劉惠霖
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名劉惠霖的職稱是董事, 持有股份數是1500000, 公司名稱是正原交通有限公司, 統一編號是20800472.
根據名稱 正原交通 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 正原交通 ...) | 開始時間: 2019-01-02T16:00:00+08:00 | 結束時間: 2019-01-31T18:00:00+08:00 | 電話: 886-2-23491500 | 地點: 交通部觀光局 | 地址: 臺北市忠孝東路4段290號9樓 | 參與者: | 收費: | 描述: 一、為活絡國內旅遊市場、推動國內旅遊旅次成長,本局規劃自108年1月1日起推動「擴大國旅暖冬遊」方案,鼓勵出國旅客轉往國內旅遊,並提高青年族群、親子族群及樂齡族群進行國內旅遊之誘因。二、有關旨揭方案實... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 開始時間: 2019/01/02 | 結束時間: 2019/01/31 | 電話: 886-2-23491500 | 臺北市 | 地點: 交通部觀光局 | 地址: 臺北市忠孝東路4段290號9樓 | 參與者: | 停車資訊: | 描述: 一、為活絡國內旅遊市場、推動國內旅遊旅次成長,本局規劃自108年1月1日起推動「擴大國旅暖冬遊」方案,鼓勵出國旅客轉往國內旅遊,並提高青年族群、親子族群及樂齡族群進行國內旅遊之誘因。二、有關旨揭方案實... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
開始時間: 2019-01-02T16:00:00+08:00 | 結束時間: 2019-01-31T18:00:00+08:00 | 電話: 886-2-23491500 | 地點: 交通部觀光局 | 地址: 臺北市忠孝東路4段290號9樓 | 參與者: | 收費: | 描述: 一、為活絡國內旅遊市場、推動國內旅遊旅次成長,本局規劃自108年1月1日起推動「擴大國旅暖冬遊」方案,鼓勵出國旅客轉往國內旅遊,並提高青年族群、親子族群及樂齡族群進行國內旅遊之誘因。二、有關旨揭方案實... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
開始時間: 2019/01/02 | 結束時間: 2019/01/31 | 電話: 886-2-23491500 | 臺北市 | 地點: 交通部觀光局 | 地址: 臺北市忠孝東路4段290號9樓 | 參與者: | 停車資訊: | 描述: 一、為活絡國內旅遊市場、推動國內旅遊旅次成長,本局規劃自108年1月1日起推動「擴大國旅暖冬遊」方案,鼓勵出國旅客轉往國內旅遊,並提高青年族群、親子族群及樂齡族群進行國內旅遊之誘因。二、有關旨揭方案實... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
[ 搜尋所有 正原交通 ... ]
根據姓名 劉惠霖 找到的相關資料
(以下顯示 5 筆) (或要:直接搜尋所有 劉惠霖 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 正倫交通有限公司 | 統一編號: 04780669 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 正統交通有限公司 | 統一編號: 07059912 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 品人交通有限公司 | 統一編號: 12229748 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 正義交通有限公司 | 統一編號: 15829251 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1100000 | 所代表法人: | 正兆交通有限公司 | 統一編號: 20824328 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 正倫交通有限公司 | 統一編號: 04780669 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 正統交通有限公司 | 統一編號: 07059912 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 品人交通有限公司 | 統一編號: 12229748 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 正義交通有限公司 | 統一編號: 15829251 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1100000 | 所代表法人: | 正兆交通有限公司 | 統一編號: 20824328 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 劉惠霖 ... ]
名稱 正原交通 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 正原交通)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
正原交通有限公司 臺北市松山區南京東路4段120巷19弄23號 | 劉惠霖 | 20800472 | 核准設立 |
正原交通有限公司 登記地址: 臺北市松山區南京東路4段120巷19弄23號 | 負責人: 劉惠霖 | 統編: 20800472 | 核准設立 |
姓名 劉惠霖 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 6 筆) (或要:查詢所有 劉惠霖)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
正倫交通有限公司 臺北市松山區南京東路4段120巷19弄23號 | 劉惠霖 | 04780669 | 核准設立 |
正統交通有限公司 臺北市松山區南京東路4段120巷19弄23號 | 劉惠霖 | 07059912 | 核准設立 |
品人交通有限公司 臺北市松山區南京東路4段120巷19弄23號1樓 | 劉惠霖 | 12229748 | 核准設立 |
正義交通有限公司 臺北市松山區南京東路4段120巷19弄23號 | 劉惠霖 | 15829251 | 核准設立 |
茹莘企業社 桃園縣桃園市會稽里大有路573號2樓之1 | 劉惠霖 | 19681580 | 撤銷 - 獨資 |
正兆交通有限公司 臺北市松山區南京東路4段120巷19弄23號 | 劉惠霖 | 20824328 | 核准設立 |
正倫交通有限公司 登記地址: 臺北市松山區南京東路4段120巷19弄23號 | 負責人: 劉惠霖 | 統編: 04780669 | 核准設立 |
正統交通有限公司 登記地址: 臺北市松山區南京東路4段120巷19弄23號 | 負責人: 劉惠霖 | 統編: 07059912 | 核准設立 |
品人交通有限公司 登記地址: 臺北市松山區南京東路4段120巷19弄23號1樓 | 負責人: 劉惠霖 | 統編: 12229748 | 核准設立 |
正義交通有限公司 登記地址: 臺北市松山區南京東路4段120巷19弄23號 | 負責人: 劉惠霖 | 統編: 15829251 | 核准設立 |
茹莘企業社 登記地址: 桃園縣桃園市會稽里大有路573號2樓之1 | 負責人: 劉惠霖 | 統編: 19681580 | 撤銷 - 獨資 |
正兆交通有限公司 登記地址: 臺北市松山區南京東路4段120巷19弄23號 | 負責人: 劉惠霖 | 統編: 20824328 | 核准設立 |
[ 查詢所有 劉惠霖 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 利記化學股份有限公司 | 統一編號: 00135801 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1150 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 忠信鋁專業有限公司 | 統一編號: 00143751 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 金馬航業股份有限公司 | 統一編號: 00144338 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 協生貿易股份有限公司 | 統一編號: 00145060 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 昌毅船舶機械股份有限公司 | 統一編號: 00145173 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 900000 | 所代表法人: | 奇珍銀樓鐘錶有限公司 | 統一編號: 00145477 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 東興大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00145548 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2240 | 所代表法人: | 聯成航業股份有限公司 | 統一編號: 00145976 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聯成航業股份有限公司 | 統一編號: 00145976 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明泰漁業股份有限公司 | 統一編號: 00146069 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 青山有限公司 | 統一編號: 00146074 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 利記化學股份有限公司 | 統一編號: 00135801 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1150 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 忠信鋁專業有限公司 | 統一編號: 00143751 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 金馬航業股份有限公司 | 統一編號: 00144338 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 協生貿易股份有限公司 | 統一編號: 00145060 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 昌毅船舶機械股份有限公司 | 統一編號: 00145173 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 900000 | 所代表法人: | 奇珍銀樓鐘錶有限公司 | 統一編號: 00145477 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 東興大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00145548 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2240 | 所代表法人: | 聯成航業股份有限公司 | 統一編號: 00145976 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聯成航業股份有限公司 | 統一編號: 00145976 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明泰漁業股份有限公司 | 統一編號: 00146069 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 青山有限公司 | 統一編號: 00146074 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
|