邱奕棟
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名邱奕棟的職稱是董事, 持有股份數是1218043, 所代表法人是奕成投資股份有限公司, 公司名稱是關友股份有限公司, 統一編號是20861857.
董監事資料集 資料集的 邱奕棟 相關資料
(以下顯示 8 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 邱奕棟 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 82008 | 所代表法人: | 關友股份有限公司 | 統一編號: 20861857 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 78000 | 所代表法人: | 關友股份有限公司 | 統一編號: 20861857 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3025688 | 所代表法人: 稹懋投資業有限公司 | 關友股份有限公司 | 統一編號: 20861857 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1884696 | 所代表法人: 佳原投資有限公司 | 關友股份有限公司 | 統一編號: 20861857 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 556387 | 所代表法人: 睿鎰投資有限公司 | 關友股份有限公司 | 統一編號: 20861857 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: 偉綜投資股份有限公司 | 關友股份有限公司 | 統一編號: 20861857 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3576760 | 所代表法人: 關中股份有限公司 | 關友股份有限公司 | 統一編號: 20861857 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: 奇弘投資有限公司 | 關友股份有限公司 | 統一編號: 20861857 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 82008 | 所代表法人: | 關友股份有限公司 | 統一編號: 20861857 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 78000 | 所代表法人: | 關友股份有限公司 | 統一編號: 20861857 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3025688 | 所代表法人: 稹懋投資業有限公司 | 關友股份有限公司 | 統一編號: 20861857 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1884696 | 所代表法人: 佳原投資有限公司 | 關友股份有限公司 | 統一編號: 20861857 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 556387 | 所代表法人: 睿鎰投資有限公司 | 關友股份有限公司 | 統一編號: 20861857 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: 偉綜投資股份有限公司 | 關友股份有限公司 | 統一編號: 20861857 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3576760 | 所代表法人: 關中股份有限公司 | 關友股份有限公司 | 統一編號: 20861857 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: 奇弘投資有限公司 | 關友股份有限公司 | 統一編號: 20861857 |
[ 搜尋所有相關: 邱奕棟 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 20861857 | 電話號碼: 04-26811126 | 臺中市大甲區日南里工一路28號 |
統一編號: 20861857 | 電話號碼: 04-26811126 | 臺中市大甲區日南里工一路28號 |
[ 搜尋所有相關: 邱奕棟 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 臺中市大甲區日南里工一路28號、幼三路1號 | 符合之產業類別: 25金屬製品製造業,29機械設備製造業 | 登記編號: 99635087 | 統一編號: 20861857 |
臺中市大甲區日南里工一路28號、幼三路1號 | 符合之產業類別: 25金屬製品製造業,29機械設備製造業 | 登記編號: 99635087 | 統一編號: 20861857 |
[ 搜尋所有相關: 邱奕棟 @ 臺中市工廠廠商名冊 ]
登記工廠名錄 資料集的 邱奕棟 相關資料
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「登記工廠名錄」中搜尋所有相關於 邱奕棟 ...) | 主要產品: 259其他金屬製品 | 統一編號: 20861857 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市大甲區日南里工一路24號 |
| 主要產品: 254金屬加工處理、291金屬加工用機械設備、293通用機械設備 | 統一編號: 20861857 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市大甲區日南里工一路28號、幼三路1號 |
主要產品: 259其他金屬製品 | 統一編號: 20861857 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市大甲區日南里工一路24號 |
主要產品: 254金屬加工處理、291金屬加工用機械設備、293通用機械設備 | 統一編號: 20861857 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市大甲區日南里工一路28號、幼三路1號 |
[ 搜尋所有相關: 邱奕棟 @ 登記工廠名錄 ]
根據名稱 關友 找到的相關資料
(以下顯示 5 筆) (或要:直接搜尋所有 關友 ...) | 國立臺灣博物館.桃園市立圖書館 | 活動起始日期: 2024/08/17 | 活動結束日期: 2025/03/09 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 國立臺灣博物館.桃園市立圖書館 | 活動起始日期: 2024/08/17 | 活動結束日期: 2025/03/09 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)國立台灣博物館 | 活動起始日期: 2024/08/17 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)國立台灣博物館 | 活動起始日期: 2024/08/17 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 證書期限: 2020/08/13 | 商品名稱: 液化石油氣鋼瓶用開關 | 證書狀態: 期限到期失效 | 申請人: 關友股份有限公司大甲廠 @ 驗證登錄新發證書資料集 |
國立臺灣博物館.桃園市立圖書館 | 活動起始日期: 2024/08/17 | 活動結束日期: 2025/03/09 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
國立臺灣博物館.桃園市立圖書館 | 活動起始日期: 2024/08/17 | 活動結束日期: 2025/03/09 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)國立台灣博物館 | 活動起始日期: 2024/08/17 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)國立台灣博物館 | 活動起始日期: 2024/08/17 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
證書期限: 2020/08/13 | 商品名稱: 液化石油氣鋼瓶用開關 | 證書狀態: 期限到期失效 | 申請人: 關友股份有限公司大甲廠 @ 驗證登錄新發證書資料集 |
[ 搜尋所有 關友 ... ]
根據姓名 邱奕棟 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 邱奕棟 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 奕成投資股份有限公司 | 統一編號: 24318105 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 440169 | 所代表法人: | 信瑋投資股份有限公司 | 統一編號: 29032403 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2199310 | 所代表法人: | 春成資產管理股份有限公司 | 統一編號: 29049066 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5500000 | 所代表法人: | 合泰鋼鐵有限公司 | 統一編號: 70373740 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 奕成投資股份有限公司 | 統一編號: 24318105 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 440169 | 所代表法人: | 信瑋投資股份有限公司 | 統一編號: 29032403 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2199310 | 所代表法人: | 春成資產管理股份有限公司 | 統一編號: 29049066 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5500000 | 所代表法人: | 合泰鋼鐵有限公司 | 統一編號: 70373740 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 邱奕棟 ... ]
關友股份有限公司 | 地址: 台中市大甲區工一路28號 | 電話: 04-2681-1126 |
名稱 關友 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 關友)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
關友股份有限公司 臺中市大甲區日南里工一路28號 | 洪文照 | 20861857 | 核准設立 |
關友股份有限公司 登記地址: 臺中市大甲區日南里工一路28號 | 負責人: 洪文照 | 統編: 20861857 | 核准設立 |
姓名 邱奕棟 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 邱奕棟)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
春成資產管理股份有限公司 臺北市松山區八德路4段471號3樓 | 邱奕棟 | 29049066 | 核准設立 |
五方財企業社 臺北市松山區八德路4段471號3樓 | 邱奕棟 | 42557747 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1084112246) |
合泰鋼鐵有限公司 臺北市松山區八德路4段471號3樓 | 邱奕棟 | 70373740 | 核准設立 |
雕影冲印店 桃園市桃園區慈文里永安路622號1樓 | 邱奕棟 | 73809466 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1119003826) |
春成資產管理股份有限公司 登記地址: 臺北市松山區八德路4段471號3樓 | 負責人: 邱奕棟 | 統編: 29049066 | 核准設立 |
五方財企業社 登記地址: 臺北市松山區八德路4段471號3樓 | 負責人: 邱奕棟 | 統編: 42557747 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1084112246) |
合泰鋼鐵有限公司 登記地址: 臺北市松山區八德路4段471號3樓 | 負責人: 邱奕棟 | 統編: 70373740 | 核准設立 |
雕影冲印店 登記地址: 桃園市桃園區慈文里永安路622號1樓 | 負責人: 邱奕棟 | 統編: 73809466 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1119003826) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 信興報關股份有限公司 | 統一編號: 00680506 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 48 | 所代表法人: | 協裕漁業股份有限公司 | 統一編號: 00680816 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 達隆報關股份有限公司 | 統一編號: 00680983 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2800000 | 所代表法人: | 汎太平洋國際有限公司 | 統一編號: 00681272 |
| 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 2800000 | 所代表法人: | 汎太平洋國際有限公司 | 統一編號: 00681272 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 11000000 | 所代表法人: | 汎太平洋國際有限公司 | 統一編號: 00681272 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 啟睦機械工業有限公司 | 統一編號: 00681370 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 經緯工程有限公司 | 統一編號: 00682173 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 有台電業工程有限公司 | 統一編號: 00682201 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 90 | 所代表法人: | 順國企業股份有限公司 | 統一編號: 00682363 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 合勤電氣工程股份有限公司 | 統一編號: 00682384 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 信興報關股份有限公司 | 統一編號: 00680506 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 48 | 所代表法人: | 協裕漁業股份有限公司 | 統一編號: 00680816 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 達隆報關股份有限公司 | 統一編號: 00680983 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2800000 | 所代表法人: | 汎太平洋國際有限公司 | 統一編號: 00681272 |
職稱: 常務董事 | 持有股份數: 2800000 | 所代表法人: | 汎太平洋國際有限公司 | 統一編號: 00681272 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 11000000 | 所代表法人: | 汎太平洋國際有限公司 | 統一編號: 00681272 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 啟睦機械工業有限公司 | 統一編號: 00681370 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 經緯工程有限公司 | 統一編號: 00682173 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 有台電業工程有限公司 | 統一編號: 00682201 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 90 | 所代表法人: | 順國企業股份有限公司 | 統一編號: 00682363 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 合勤電氣工程股份有限公司 | 統一編號: 00682384 |
|