劉森發
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名劉森發的職稱是董事, 持有股份數是250000, 公司名稱是群英會有限公司, 統一編號是16894531.
根據名稱 群英會 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 群英會 ...) | 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/12/06 | 活動結束日期: 2024/12/08 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/12/06 | 活動結束日期: 2024/12/08 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 新聞發布單位: 行政院環境保護署綜計處 | 新聞發布日期: 2022-10-29 11:16:00 | 新聞編號: 20221029112147 | 刪除註記: 0 @ 環境新聞 |
| 新聞發布單位: 環境部環境部環境保護司 | 新聞發布日期: 2023-10-29 18:08:00 | 新聞編號: 20231029181100 | 刪除註記: 0 @ 環境新聞 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/09/27 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/09/27 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 陳齊川 | 臺中市 | 場域: 其他 | 臺中市自由車場廣場圓環 @ 文化部公共藝術 |
| OID: 2.16.886.110.90003.100430 | 電話: 02-23325311 | 地址: 臺北市萬華區中華路二段432號2樓 | DN: o=群英會計師事務所,l=臺北市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/12/06 | 活動結束日期: 2024/12/08 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/12/06 | 活動結束日期: 2024/12/08 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
新聞發布單位: 行政院環境保護署綜計處 | 新聞發布日期: 2022-10-29 11:16:00 | 新聞編號: 20221029112147 | 刪除註記: 0 @ 環境新聞 |
新聞發布單位: 環境部環境部環境保護司 | 新聞發布日期: 2023-10-29 18:08:00 | 新聞編號: 20231029181100 | 刪除註記: 0 @ 環境新聞 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/09/27 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/09/27 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
陳齊川 | 臺中市 | 場域: 其他 | 臺中市自由車場廣場圓環 @ 文化部公共藝術 |
OID: 2.16.886.110.90003.100430 | 電話: 02-23325311 | 地址: 臺北市萬華區中華路二段432號2樓 | DN: o=群英會計師事務所,l=臺北市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
[ 搜尋所有 群英會 ... ]
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 崴盛國際貿易有限公司 | 統一編號: 80685428 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 崴盛國際貿易有限公司 | 統一編號: 80685428 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 劉森發 ... ]
名稱 群英會 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 群英會)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
全聯群英會展股份有限公司 新北市中和區橋和路85號5樓 | 廖國恩 | 42728931 | 解散 (核准解散日期: 2022-12-30) |
群英會餐館 臺北市士林區美崙街34號 | 黃群傑 | 88163350 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1104112019) |
群英會有限公司 新北市蘆洲區三民路128巷15號 | 劉森發 | 16894531 | 核准設立 |
群英會商店 臺中市西區中興里向上北路189巷2號1樓 | 陳建群 | 99424677 | 核准設立 - 獨資 |
群英會餐廳 高雄市新興區秋山里民主橫路54號1樓 | 李淑玲 | 21370491 | 歇業 - 獨資 |
群英會不動產經紀有限公司 新北市蘆洲區光華路128號1樓 | | 28347524 | 解散 (文號: 2009-6-3 經授中字 第0983235545號) |
群英會小館 花蓮縣花蓮市民政里中興路二六八號一樓 | 林祖智 | 78044449 | 撤銷 - 獨資 |
群英會創意行銷有限公司 桃園市桃園區三民路一段一七一號 | | 80555614 | 解散 (文號: 2006-3-13 經授中字 第0953183901號) |
全聯群英會展股份有限公司 登記地址: 新北市中和區橋和路85號5樓 | 負責人: 廖國恩 | 統編: 42728931 | 解散 (核准解散日期: 2022-12-30) |
群英會餐館 登記地址: 臺北市士林區美崙街34號 | 負責人: 黃群傑 | 統編: 88163350 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1104112019) |
群英會有限公司 登記地址: 新北市蘆洲區三民路128巷15號 | 負責人: 劉森發 | 統編: 16894531 | 核准設立 |
群英會商店 登記地址: 臺中市西區中興里向上北路189巷2號1樓 | 負責人: 陳建群 | 統編: 99424677 | 核准設立 - 獨資 |
群英會餐廳 登記地址: 高雄市新興區秋山里民主橫路54號1樓 | 負責人: 李淑玲 | 統編: 21370491 | 歇業 - 獨資 |
群英會不動產經紀有限公司 登記地址: 新北市蘆洲區光華路128號1樓 | 統編: 28347524 | 解散 (文號: 2009-6-3 經授中字 第0983235545號) |
群英會小館 登記地址: 花蓮縣花蓮市民政里中興路二六八號一樓 | 負責人: 林祖智 | 統編: 78044449 | 撤銷 - 獨資 |
群英會創意行銷有限公司 登記地址: 桃園市桃園區三民路一段一七一號 | 統編: 80555614 | 解散 (文號: 2006-3-13 經授中字 第0953183901號) |
[ 查詢所有 群英會 ... ]
姓名 劉森發 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 劉森發)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
愛一街便利商店 新北市泰山區明志路1段475號1樓 | 劉森發 | 83986617 | 歇業 - 獨資 |
崴盛國際貿易有限公司 新北市蘆洲區三民路128巷15號 | 劉森發 | 80685428 | 核准設立 |
孝一便利商店 新北市泰山區泰林路2段147號1樓 | 劉森發 | 74934934 | 歇業 - 獨資 |
愛一街便利商店 登記地址: 新北市泰山區明志路1段475號1樓 | 負責人: 劉森發 | 統編: 83986617 | 歇業 - 獨資 |
崴盛國際貿易有限公司 登記地址: 新北市蘆洲區三民路128巷15號 | 負責人: 劉森發 | 統編: 80685428 | 核准設立 |
孝一便利商店 登記地址: 新北市泰山區泰林路2段147號1樓 | 負責人: 劉森發 | 統編: 74934934 | 歇業 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 三和報關有限公司 | 統一編號: 00003169 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 90909 | 所代表法人: | 大順輪船股份有限公司 | 統一編號: 00003219 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 三通報關通運有限公司 | 統一編號: 00003251 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 墿光交通有限公司 | 統一編號: 00003787 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15 | 所代表法人: | 大利土地開發畜牧事業股份有限公司 | 統一編號: 00003977 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 470 | 所代表法人: | 大德慶企業股份有限公司 | 統一編號: 00004110 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 66555 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 41667 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 51000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 三光西藥行股份有限公司 | 統一編號: 00004420 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 懋龍實業股份有限公司 | 統一編號: 00004478 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 20000000 | 所代表法人: | 大中福國企業有限公司 | 統一編號: 00005700 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 三和報關有限公司 | 統一編號: 00003169 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 90909 | 所代表法人: | 大順輪船股份有限公司 | 統一編號: 00003219 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 三通報關通運有限公司 | 統一編號: 00003251 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 墿光交通有限公司 | 統一編號: 00003787 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15 | 所代表法人: | 大利土地開發畜牧事業股份有限公司 | 統一編號: 00003977 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 470 | 所代表法人: | 大德慶企業股份有限公司 | 統一編號: 00004110 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 66555 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 41667 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 51000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 三光西藥行股份有限公司 | 統一編號: 00004420 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 懋龍實業股份有限公司 | 統一編號: 00004478 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 20000000 | 所代表法人: | 大中福國企業有限公司 | 統一編號: 00005700 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
|