劉青華
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名劉青華的職稱是監察人, 持有股份數是6, 公司名稱是藝龍股份有限公司, 統一編號是20914708.
根據名稱 藝龍 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 藝龍 ...) | (中華民國)朱周貴春 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)朱周貴春 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 農場名稱: 藝龍種苗場 | 需求人數: 2 | 尚有名額: 1 | 見習時段: 固定工作時間 時間為:0700-1100 1300-1700 | 膳供應: 是 | 宿供應: 否 | 報名條件: 有相關經驗並配合公司理念者為佳 | 農場地址: 彰化縣埤頭鄉斗苑東路121巷88號 @ 見習農場職缺 |
| 民族: 魯凱族 | 資料日期: 2013/09/01 | 所在地: 高雄市茂林區 | 旅遊季節: | 旅遊天數: 一個太陽 | 重要祭典: | 行程內容: 一日遊:屏東縣→高樹→茂林(紫蝶幽谷)→茂林特色產業聯合展售中心、茂林工坊→得恩谷生態農場→萬山板岩工藝→龍頭山→蛇頭山→多納高吊橋→多納部落 @ 原鄉旅遊路線 |
| 民族: 魯凱族 | 資料日期: 20130901 | 所在地: 高雄市茂林區 | 旅遊季節: | 旅遊天數: 一個太陽 | 重要祭典: | 行程內容: 一日遊:屏東縣→高樹→茂林(紫蝶幽谷)→茂林特色產業聯合展售中心、茂林工坊→得恩谷生態農場→萬山板岩工藝→龍頭山→蛇頭山→多納高吊橋→多納部落 @ 原鄉旅遊路線 |
| (中華民國)吳登興;(中華民國)寶爾基;(中華民國)葉秋鳳;(中華民國)張義傑;(中華民國)羅立安;(中華民國)魏光慶 | 活動起始日期: 2024/07/08 | 活動結束日期: 2024/07/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)吳登興;(中華民國)寶爾基;(中華民國)葉秋鳳;(中華民國)張義傑;(中華民國)羅立安;(中華民國)魏光慶 | 活動起始日期: 2024/07/08 | 活動結束日期: 2024/07/14 @ 文化部研習課程 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 藝龍工藝股份有限公司 | 統一編號: 86099608 @ 董監事資料集 |
(中華民國)朱周貴春 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)朱周貴春 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
農場名稱: 藝龍種苗場 | 需求人數: 2 | 尚有名額: 1 | 見習時段: 固定工作時間 時間為:0700-1100 1300-1700 | 膳供應: 是 | 宿供應: 否 | 報名條件: 有相關經驗並配合公司理念者為佳 | 農場地址: 彰化縣埤頭鄉斗苑東路121巷88號 @ 見習農場職缺 |
民族: 魯凱族 | 資料日期: 2013/09/01 | 所在地: 高雄市茂林區 | 旅遊季節: | 旅遊天數: 一個太陽 | 重要祭典: | 行程內容: 一日遊:屏東縣→高樹→茂林(紫蝶幽谷)→茂林特色產業聯合展售中心、茂林工坊→得恩谷生態農場→萬山板岩工藝→龍頭山→蛇頭山→多納高吊橋→多納部落 @ 原鄉旅遊路線 |
民族: 魯凱族 | 資料日期: 20130901 | 所在地: 高雄市茂林區 | 旅遊季節: | 旅遊天數: 一個太陽 | 重要祭典: | 行程內容: 一日遊:屏東縣→高樹→茂林(紫蝶幽谷)→茂林特色產業聯合展售中心、茂林工坊→得恩谷生態農場→萬山板岩工藝→龍頭山→蛇頭山→多納高吊橋→多納部落 @ 原鄉旅遊路線 |
(中華民國)吳登興;(中華民國)寶爾基;(中華民國)葉秋鳳;(中華民國)張義傑;(中華民國)羅立安;(中華民國)魏光慶 | 活動起始日期: 2024/07/08 | 活動結束日期: 2024/07/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)吳登興;(中華民國)寶爾基;(中華民國)葉秋鳳;(中華民國)張義傑;(中華民國)羅立安;(中華民國)魏光慶 | 活動起始日期: 2024/07/08 | 活動結束日期: 2024/07/14 @ 文化部研習課程 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 藝龍工藝股份有限公司 | 統一編號: 86099608 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 藝龍 ... ]
根據姓名 劉青華 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 劉青華 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 大江旅行社股份有限公司 | 統一編號: 23078795 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 全球通電信工程顧問股份有限公司 | 統一編號: 70373093 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 大江旅行社股份有限公司 | 統一編號: 23078795 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 全球通電信工程顧問股份有限公司 | 統一編號: 70373093 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 劉青華 ... ]
藝龍鐘錶 | 地址: 台南市中西區金華路三段118號 | 電話: 06-226-2392 |
藝龍製衣有限公司 | 地址: 雲林縣莿桐鄉中正路1號之7 | 電話: 05-584-2501 |
名稱 藝龍 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 藝龍)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
新藝龍企業社 南投縣南投市漳和里文化路791號1樓 | 施進龍 | 67960626 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1110001722) |
新藝龍多媒體有限公司 新北市蘆洲區環堤大道24號9樓 | 游勝昌 | 24728516 | 核准設立 |
藝龍室內裝修實業 宜蘭縣礁溪鄉玉光村玉民路二段187號一樓 | 謝秀娟 | 30349175 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100900932) |
藝龍電機行 彰化縣二林鎮北平里二溪路一段二三號 | 薛隆治 | 78616410 | 核准設立 - 獨資 |
藝龍鐘錶行 臺南市中西區民主里金華路3段118號1樓 | 黃振發 | 81557787 | 核准設立 - 獨資 |
藝龍種苗場 彰化縣田尾鄉豐田村光復路4段101-1號 | 張雅婷 | 88592599 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120816452) |
藝龍彫刻社 臺中市豐原區大湳里豐中路125號1樓 | 陳文龍 | 77657840 | 歇業 - 獨資 |
藝龍工藝股份有限公司 臺中市豐原區中陽里同安街120號 | | 86099608 | 撤銷 |
新藝龍企業社 登記地址: 南投縣南投市漳和里文化路791號1樓 | 負責人: 施進龍 | 統編: 67960626 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1110001722) |
新藝龍多媒體有限公司 登記地址: 新北市蘆洲區環堤大道24號9樓 | 負責人: 游勝昌 | 統編: 24728516 | 核准設立 |
藝龍室內裝修實業 登記地址: 宜蘭縣礁溪鄉玉光村玉民路二段187號一樓 | 負責人: 謝秀娟 | 統編: 30349175 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100900932) |
藝龍電機行 登記地址: 彰化縣二林鎮北平里二溪路一段二三號 | 負責人: 薛隆治 | 統編: 78616410 | 核准設立 - 獨資 |
藝龍鐘錶行 登記地址: 臺南市中西區民主里金華路3段118號1樓 | 負責人: 黃振發 | 統編: 81557787 | 核准設立 - 獨資 |
藝龍種苗場 登記地址: 彰化縣田尾鄉豐田村光復路4段101-1號 | 負責人: 張雅婷 | 統編: 88592599 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120816452) |
藝龍彫刻社 登記地址: 臺中市豐原區大湳里豐中路125號1樓 | 負責人: 陳文龍 | 統編: 77657840 | 歇業 - 獨資 |
藝龍工藝股份有限公司 登記地址: 臺中市豐原區中陽里同安街120號 | 統編: 86099608 | 撤銷 |
[ 查詢所有 藝龍 ... ]
姓名 劉青華 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 劉青華)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
發貴金紙店 屏東縣琉球鄉上福村中華路21號 | 劉青華 | 40794499 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10404328200) |
華欣企業行 高雄市鳳山區忠義里中山西路308-3號4樓 | 劉青華 | 67718452 | 歇業 - 獨資 |
發貴金紙店 登記地址: 屏東縣琉球鄉上福村中華路21號 | 負責人: 劉青華 | 統編: 40794499 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10404328200) |
華欣企業行 登記地址: 高雄市鳳山區忠義里中山西路308-3號4樓 | 負責人: 劉青華 | 統編: 67718452 | 歇業 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 亞蕾企業股份有限公司 | 統一編號: 00664554 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 75 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 源興報關通運有限公司 | 統一編號: 00665218 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 基昌鋼鐵有限公司 | 統一編號: 00665272 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 聯發報關有限公司 | 統一編號: 00665385 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 14580000 | 所代表法人: | 長豐報關有限公司 | 統一編號: 00665483 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 慶威機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00666321 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 明泰印刷有限公司 | 統一編號: 00666336 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 明泰印刷有限公司 | 統一編號: 00666336 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 亞蕾企業股份有限公司 | 統一編號: 00664554 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 75 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 源興報關通運有限公司 | 統一編號: 00665218 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 基昌鋼鐵有限公司 | 統一編號: 00665272 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 聯發報關有限公司 | 統一編號: 00665385 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 14580000 | 所代表法人: | 長豐報關有限公司 | 統一編號: 00665483 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 慶威機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00666321 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 明泰印刷有限公司 | 統一編號: 00666336 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 明泰印刷有限公司 | 統一編號: 00666336 |
|