陳秋貴
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳秋貴的職稱是監察人, 持有股份數是180000, 公司名稱是傳佳寶國際開發股份有限公司, 統一編號是16899676.
無其他 傳佳寶國際開發 資料。
[ 搜尋所有 傳佳寶國際開發 ... ]
根據姓名 陳秋貴 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳秋貴 ...) | 作者: 陳秋貴作 | 出版機構: 陳秋貴 | 版次: | 預訂出版日: 111/10 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 59 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-01-0438-2 (精裝, NT$1200, 59面, 30X30公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| (中華民國)陳秋貴 | 活動起始日期: 2024/03/22 | 活動結束日期: 2024/04/02 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)陳秋貴 | 活動起始日期: 2024/03/22 | 活動結束日期: 2024/04/02 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)陳秋貴 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)陳秋貴 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 15680000 | 所代表法人: | 貴錞建設開發有限公司 | 統一編號: 96762934 @ 董監事資料集 |
| (中華民國)陳廷姸、劉家嫻、陳秋貴、劉閔東、紀逸鋒 | 活動起始日期: 2024/09/05 | 活動結束日期: 2024/11/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)陳廷姸、劉家嫻、陳秋貴、劉閔東、紀逸鋒 | 活動起始日期: 2024/09/05 | 活動結束日期: 2024/11/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
作者: 陳秋貴作 | 出版機構: 陳秋貴 | 版次: | 預訂出版日: 111/10 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 59 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-01-0438-2 (精裝, NT$1200, 59面, 30X30公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
(中華民國)陳秋貴 | 活動起始日期: 2024/03/22 | 活動結束日期: 2024/04/02 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)陳秋貴 | 活動起始日期: 2024/03/22 | 活動結束日期: 2024/04/02 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)陳秋貴 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)陳秋貴 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 15680000 | 所代表法人: | 貴錞建設開發有限公司 | 統一編號: 96762934 @ 董監事資料集 |
(中華民國)陳廷姸、劉家嫻、陳秋貴、劉閔東、紀逸鋒 | 活動起始日期: 2024/09/05 | 活動結束日期: 2024/11/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)陳廷姸、劉家嫻、陳秋貴、劉閔東、紀逸鋒 | 活動起始日期: 2024/09/05 | 活動結束日期: 2024/11/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 陳秋貴 ... ]
名稱 傳佳寶國際開發 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 傳佳寶國際開發)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
傳佳寶國際開發股份有限公司 臺中市大雅區四德里神林南路六四一巷一號六樓之一 | | 16899676 | 廢止 (096年11月30日 經授中字 第0963533414號) |
傳佳寶國際開發股份有限公司 登記地址: 臺中市大雅區四德里神林南路六四一巷一號六樓之一 | 統編: 16899676 | 廢止 (096年11月30日 經授中字 第0963533414號) |
姓名 陳秋貴 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳秋貴)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
貴錞建設開發有限公司 嘉義市東區東川里民權路19號1樓 | 陳秋貴 | 96762934 | 核准設立 |
永貴工程行 嘉義市西區車店里蘭州五街55號一樓 | 許陳秋貴 | 93937427 | 歇業 - 獨資 |
湘江商店 高雄市三民區達仁里吉林街59號 | 陳秋貴 | 06751773 | 核准設立 - 獨資 |
雄賓商號 高雄市前金區東金里六合2路154號 | 陳秋貴 | 06812693 | 核准設立 - 獨資 |
統商商號 高雄市仁武區文武里中華路140號1樓 | 江陳秋貴 | 08486532 | 歇業 - 獨資 |
名發家具行 臺北市大安區文昌街205號1樓 | 林陳秋貴 | 09404382 | 廢止 - 獨資 |
英君商行 臺北市大安區師大路39巷18號1樓 | 何陳秋貴 | 09431395 | 歇業 - 獨資 |
盛群塑膠工廠 桃園縣八德市大安里長安街140之22號1樓 | 陳秋貴 | 13246132 | 歇業 - 獨資 |
貴錞建設開發有限公司 登記地址: 嘉義市東區東川里民權路19號1樓 | 負責人: 陳秋貴 | 統編: 96762934 | 核准設立 |
永貴工程行 登記地址: 嘉義市西區車店里蘭州五街55號一樓 | 負責人: 許陳秋貴 | 統編: 93937427 | 歇業 - 獨資 |
湘江商店 登記地址: 高雄市三民區達仁里吉林街59號 | 負責人: 陳秋貴 | 統編: 06751773 | 核准設立 - 獨資 |
雄賓商號 登記地址: 高雄市前金區東金里六合2路154號 | 負責人: 陳秋貴 | 統編: 06812693 | 核准設立 - 獨資 |
統商商號 登記地址: 高雄市仁武區文武里中華路140號1樓 | 負責人: 江陳秋貴 | 統編: 08486532 | 歇業 - 獨資 |
名發家具行 登記地址: 臺北市大安區文昌街205號1樓 | 負責人: 林陳秋貴 | 統編: 09404382 | 廢止 - 獨資 |
英君商行 登記地址: 臺北市大安區師大路39巷18號1樓 | 負責人: 何陳秋貴 | 統編: 09431395 | 歇業 - 獨資 |
盛群塑膠工廠 登記地址: 桃園縣八德市大安里長安街140之22號1樓 | 負責人: 陳秋貴 | 統編: 13246132 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 陳秋貴 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 35 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 99 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全發塑膠工業股份有限公司 | 統一編號: 00607132 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 碧嵐企業有限公司 | 統一編號: 00620120 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 隆源報關企業股份有限公司 | 統一編號: 00650192 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 25200 | 所代表法人: | 宏大理貨實業股份有限公司 | 統一編號: 00650221 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 6400 | 所代表法人: | 宏大理貨實業股份有限公司 | 統一編號: 00650221 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 盛益鑛業股份有限公司 | 統一編號: 00650382 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 34600000 | 所代表法人: | 民昌企業有限公司 | 統一編號: 00650622 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 勝忠船務報關有限公司 | 統一編號: 00651100 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4420000 | 所代表法人: | 建翔船機工業有限公司 | 統一編號: 00651143 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1450000 | 所代表法人: | 隆洋企業有限公司 | 統一編號: 00651278 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 35 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 99 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全發塑膠工業股份有限公司 | 統一編號: 00607132 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 碧嵐企業有限公司 | 統一編號: 00620120 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 隆源報關企業股份有限公司 | 統一編號: 00650192 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 25200 | 所代表法人: | 宏大理貨實業股份有限公司 | 統一編號: 00650221 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 6400 | 所代表法人: | 宏大理貨實業股份有限公司 | 統一編號: 00650221 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 盛益鑛業股份有限公司 | 統一編號: 00650382 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 34600000 | 所代表法人: | 民昌企業有限公司 | 統一編號: 00650622 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 勝忠船務報關有限公司 | 統一編號: 00651100 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4420000 | 所代表法人: | 建翔船機工業有限公司 | 統一編號: 00651143 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1450000 | 所代表法人: | 隆洋企業有限公司 | 統一編號: 00651278 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
|