吳亮儀
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳亮儀的職稱是董事, 持有股份數是5000000, 公司名稱是鵬航有限公司, 統一編號是16903530.
| 食品業者登錄字號: H-116903530-00000-2 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 16903530 | 桃園市龍潭區中原路二段378巷7號7樓 |
食品業者登錄字號: H-116903530-00000-2 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 16903530 | 桃園市龍潭區中原路二段378巷7號7樓 |
[ 搜尋所有相關: 吳亮儀 @ 食品業者登錄資料集 ]
根據名稱 鵬航 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 鵬航 ...) | 統一編號: 28506873 | 電話號碼: 0912-520005 | 花蓮縣花蓮市民享里化道路146巷5弄13號1樓 @ 出進口廠商登記資料 |
| 主要產品: 302車體、311船舶及浮動設施、319未分類其他運輸工具及其零件 | 統一編號: 28506873 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市善化區小新里小新營318之42號 @ 登記工廠名錄 |
| 統一編號: 83490469 | 電話號碼: 03-3585214 | 桃園市桃園區藝文一街86之5號10樓 @ 出進口廠商登記資料 |
| 臺南市善化區小新里小新營318之42號 | 符合之產業類別: 31其他運輸工具及其零件製造業 @ 109年臺南市工廠登記清冊 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 飛鵬航股份有限公司 | 統一編號: 23010368 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 大鵬航運股份有限公司 | 統一編號: 24434414 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 大鵬航太有限公司 | 統一編號: 28506873 @ 董監事資料集 |
統一編號: 28506873 | 電話號碼: 0912-520005 | 花蓮縣花蓮市民享里化道路146巷5弄13號1樓 @ 出進口廠商登記資料 |
主要產品: 302車體、311船舶及浮動設施、319未分類其他運輸工具及其零件 | 統一編號: 28506873 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市善化區小新里小新營318之42號 @ 登記工廠名錄 |
統一編號: 83490469 | 電話號碼: 03-3585214 | 桃園市桃園區藝文一街86之5號10樓 @ 出進口廠商登記資料 |
臺南市善化區小新里小新營318之42號 | 符合之產業類別: 31其他運輸工具及其零件製造業 @ 109年臺南市工廠登記清冊 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 飛鵬航股份有限公司 | 統一編號: 23010368 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 大鵬航運股份有限公司 | 統一編號: 24434414 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 大鵬航太有限公司 | 統一編號: 28506873 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 鵬航 ... ]
根據姓名 吳亮儀 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 吳亮儀 ...) | 開始時間: 2018/6/29 | 結束時間: 2018/11/15 | 電話: 886-8-2324174 | | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: 一般民眾 | 停車資訊: | 描述: 金囍假期浪漫金門島,以金門閩式聚落與西式洋樓建築及戰地風光,結合金門婚慶文化,及時尚設計感婚紗、婚攝旅遊,深度走讀金門秘境,吸引國內外遊客前來參加,打造金門浪漫觀光遊程,讓每對佳偶體驗金囍假期、浪漫秘... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 團體會址: 高雄市三民區興昌街46號15樓 | 成立日期: 1080805 | 理事長: 吳亮儀 @ 全國性人民團體名冊 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4300000 | 所代表法人: | 新添實業有限公司 | 統一編號: 23433303 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 吾吉創意有限公司 | 統一編號: 83755622 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 久展營造有限公司 | 統一編號: 90058045 @ 董監事資料集 |
| 聯絡電話: (02)81619815 | 理事長: 吳亮儀 | 工會屬性: 企業工會 | 臺北市萬華區萬大路184號2樓 @ 臺北市各工會名單及聯絡方式 |
| 負責人: 吳亮儀 | 設立時間: 1080805 @ 全國性社會團體名冊-按理事長性別 |
開始時間: 2018/6/29 | 結束時間: 2018/11/15 | 電話: 886-8-2324174 | | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: 一般民眾 | 停車資訊: | 描述: 金囍假期浪漫金門島,以金門閩式聚落與西式洋樓建築及戰地風光,結合金門婚慶文化,及時尚設計感婚紗、婚攝旅遊,深度走讀金門秘境,吸引國內外遊客前來參加,打造金門浪漫觀光遊程,讓每對佳偶體驗金囍假期、浪漫秘... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
團體會址: 高雄市三民區興昌街46號15樓 | 成立日期: 1080805 | 理事長: 吳亮儀 @ 全國性人民團體名冊 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4300000 | 所代表法人: | 新添實業有限公司 | 統一編號: 23433303 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 吾吉創意有限公司 | 統一編號: 83755622 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 久展營造有限公司 | 統一編號: 90058045 @ 董監事資料集 |
聯絡電話: (02)81619815 | 理事長: 吳亮儀 | 工會屬性: 企業工會 | 臺北市萬華區萬大路184號2樓 @ 臺北市各工會名單及聯絡方式 |
負責人: 吳亮儀 | 設立時間: 1080805 @ 全國性社會團體名冊-按理事長性別 |
[ 搜尋所有 吳亮儀 ... ]
名稱 鵬航 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 鵬航)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
大鵬航太有限公司 花蓮縣花蓮市民享里化道路146巷5弄13號1樓 | 藍玉婷 | 28506873 | 核准設立 |
銳鵬航太科技股份有限公司 桃園市桃園區藝文一街86之5號10樓 | 蕭毓中 | 83490469 | 核准設立 |
鵬航有限公司 桃園市龍潭區中原路二段378巷7號7樓 | 吳亮儀 | 16903530 | 核准設立 |
鵬航企業社 高雄市三民區寶安里民和街38巷11號 | 謝嘉珍 | 18442324 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11062006200) |
大鵬航拍科技有限公司 宜蘭縣蘇澳鎮隘丁里忠孝路166巷3號 | | 29082304 | 解散 (文號: 2009-8-19 經授中字 第0983290271號) |
合鵬航業有限公司 高雄市鹽埕區大智路122號3樓 | | 81273727 | 解散 (文號: 2005-8-15 建二公字 第0940056243號) |
宏鵬航空貨運承攬有限公司 高雄市小港區廠前路77號 | null | 22525992 | 解散 (核准解散日期: 2013-05-21) |
大鵬航空貨運承攬有限公司 臺北市中山區長安東路2段77號7樓之2 | | 23011660 | 解散 (092年12月09日 府建商字 第09226579400號) |
大鵬航太有限公司 登記地址: 花蓮縣花蓮市民享里化道路146巷5弄13號1樓 | 負責人: 藍玉婷 | 統編: 28506873 | 核准設立 |
銳鵬航太科技股份有限公司 登記地址: 桃園市桃園區藝文一街86之5號10樓 | 負責人: 蕭毓中 | 統編: 83490469 | 核准設立 |
鵬航有限公司 登記地址: 桃園市龍潭區中原路二段378巷7號7樓 | 負責人: 吳亮儀 | 統編: 16903530 | 核准設立 |
鵬航企業社 登記地址: 高雄市三民區寶安里民和街38巷11號 | 負責人: 謝嘉珍 | 統編: 18442324 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11062006200) |
大鵬航拍科技有限公司 登記地址: 宜蘭縣蘇澳鎮隘丁里忠孝路166巷3號 | 統編: 29082304 | 解散 (文號: 2009-8-19 經授中字 第0983290271號) |
合鵬航業有限公司 登記地址: 高雄市鹽埕區大智路122號3樓 | 統編: 81273727 | 解散 (文號: 2005-8-15 建二公字 第0940056243號) |
宏鵬航空貨運承攬有限公司 登記地址: 高雄市小港區廠前路77號 | 負責人: null | 統編: 22525992 | 解散 (核准解散日期: 2013-05-21) |
大鵬航空貨運承攬有限公司 登記地址: 臺北市中山區長安東路2段77號7樓之2 | 統編: 23011660 | 解散 (092年12月09日 府建商字 第09226579400號) |
[ 查詢所有 鵬航 ... ]
姓名 吳亮儀 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 5 筆) (或要:查詢所有 吳亮儀)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
阿亮海產店 臺東縣成功鎮三仙里芝田路186之7號 | 吳亮儀 | 37610341 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110192237) |
新添實業有限公司 桃園市龍潭區中原路二段378巷7號7樓 | 吳亮儀 | 23433303 | 核准設立 |
吾吉創意有限公司 澎湖縣馬公市光明路6-2號1樓 | 吳亮儀 | 83755622 | 核准設立 |
久展營造有限公司 高雄市前鎮區二聖一路107巷9弄16號2樓 | 吳亮儀 | 90058045 | 核准設立 |
艾迪兒企業社 高雄市三民區興昌街46號15樓 | 吳亮儀 | 93952334 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10761196100) |
阿亮海產店 登記地址: 臺東縣成功鎮三仙里芝田路186之7號 | 負責人: 吳亮儀 | 統編: 37610341 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110192237) |
新添實業有限公司 登記地址: 桃園市龍潭區中原路二段378巷7號7樓 | 負責人: 吳亮儀 | 統編: 23433303 | 核准設立 |
吾吉創意有限公司 登記地址: 澎湖縣馬公市光明路6-2號1樓 | 負責人: 吳亮儀 | 統編: 83755622 | 核准設立 |
久展營造有限公司 登記地址: 高雄市前鎮區二聖一路107巷9弄16號2樓 | 負責人: 吳亮儀 | 統編: 90058045 | 核准設立 |
艾迪兒企業社 登記地址: 高雄市三民區興昌街46號15樓 | 負責人: 吳亮儀 | 統編: 93952334 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10761196100) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 金山造船股份有限公司 | 統一編號: 00690976 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 泰煜建材股份有限公司 | 統一編號: 00691341 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: | 永基報關行有限公司 | 統一編號: 00691497 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 玉山銀樓有限公司 | 統一編號: 00691546 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 錦家貿易有限公司 | 統一編號: 00691567 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 聯同鐵材有限公司 | 統一編號: 00691784 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5500000 | 所代表法人: | 春陽海事工程有限公司 | 統一編號: 00691905 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 540000 | 所代表法人: | 好記營造股份有限公司 | 統一編號: 00691911 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2160000 | 所代表法人: 信友投資股份有限公司 | 好記營造股份有限公司 | 統一編號: 00691911 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 威源漁業股份有限公司 | 統一編號: 00692067 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 金山造船股份有限公司 | 統一編號: 00690976 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 泰煜建材股份有限公司 | 統一編號: 00691341 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: | 永基報關行有限公司 | 統一編號: 00691497 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 玉山銀樓有限公司 | 統一編號: 00691546 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 錦家貿易有限公司 | 統一編號: 00691567 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 聯同鐵材有限公司 | 統一編號: 00691784 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5500000 | 所代表法人: | 春陽海事工程有限公司 | 統一編號: 00691905 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 540000 | 所代表法人: | 好記營造股份有限公司 | 統一編號: 00691911 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2160000 | 所代表法人: 信友投資股份有限公司 | 好記營造股份有限公司 | 統一編號: 00691911 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 威源漁業股份有限公司 | 統一編號: 00692067 |
|