郭淑卿
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名郭淑卿的職稱是董事, 持有股份數是600000, 公司名稱是芳昱興業有限公司, 統一編號是16928589.
| 統一編號: 16928589 | 電話號碼: 03-3257584 | 桃園市桃園區新埔里經國路399號2樓之3 |
統一編號: 16928589 | 電話號碼: 03-3257584 | 桃園市桃園區新埔里經國路399號2樓之3 |
[ 搜尋所有相關: 郭淑卿 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 芳昱興業 資料。
[ 搜尋所有 芳昱興業 ... ]
根據姓名 郭淑卿 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 郭淑卿 ...) | 電話: | 等級: 乙 | 證照號碼: N098000043 | 到期日期: 20290506 | 取消日期: 0 | 統一編號: 22347287 | 地址: 新生南路1段120巷3號1樓 @ 電信工程業業者名單 |
| 電話: | 等級: 乙 | 證照號碼: N099000248 | 到期日期: 20251108 | 取消日期: 0 | 統一編號: 23200402 | 地址: 三民路51巷5弄6號1樓 @ 電信工程業業者名單 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 049-2658600 | 機構負責人姓名: 郭淑卿 | 機構代碼: A31000006 | 機構種類: A3 | 地址全址: 南投縣竹山鎮集山路3段272巷16號4-5樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 049-2658600 | 機構負責人姓名: 郭淑卿 | 機構代碼: A31000006 | 機構種類: A3 | 地址全址: 南投縣竹山鎮集山路3段272巷16號4-5樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 049-2658600 | 機構負責人姓名: 郭淑卿 | 機構代碼: A31000006 | 機構種類: A3 | 地址全址: 南投縣竹山鎮集山路3段272巷16號4-5樓 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 049-2658600 | 機構負責人姓名: 郭淑卿 | 機構代碼: A31000006 | 機構種類: A3 | 地址全址: 南投縣竹山鎮集山路3段272巷16號4-5樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2021/01/01 | 特約迄日: 2022/12/31 | 機構電話: 049-2658600 | 機構負責人姓名: 郭淑卿 | 機構代碼: A31000006 | 機構種類: A3 | 地址全址: 南投縣竹山鎮集山路3段272巷16號4-5樓 @ 長照ABC據點 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 165000 | 所代表法人: | 桃園農產運銷股份有限公司 | 統一編號: 16944357 @ 董監事資料集 |
電話: | 等級: 乙 | 證照號碼: N098000043 | 到期日期: 20290506 | 取消日期: 0 | 統一編號: 22347287 | 地址: 新生南路1段120巷3號1樓 @ 電信工程業業者名單 |
電話: | 等級: 乙 | 證照號碼: N099000248 | 到期日期: 20251108 | 取消日期: 0 | 統一編號: 23200402 | 地址: 三民路51巷5弄6號1樓 @ 電信工程業業者名單 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 049-2658600 | 機構負責人姓名: 郭淑卿 | 機構代碼: A31000006 | 機構種類: A3 | 地址全址: 南投縣竹山鎮集山路3段272巷16號4-5樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 049-2658600 | 機構負責人姓名: 郭淑卿 | 機構代碼: A31000006 | 機構種類: A3 | 地址全址: 南投縣竹山鎮集山路3段272巷16號4-5樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 049-2658600 | 機構負責人姓名: 郭淑卿 | 機構代碼: A31000006 | 機構種類: A3 | 地址全址: 南投縣竹山鎮集山路3段272巷16號4-5樓 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 049-2658600 | 機構負責人姓名: 郭淑卿 | 機構代碼: A31000006 | 機構種類: A3 | 地址全址: 南投縣竹山鎮集山路3段272巷16號4-5樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2021/01/01 | 特約迄日: 2022/12/31 | 機構電話: 049-2658600 | 機構負責人姓名: 郭淑卿 | 機構代碼: A31000006 | 機構種類: A3 | 地址全址: 南投縣竹山鎮集山路3段272巷16號4-5樓 @ 長照ABC據點 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 165000 | 所代表法人: | 桃園農產運銷股份有限公司 | 統一編號: 16944357 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 郭淑卿 ... ]
名稱 芳昱興業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 芳昱興業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
芳昱興業有限公司 桃園市桃園區新埔里經國路399號2樓之3 | 郭淑卿 | 16928589 | 核准設立 |
芳昱興業有限公司 登記地址: 桃園市桃園區新埔里經國路399號2樓之3 | 負責人: 郭淑卿 | 統編: 16928589 | 核准設立 |
姓名 郭淑卿 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 郭淑卿)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
永航商行 臺北市大同區貴德街77號1樓 | 郭淑卿 | 01646014 | 歇業 - 獨資 |
榮國行 桃園縣中壢市忠福里福星六路134號 | 王郭淑卿 | 02657039 | 歇業 - 獨資 |
玉紳電器行 桃園市桃園區新埔里經國路399號2樓之3 | 郭淑卿 | 09920794 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1049000652) |
怡芳便利商店 臺北市大安區濟南路3段9號1樓 | 郭淑卿 | 13820760 | 歇業 - 合夥 |
屏東玻璃行 屏東縣屏東市大武里武愛街一四五號一樓 | 郭淑卿 | 14475323 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11168415000) |
久譽建設事業股份有限公司 高雄市鹽埕區莒光街108號 | 郭淑卿 | 16107703 | 解散 (核准解散日期: 2021-09-03) |
可聖有限公司 新北市汐止區大安街52巷2號4樓 | 郭淑卿 | 21263372 | 核准設立 |
永航商行 登記地址: 臺北市大同區貴德街77號1樓 | 負責人: 郭淑卿 | 統編: 01646014 | 歇業 - 獨資 |
榮國行 登記地址: 桃園縣中壢市忠福里福星六路134號 | 負責人: 王郭淑卿 | 統編: 02657039 | 歇業 - 獨資 |
玉紳電器行 登記地址: 桃園市桃園區新埔里經國路399號2樓之3 | 負責人: 郭淑卿 | 統編: 09920794 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1049000652) |
怡芳便利商店 登記地址: 臺北市大安區濟南路3段9號1樓 | 負責人: 郭淑卿 | 統編: 13820760 | 歇業 - 合夥 |
屏東玻璃行 登記地址: 屏東縣屏東市大武里武愛街一四五號一樓 | 負責人: 郭淑卿 | 統編: 14475323 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11168415000) |
久譽建設事業股份有限公司 登記地址: 高雄市鹽埕區莒光街108號 | 負責人: 郭淑卿 | 統編: 16107703 | 解散 (核准解散日期: 2021-09-03) |
可聖有限公司 登記地址: 新北市汐止區大安街52巷2號4樓 | 負責人: 郭淑卿 | 統編: 21263372 | 核准設立 |
[ 查詢所有 郭淑卿 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1700000 | 所代表法人: | 允明企業有限公司 | 統一編號: 00670198 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 滙豐倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00670423 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 溢宗水電工程有限公司 | 統一編號: 00674194 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2695 | 所代表法人: | 光盛木業股份有限公司 | 統一編號: 00674223 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 原立理貨有限公司 | 統一編號: 00674286 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 18 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1700000 | 所代表法人: | 允明企業有限公司 | 統一編號: 00670198 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 滙豐倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00670423 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 溢宗水電工程有限公司 | 統一編號: 00674194 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2695 | 所代表法人: | 光盛木業股份有限公司 | 統一編號: 00674223 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 原立理貨有限公司 | 統一編號: 00674286 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 18 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
|