鄭碧芳
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名鄭碧芳的職稱是監察人, 持有股份數是50, 公司名稱是訊星股份有限公司, 統一編號是21214627.
根據名稱 訊星 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 訊星 ...) | 開始時間: 2018/3/23 | 結束時間: 2018/3/24 | 電話: 886-8-9326141 | | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: 一般民眾 | 停車資訊: | 描述: 【3/23-3/24-2018池上春耕野餐節】漸漸變暖的天氣最適合和家人、朋友一起去野餐,2018池上春耕野餐節訂於3/23-24於池上鄉大坡池舉行,看電影、吃美食、逛市集、聽音樂、觀星象,讓您有滿滿... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 統一編號: 12672306 | 電話號碼: 02-26591850 | 臺北市南港區南港路2段95號4樓之1 @ 出進口廠商登記資料 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 資訊星科技股份有限公司 | 統一編號: 12672306 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 資訊星科技股份有限公司 | 統一編號: 12672306 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 123000 | 所代表法人: | 資訊星科技股份有限公司 | 統一編號: 12672306 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 84000 | 所代表法人: | 資訊星科技股份有限公司 | 統一編號: 12672306 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 訊星科技股份有限公司 | 統一編號: 86876727 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 46000 | 所代表法人: 資訊星科技股份有限公司 | 宗榮科技股份有限公司 | 統一編號: 90378440 @ 董監事資料集 |
開始時間: 2018/3/23 | 結束時間: 2018/3/24 | 電話: 886-8-9326141 | | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: 一般民眾 | 停車資訊: | 描述: 【3/23-3/24-2018池上春耕野餐節】漸漸變暖的天氣最適合和家人、朋友一起去野餐,2018池上春耕野餐節訂於3/23-24於池上鄉大坡池舉行,看電影、吃美食、逛市集、聽音樂、觀星象,讓您有滿滿... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
統一編號: 12672306 | 電話號碼: 02-26591850 | 臺北市南港區南港路2段95號4樓之1 @ 出進口廠商登記資料 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 資訊星科技股份有限公司 | 統一編號: 12672306 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 資訊星科技股份有限公司 | 統一編號: 12672306 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 123000 | 所代表法人: | 資訊星科技股份有限公司 | 統一編號: 12672306 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 84000 | 所代表法人: | 資訊星科技股份有限公司 | 統一編號: 12672306 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 訊星科技股份有限公司 | 統一編號: 86876727 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 46000 | 所代表法人: 資訊星科技股份有限公司 | 宗榮科技股份有限公司 | 統一編號: 90378440 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 訊星 ... ]
根據姓名 鄭碧芳 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 鄭碧芳 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 南陣投資股份有限公司 | 統一編號: 24489851 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 德香投資股份有限公司 | 統一編號: 24490415 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 世礎投資股份有限公司 | 統一編號: 27318022 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 壽元投資股份有限公司 | 統一編號: 28461735 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 112000 | 所代表法人: 壽元投資股份有限公司 | 探索傳播事業股份有限公司 | 統一編號: 54176173 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永寶國際股份有限公司 | 統一編號: 54181577 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 7955 | 所代表法人: | 樸華建設股份有限公司 | 統一編號: 54654245 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 利恩有限公司 | 統一編號: 94046113 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 南陣投資股份有限公司 | 統一編號: 24489851 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 德香投資股份有限公司 | 統一編號: 24490415 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 世礎投資股份有限公司 | 統一編號: 27318022 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 壽元投資股份有限公司 | 統一編號: 28461735 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 112000 | 所代表法人: 壽元投資股份有限公司 | 探索傳播事業股份有限公司 | 統一編號: 54176173 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永寶國際股份有限公司 | 統一編號: 54181577 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 7955 | 所代表法人: | 樸華建設股份有限公司 | 統一編號: 54654245 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 利恩有限公司 | 統一編號: 94046113 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 鄭碧芳 ... ]
名稱 訊星 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 訊星)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
資訊星科技股份有限公司 臺北市南港區南港路2段95號4樓之1 | 葉斯鋒 | 12672306 | 核准設立 |
訊星科技股份有限公司 臺北市信義區莊敬路478號7之1樓 | | 86876727 | 撤銷 (文號: 1996-1-8 建一字 第01271號) |
訊星股份有限公司 臺北市資料空白 | | 21214627 | 解散 (080年01月09日 建一字 第號) |
訊星文化事業有限公司 臺北市資料空白 | | 21242659 | 撤銷 (079年12月15日 建一字 第號) |
資訊星科技股份有限公司 登記地址: 臺北市南港區南港路2段95號4樓之1 | 負責人: 葉斯鋒 | 統編: 12672306 | 核准設立 |
訊星科技股份有限公司 登記地址: 臺北市信義區莊敬路478號7之1樓 | 統編: 86876727 | 撤銷 (文號: 1996-1-8 建一字 第01271號) |
訊星股份有限公司 登記地址: 臺北市資料空白 | 統編: 21214627 | 解散 (080年01月09日 建一字 第號) |
訊星文化事業有限公司 登記地址: 臺北市資料空白 | 統編: 21242659 | 撤銷 (079年12月15日 建一字 第號) |
姓名 鄭碧芳 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 鄭碧芳)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
逸香素食小品 屏東縣潮州鎮永春里光春路149-4號1樓 | 鄭碧芳 | 09140164 | 核准設立 - 獨資 |
財悅投資股份有限公司 臺北市信義區松仁路277號18樓 | 鄭碧芳 | 52580845 | 解散 (核准解散日期: 2024-01-03) |
利恩有限公司 桃園市桃園區龍壽里龍泉六街18號5樓 | 鄭碧芳 | 94046113 | 核准設立 |
逸香素食小品 登記地址: 屏東縣潮州鎮永春里光春路149-4號1樓 | 負責人: 鄭碧芳 | 統編: 09140164 | 核准設立 - 獨資 |
財悅投資股份有限公司 登記地址: 臺北市信義區松仁路277號18樓 | 負責人: 鄭碧芳 | 統編: 52580845 | 解散 (核准解散日期: 2024-01-03) |
利恩有限公司 登記地址: 桃園市桃園區龍壽里龍泉六街18號5樓 | 負責人: 鄭碧芳 | 統編: 94046113 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 14800 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4088 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 38180 | 所代表法人: | 新裕發汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00389608 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 87500 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 208336 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 111111 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 14800 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4088 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 38180 | 所代表法人: | 新裕發汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00389608 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 87500 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 208336 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 111111 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
|