林德峰
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林德峰的職稱是董事, 持有股份數是3025688, 所代表法人是稹懋投資業有限公司, 公司名稱是關友股份有限公司, 統一編號是20861857.
董監事資料集 資料集的 林德峰 相關資料
(以下顯示 8 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 林德峰 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 82008 | 所代表法人: | 關友股份有限公司 | 統一編號: 20861857 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1218043 | 所代表法人: 奕成投資股份有限公司 | 關友股份有限公司 | 統一編號: 20861857 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 78000 | 所代表法人: | 關友股份有限公司 | 統一編號: 20861857 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1884696 | 所代表法人: 佳原投資有限公司 | 關友股份有限公司 | 統一編號: 20861857 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 556387 | 所代表法人: 睿鎰投資有限公司 | 關友股份有限公司 | 統一編號: 20861857 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: 偉綜投資股份有限公司 | 關友股份有限公司 | 統一編號: 20861857 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3576760 | 所代表法人: 關中股份有限公司 | 關友股份有限公司 | 統一編號: 20861857 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: 奇弘投資有限公司 | 關友股份有限公司 | 統一編號: 20861857 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 82008 | 所代表法人: | 關友股份有限公司 | 統一編號: 20861857 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1218043 | 所代表法人: 奕成投資股份有限公司 | 關友股份有限公司 | 統一編號: 20861857 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 78000 | 所代表法人: | 關友股份有限公司 | 統一編號: 20861857 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1884696 | 所代表法人: 佳原投資有限公司 | 關友股份有限公司 | 統一編號: 20861857 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 556387 | 所代表法人: 睿鎰投資有限公司 | 關友股份有限公司 | 統一編號: 20861857 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: 偉綜投資股份有限公司 | 關友股份有限公司 | 統一編號: 20861857 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3576760 | 所代表法人: 關中股份有限公司 | 關友股份有限公司 | 統一編號: 20861857 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: 奇弘投資有限公司 | 關友股份有限公司 | 統一編號: 20861857 |
[ 搜尋所有相關: 林德峰 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 20861857 | 電話號碼: 04-26811126 | 臺中市大甲區日南里工一路28號 |
統一編號: 20861857 | 電話號碼: 04-26811126 | 臺中市大甲區日南里工一路28號 |
[ 搜尋所有相關: 林德峰 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 臺中市大甲區日南里工一路28號、幼三路1號 | 符合之產業類別: 25金屬製品製造業,29機械設備製造業 | 登記編號: 99635087 | 統一編號: 20861857 |
臺中市大甲區日南里工一路28號、幼三路1號 | 符合之產業類別: 25金屬製品製造業,29機械設備製造業 | 登記編號: 99635087 | 統一編號: 20861857 |
[ 搜尋所有相關: 林德峰 @ 臺中市工廠廠商名冊 ]
登記工廠名錄 資料集的 林德峰 相關資料
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「登記工廠名錄」中搜尋所有相關於 林德峰 ...) | 主要產品: 259其他金屬製品 | 統一編號: 20861857 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市大甲區日南里工一路24號 |
| 主要產品: 254金屬加工處理、291金屬加工用機械設備、293通用機械設備 | 統一編號: 20861857 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市大甲區日南里工一路28號、幼三路1號 |
主要產品: 259其他金屬製品 | 統一編號: 20861857 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市大甲區日南里工一路24號 |
主要產品: 254金屬加工處理、291金屬加工用機械設備、293通用機械設備 | 統一編號: 20861857 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市大甲區日南里工一路28號、幼三路1號 |
[ 搜尋所有相關: 林德峰 @ 登記工廠名錄 ]
根據名稱 關友 找到的相關資料
(以下顯示 5 筆) (或要:直接搜尋所有 關友 ...) | 國立臺灣博物館.桃園市立圖書館 | 活動起始日期: 2024/08/17 | 活動結束日期: 2025/03/09 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 國立臺灣博物館.桃園市立圖書館 | 活動起始日期: 2024/08/17 | 活動結束日期: 2025/03/09 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)國立台灣博物館 | 活動起始日期: 2024/08/17 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)國立台灣博物館 | 活動起始日期: 2024/08/17 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 證書期限: 2020/08/13 | 商品名稱: 液化石油氣鋼瓶用開關 | 證書狀態: 期限到期失效 | 申請人: 關友股份有限公司大甲廠 @ 驗證登錄新發證書資料集 |
國立臺灣博物館.桃園市立圖書館 | 活動起始日期: 2024/08/17 | 活動結束日期: 2025/03/09 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
國立臺灣博物館.桃園市立圖書館 | 活動起始日期: 2024/08/17 | 活動結束日期: 2025/03/09 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)國立台灣博物館 | 活動起始日期: 2024/08/17 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)國立台灣博物館 | 活動起始日期: 2024/08/17 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
證書期限: 2020/08/13 | 商品名稱: 液化石油氣鋼瓶用開關 | 證書狀態: 期限到期失效 | 申請人: 關友股份有限公司大甲廠 @ 驗證登錄新發證書資料集 |
[ 搜尋所有 關友 ... ]
根據姓名 林德峰 找到的相關資料
(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 林德峰 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 175687 | 所代表法人: | 關中股份有限公司 | 統一編號: 14062738 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 550531 | 所代表法人: | 稹懋投資業有限公司 | 統一編號: 70386668 @ 董監事資料集 |
| 公司名稱: 和合電子股份有限公司 | 到職日期: 0761021 | 統一編號: 05418716 @ 公司登記經理人資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 175687 | 所代表法人: | 關中股份有限公司 | 統一編號: 14062738 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 550531 | 所代表法人: | 稹懋投資業有限公司 | 統一編號: 70386668 @ 董監事資料集 |
公司名稱: 和合電子股份有限公司 | 到職日期: 0761021 | 統一編號: 05418716 @ 公司登記經理人資料集 |
[ 搜尋所有 林德峰 ... ]
關友股份有限公司 | 地址: 台中市大甲區工一路28號 | 電話: 04-2681-1126 |
名稱 關友 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 關友)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
關友股份有限公司 臺中市大甲區日南里工一路28號 | 洪文照 | 20861857 | 核准設立 |
關友股份有限公司 登記地址: 臺中市大甲區日南里工一路28號 | 負責人: 洪文照 | 統編: 20861857 | 核准設立 |
姓名 林德峰 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 林德峰)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
德峰玩具店 嘉義縣新港鄉月潭村月眉潭一八八號 | 林德峰 | 66491935 | 歇業 - 獨資 |
稹豐企業有限公司 臺北市內湖區新明路298巷14弄5號、7號1樓 | 林德峰 | 04357473 | 解散 (核准解散日期: 2022-08-04) |
稹懋投資業有限公司 臺北市內湖區新明路298巷10號5樓 | 林德峰 | 70386668 | 核准設立 |
德峰玩具店 登記地址: 嘉義縣新港鄉月潭村月眉潭一八八號 | 負責人: 林德峰 | 統編: 66491935 | 歇業 - 獨資 |
稹豐企業有限公司 登記地址: 臺北市內湖區新明路298巷14弄5號、7號1樓 | 負責人: 林德峰 | 統編: 04357473 | 解散 (核准解散日期: 2022-08-04) |
稹懋投資業有限公司 登記地址: 臺北市內湖區新明路298巷10號5樓 | 負責人: 林德峰 | 統編: 70386668 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4800 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 350 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 芳益交通股份有限公司 | 統一編號: 00290009 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2328 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 732 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2252 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 688 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 大龍汽車交通有限公司 | 統一編號: 00292007 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4800 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 350 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 芳益交通股份有限公司 | 統一編號: 00290009 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2328 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 732 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2252 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 688 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 大龍汽車交通有限公司 | 統一編號: 00292007 |
|