賴麗媖
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名賴麗媖的職稱是董事長, 持有股份數是2195, 所代表法人是偉富展業股份有限公司, 公司名稱是廣記營造股份有限公司, 統一編號是20899100.
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 510 | 所代表法人: | 廣記營造股份有限公司 | 統一編號: 20899100 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 510 | 所代表法人: | 廣記營造股份有限公司 | 統一編號: 20899100 |
[ 搜尋所有相關: 賴麗媖 @ 董監事資料集 ]
| 連帶保證廠商名稱: 廣記營造股份有限公司 | 決標金額: 816000000 | 連帶保證廠商代碼: 20899100 | 提報機關名稱: 新北市政府水利局 | 更新時間: 20160222 11:43 @ 連帶保證廠商 |
連帶保證廠商名稱: 廣記營造股份有限公司 | 決標金額: 816000000 | 連帶保證廠商代碼: 20899100 | 提報機關名稱: 新北市政府水利局 | 更新時間: 20160222 11:43 @ 連帶保證廠商 |
[ 搜尋所有 20899100 ... ]
根據名稱 廣記營造 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 廣記營造 ...) | 所在工業區名稱: 觀音工業區 | (實際廠場)地址: 桃園市觀音區工業區段五小段八四地號 | 營利事業統一編號: 47191917 | 管制編號: H53A6603 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
| 組織識別碼: EB20899100 | 狀態碼: T | 更新時間: 2023-09-11 15:01:21 @ 公文電子交換系統地址簿 |
所在工業區名稱: 觀音工業區 | (實際廠場)地址: 桃園市觀音區工業區段五小段八四地號 | 營利事業統一編號: 47191917 | 管制編號: H53A6603 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
組織識別碼: EB20899100 | 狀態碼: T | 更新時間: 2023-09-11 15:01:21 @ 公文電子交換系統地址簿 |
[ 搜尋所有 廣記營造 ... ]
根據姓名 賴麗媖 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 賴麗媖 ...) | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/09/03 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-8536220 | 機構負責人姓名: 賴麗媖 | 機構代碼: A30900051 | 機構種類: A3 | 地址全址: 彰化縣大村鄉貢旗村旗興路1段288號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/09/03 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-8536220 | 機構負責人姓名: 賴麗媖 | 機構代碼: A30900051 | 機構種類: A3 | 地址全址: 彰化縣大村鄉貢旗村旗興路1段288號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/09/03 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-8536220 | 機構負責人姓名: 賴麗媖 | 機構代碼: A30900051 | 機構種類: A3 | 地址全址: 彰化縣大村鄉貢旗村旗興路1段288號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-8536220 | 機構負責人姓名: 賴麗媖 | 機構代碼: A30900051 | 機構種類: A3 | 地址全址: 彰化縣大村鄉貢旗村旗興路1段288號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 04-8536220 | 機構負責人姓名: 賴麗媖 | 機構代碼: A30900051 | 機構種類: A3 | 地址全址: 彰化縣大村鄉貢旗村旗興路1段288號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20200101 | 特約迄日: 20211231 | 機構電話: 04-8536220 | 機構負責人姓名: 賴麗媖 | 機構代碼: A30900051 | 機構種類: A3 | 地址全址: 彰化縣大村鄉貢旗村旗興路1段288號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20261231 | 機構電話: 04-8536220 | 機構負責人姓名: 賴麗媖 | 機構代碼: A30900051 | 機構種類: A3 | 地址全址: 彰化縣大村鄉貢旗村旗興路1段288號 @ 長照ABC據點 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4325472 | 所代表法人: | 偉富展業股份有限公司 | 統一編號: 16585850 @ 董監事資料集 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/09/03 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-8536220 | 機構負責人姓名: 賴麗媖 | 機構代碼: A30900051 | 機構種類: A3 | 地址全址: 彰化縣大村鄉貢旗村旗興路1段288號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/09/03 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-8536220 | 機構負責人姓名: 賴麗媖 | 機構代碼: A30900051 | 機構種類: A3 | 地址全址: 彰化縣大村鄉貢旗村旗興路1段288號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/09/03 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-8536220 | 機構負責人姓名: 賴麗媖 | 機構代碼: A30900051 | 機構種類: A3 | 地址全址: 彰化縣大村鄉貢旗村旗興路1段288號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-8536220 | 機構負責人姓名: 賴麗媖 | 機構代碼: A30900051 | 機構種類: A3 | 地址全址: 彰化縣大村鄉貢旗村旗興路1段288號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 04-8536220 | 機構負責人姓名: 賴麗媖 | 機構代碼: A30900051 | 機構種類: A3 | 地址全址: 彰化縣大村鄉貢旗村旗興路1段288號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20200101 | 特約迄日: 20211231 | 機構電話: 04-8536220 | 機構負責人姓名: 賴麗媖 | 機構代碼: A30900051 | 機構種類: A3 | 地址全址: 彰化縣大村鄉貢旗村旗興路1段288號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20261231 | 機構電話: 04-8536220 | 機構負責人姓名: 賴麗媖 | 機構代碼: A30900051 | 機構種類: A3 | 地址全址: 彰化縣大村鄉貢旗村旗興路1段288號 @ 長照ABC據點 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4325472 | 所代表法人: | 偉富展業股份有限公司 | 統一編號: 16585850 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 賴麗媖 ... ]
名稱 廣記營造 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 廣記營造)
姓名 賴麗媖 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 賴麗媖)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
協發行 嘉義市西區文化里忠義街32號一樓 | 賴麗媖 | 66443955 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030171117) |
協發行 登記地址: 嘉義市西區文化里忠義街32號一樓 | 負責人: 賴麗媖 | 統編: 66443955 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030171117) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 16250 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 16250 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 宏駿營造股份有限公司 | 統一編號: 00675623 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 380000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5250000 | 所代表法人: | 泰祥重機械有限公司 | 統一編號: 00676587 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 明達交通有限公司 | 統一編號: 00676714 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 16250 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 16250 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 宏駿營造股份有限公司 | 統一編號: 00675623 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 380000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5250000 | 所代表法人: | 泰祥重機械有限公司 | 統一編號: 00676587 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 明達交通有限公司 | 統一編號: 00676714 |
|