葉千華
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名葉千華的職稱是董事, 持有股份數是27920, 公司名稱是盈佳投資股份有限公司, 統一編號是16935701.
董監事資料集 資料集的 葉千華 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 葉千華 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 盈佳投資股份有限公司 | 統一編號: 16935701 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 盈佳投資股份有限公司 | 統一編號: 16935701 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2772080 | 所代表法人: | 盈佳投資股份有限公司 | 統一編號: 16935701 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 盈佳投資股份有限公司 | 統一編號: 16935701 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 盈佳投資股份有限公司 | 統一編號: 16935701 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2772080 | 所代表法人: | 盈佳投資股份有限公司 | 統一編號: 16935701 |
[ 搜尋所有相關: 葉千華 @ 董監事資料集 ]
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 盈佳投資股份有限公司 | 統一編號: 23416509 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 盈佳投資股份有限公司 | 統一編號: 23416509 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 盈佳投資 ... ]
根據姓名 葉千華 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 葉千華 ...) | (中華民國)馬樂原、葉千華、沈書民 | 活動起始日期: 2024/05/11 | 活動結束日期: 2024/06/08 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)馬樂原、葉千華、沈書民 | 活動起始日期: 2024/05/11 | 活動結束日期: 2024/06/08 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)葉千華 | 活動起始日期: 2024/04/05 | 活動結束日期: 2024/04/21 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)葉千華 | 活動起始日期: 2024/04/05 | 活動結束日期: 2024/04/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 團體會址: 桃園市八德區介壽路2段410號 | 成立日期: 1050128 | 理事長: 葉千華 @ 全國性人民團體名冊 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 怡華科技有限公司 | 統一編號: 27619548 @ 董監事資料集 |
| 負責人: 葉千華 | 設立時間: 1050128 @ 全國性社會團體名冊-按理事長性別 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 21556 | 所代表法人: | 晶宜科技股份有限公司 | 統一編號: 70605657 @ 董監事資料集 |
(中華民國)馬樂原、葉千華、沈書民 | 活動起始日期: 2024/05/11 | 活動結束日期: 2024/06/08 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)馬樂原、葉千華、沈書民 | 活動起始日期: 2024/05/11 | 活動結束日期: 2024/06/08 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)葉千華 | 活動起始日期: 2024/04/05 | 活動結束日期: 2024/04/21 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)葉千華 | 活動起始日期: 2024/04/05 | 活動結束日期: 2024/04/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
團體會址: 桃園市八德區介壽路2段410號 | 成立日期: 1050128 | 理事長: 葉千華 @ 全國性人民團體名冊 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 怡華科技有限公司 | 統一編號: 27619548 @ 董監事資料集 |
負責人: 葉千華 | 設立時間: 1050128 @ 全國性社會團體名冊-按理事長性別 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 21556 | 所代表法人: | 晶宜科技股份有限公司 | 統一編號: 70605657 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 葉千華 ... ]
名稱 盈佳投資 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 盈佳投資)
盈佳投資股份有限公司 登記地址: 臺北市內湖區文湖街10號5樓 | 負責人: 賴文賢 | 統編: 16935701 | 核准設立 |
盈佳投資股份有限公司 登記地址: 新北市新莊區新泰路336號4樓 | 統編: 23416509 | 撤銷 |
姓名 葉千華 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 葉千華)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
寶來三六咖啡愛玉 高雄市六龜區中正路36號1樓 | 葉千華 | 09084183 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11061921300) |
進行式音樂坊 高雄市鳳山區天興里五甲二路635號1樓 | 葉千華 | 70985684 | 歇業 - 獨資 |
晶品飲料店 彰化縣彰化市長樂里和平路33號1樓 | 葉千華 | 72387571 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110817617) |
神藝堂草藥社 高雄市大樹區九大路33號1樓 | 葉千華 | 99210767 | 歇業 - 獨資 |
寶來三六咖啡愛玉 登記地址: 高雄市六龜區中正路36號1樓 | 負責人: 葉千華 | 統編: 09084183 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11061921300) |
進行式音樂坊 登記地址: 高雄市鳳山區天興里五甲二路635號1樓 | 負責人: 葉千華 | 統編: 70985684 | 歇業 - 獨資 |
晶品飲料店 登記地址: 彰化縣彰化市長樂里和平路33號1樓 | 負責人: 葉千華 | 統編: 72387571 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110817617) |
神藝堂草藥社 登記地址: 高雄市大樹區九大路33號1樓 | 負責人: 葉千華 | 統編: 99210767 | 歇業 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1150 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 忠信鋁專業有限公司 | 統一編號: 00143751 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 金馬航業股份有限公司 | 統一編號: 00144338 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 協生貿易股份有限公司 | 統一編號: 00145060 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 昌毅船舶機械股份有限公司 | 統一編號: 00145173 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 900000 | 所代表法人: | 奇珍銀樓鐘錶有限公司 | 統一編號: 00145477 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 東興大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00145548 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2240 | 所代表法人: | 聯成航業股份有限公司 | 統一編號: 00145976 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聯成航業股份有限公司 | 統一編號: 00145976 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明泰漁業股份有限公司 | 統一編號: 00146069 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 青山有限公司 | 統一編號: 00146074 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1150 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 忠信鋁專業有限公司 | 統一編號: 00143751 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 金馬航業股份有限公司 | 統一編號: 00144338 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 協生貿易股份有限公司 | 統一編號: 00145060 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 昌毅船舶機械股份有限公司 | 統一編號: 00145173 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 900000 | 所代表法人: | 奇珍銀樓鐘錶有限公司 | 統一編號: 00145477 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 東興大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00145548 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2240 | 所代表法人: | 聯成航業股份有限公司 | 統一編號: 00145976 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聯成航業股份有限公司 | 統一編號: 00145976 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明泰漁業股份有限公司 | 統一編號: 00146069 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 青山有限公司 | 統一編號: 00146074 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
|