林惠津
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林惠津的職稱是董事, 持有股份數是2400000, 公司名稱是合聚發實業有限公司, 統一編號是16948065.
| 統一編號: 16948065 | 電話號碼: 03-3258898 | 桃園市桃園區汴洲里春日路1434巷138號 |
統一編號: 16948065 | 電話號碼: 03-3258898 | 桃園市桃園區汴洲里春日路1434巷138號 |
[ 搜尋所有相關: 林惠津 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 主要產品: 220塑膠製品 | 統一編號: 16948065 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市桃園區汴洲里春日路1434巷138號 |
主要產品: 220塑膠製品 | 統一編號: 16948065 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市桃園區汴洲里春日路1434巷138號 |
[ 搜尋所有相關: 林惠津 @ 登記工廠名錄 ]
無其他 合聚發實業 資料。
[ 搜尋所有 合聚發實業 ... ]
根據姓名 林惠津 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 林惠津 ...) | (中華民國)林惠津 | 活動起始日期: 2024/03/09 | 活動結束日期: 2024/04/07 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)林惠津 | 活動起始日期: 2024/03/09 | 活動結束日期: 2024/04/07 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)林惠津 | 活動起始日期: 2024/03/15 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)林惠津 | 活動起始日期: 2024/03/15 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)林惠津 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)林惠津 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 總機電話: (02)8228-6088 | 公司代號: 3287 | 產業別: 25 | 營利事業統一編號: 70360251 | 住址: 新北市中和區建二路113號6樓 | 董事長: 王忠傑 | 成立日期: 19990510 | 出表日期: 1130922 @ 上櫃公司基本資料 |
(中華民國)林惠津 | 活動起始日期: 2024/03/09 | 活動結束日期: 2024/04/07 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)林惠津 | 活動起始日期: 2024/03/09 | 活動結束日期: 2024/04/07 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)林惠津 | 活動起始日期: 2024/03/15 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)林惠津 | 活動起始日期: 2024/03/15 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)林惠津 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)林惠津 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
總機電話: (02)8228-6088 | 公司代號: 3287 | 產業別: 25 | 營利事業統一編號: 70360251 | 住址: 新北市中和區建二路113號6樓 | 董事長: 王忠傑 | 成立日期: 19990510 | 出表日期: 1130922 @ 上櫃公司基本資料 |
[ 搜尋所有 林惠津 ... ]
合聚發實業有限公司 | 地址: 33050 桃園市桃園區春日路1434巷138號 | 電話: 03-325-8893 |
名稱 合聚發實業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 合聚發實業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
合聚發實業有限公司 桃園市桃園區汴洲里春日路1434巷138號 | 林惠津 | 16948065 | 核准設立 |
合聚發實業有限公司 登記地址: 桃園市桃園區汴洲里春日路1434巷138號 | 負責人: 林惠津 | 統編: 16948065 | 核准設立 |
姓名 林惠津 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 林惠津)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
一順托運行 津梅路七十四之三十二號一樓(僅供辦公室聯絡) | 林惠津 | 40000033 | 廢止 - 獨資 |
德川醫療儀器行 臺中市北屯區水景里東山路一段198之6號一樓 | 林惠津 | 02949590 | 歇業 - 獨資 |
慶邦文具商行 臺北市中山區合江街102巷2號1樓 | 林惠津 | 12503766 | 歇業 - 獨資 |
宇正營造有限公司 南投縣南投市營南里營盤路151巷79弄23號1樓 | 林惠津 | 16367398 | 核准設立 |
六九小吃部 高雄市左營區明誠2路482號1樓 | 林惠津 | 18122048 | 歇業 - 獨資 |
展邦企業有限公司 臺北市中山區錦州街312號1樓 | 林惠津 | 30998950 | 核准設立 |
信大曬圖行 宜蘭縣宜蘭市民權里渭水路23―13號 | 林惠津 | 40152501 | 歇業 - 獨資 |
一順托運行 登記地址: 津梅路七十四之三十二號一樓(僅供辦公室聯絡) | 負責人: 林惠津 | 統編: 40000033 | 廢止 - 獨資 |
德川醫療儀器行 登記地址: 臺中市北屯區水景里東山路一段198之6號一樓 | 負責人: 林惠津 | 統編: 02949590 | 歇業 - 獨資 |
慶邦文具商行 登記地址: 臺北市中山區合江街102巷2號1樓 | 負責人: 林惠津 | 統編: 12503766 | 歇業 - 獨資 |
宇正營造有限公司 登記地址: 南投縣南投市營南里營盤路151巷79弄23號1樓 | 負責人: 林惠津 | 統編: 16367398 | 核准設立 |
六九小吃部 登記地址: 高雄市左營區明誠2路482號1樓 | 負責人: 林惠津 | 統編: 18122048 | 歇業 - 獨資 |
展邦企業有限公司 登記地址: 臺北市中山區錦州街312號1樓 | 負責人: 林惠津 | 統編: 30998950 | 核准設立 |
信大曬圖行 登記地址: 宜蘭縣宜蘭市民權里渭水路23―13號 | 負責人: 林惠津 | 統編: 40152501 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 林惠津 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 啟和煤氣有限公司 | 統一編號: 00266401 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 陸海空報關行股份有限公司 | 統一編號: 00272001 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 7900 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9600 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2238 | 所代表法人: | 基隆大世界戲院事業股份有限公司 | 統一編號: 00282508 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 啟和煤氣有限公司 | 統一編號: 00266401 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 陸海空報關行股份有限公司 | 統一編號: 00272001 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 7900 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9600 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2238 | 所代表法人: | 基隆大世界戲院事業股份有限公司 | 統一編號: 00282508 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
|