法人: | 義合船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00349466 |
|